K.O.N. s.r.o. v likvidaci , Louka IČO 25563246 - Obchodní rejstřík firem
NÁZEV: | K.O.N. s.r.o. v likvidaci | ||
IČO: | 25563246 | ||
Z. KAPITÁL: | 100 000 Kč | ||
SCHRÁNKA: | 2sq2ttw | ||
DIČ (DPH): |
CZ25563246
(již neplatné), Detail bývalého plátce DPH |
||
ADRESA: | Louka 208, 696 76 Louka | ||
MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa |
Kontakty K.O.N. s.r.o. v likvidaci
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Poslední změny
a události K.O.N. s.r.o. v likvidaci
30.6.2021 | Vymazán společník s vkladem Cyril Ondruš |
8.3.2019 | Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Cyril Ondruš , den zániku funkce 18.2.2019. |
8.3.2017 | Změna: Likvidátor Mgr. Darina Šlampová, IČO: 74366971 |
8.3.2017 | Vymazán likvidátor Mgr. Darina Šlampová, IČO: 74366971 |
8.9.2016 | Změna názvu z K.O.N. s.r.o. na K.O.N. s.r.o. v likvidaci |
8.9.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Cyril Ondruš. |
8.9.2016 | Změna u společníka s vkladem Cyril Ondruš, vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 %. |
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin (7)
K.O.N. s.r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, aktuální výpis
Dobrovolského 250/13, 695 01 Hodonín
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
Splaceno: 50.00% | |
Obchodní podíl: 100.00 % |
Sbírka listin, nejnovější listiny
Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek |
---|---|---|---|---|
C 33672/SL 7 | usn. o konkursu a vyrovn. -zproštění funkce správce KP | 24.04.2006 | 07.06.2006 | 1 |
C 33672/SL 6 | usn. o konkursu a vyrovn. -zrušení | 08.02.2006 | 22.03.2006 | 3 |
C 33672/SL 5 | usn. o konkursu a vyrovn. - prohlašuje | 02.03.2005 | 10.03.2005 | 2 |
Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík K.O.N. s.r.o. v likvidaci
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25563246 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke společnosti K.O.N. s.r.o. v likvidaci
Jaká je poslední změna u firmy K.O.N. s.r.o. v likvidaci v rejstříku?
Vymazán společník s vkladem Cyril Ondruš 30.6.2021 . Další změny u firmy.
Kde je sídlo firmy K.O.N. s.r.o. v likvidaci?
Sídlo firmy K.O.N. s.r.o. v likvidaci je Louka 208, 696 76 Louka. Další firmy na této adrese.