APA - PRAHA s.r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 55111/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 16. říjen 1997
vymazáno 24. srpen 2020
Obchodní firma
APA - PRAHA s.r.o.
zapsáno 16. říjen 1997
vymazáno 24. září 2019
APA - PRAHA s.r.o. v likvidaci
zapsáno 24. září 2019
vymazáno 24. srpen 2020
Sídlo
Na Úlehli 8, 140 00 Praha
zapsáno 16. říjen 1997
vymazáno 9. listopad 2016
Na úlehli 725/8, Michle, 141 00 Praha
zapsáno 9. listopad 2016
vymazáno 24. srpen 2020
Předmět podnikání
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
zapsáno 16. říjen 1997
vymazáno 24. srpen 2020
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit.zákona)
zapsáno 2. červen 1999
vymazáno 24. srpen 2020
laboratorní činnosti v oblasti chemie
zapsáno 2. červen 1999
vymazáno 24. srpen 2020
Statutární orgán
zapsáno 16. říjen 1997
vymazáno 9. listopad 2016
zapsáno 16. říjen 1997
vymazáno 27. červen 2005
zapsáno 27. červen 2005
vymazáno 4. listopad 2014
zapsáno 9. listopad 2016
vymazáno 24. srpen 2020
Jednatelé jednají za společnost samostatně a podepisování za společnost se děje tak,že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis některý z jednatelů, ato pod firemní razítko.
Jednatelé jednají za společnost samostatně a podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis některý z jednatelů.
zapsáno 24. září 2019
vymazáno 24. srpen 2020
Společníci
Alexandr Ilin
Kazašská republika
Podíl: | Vklad: 120 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 16. říjen 1997
vymazáno 2. červen 1999
zapsáno 16. říjen 1997
vymazáno 2. červen 1999
Pavel Sarkessyan
Kazašská republika
Podíl: | Vklad: 120 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 16. říjen 1997
vymazáno 2. červen 1999
zapsáno 16. říjen 1997
vymazáno 2. červen 1999
Pavel Borissov
Kazašská republika
Podíl: | Vklad: 80 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 16. říjen 1997
vymazáno 10. leden 2000
zapsáno 16. říjen 1997
vymazáno 10. leden 2000
Petr Franc
Praha
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 16. říjen 1997
vymazáno 13. listopad 2000
zapsáno 16. říjen 1997
vymazáno 13. listopad 2000
Alexandr Stolyarov
Kazašská republika
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 10. leden 2000
vymazáno 13. listopad 2000
zapsáno 10. leden 2000
vymazáno 13. listopad 2000
Pavel Borissov
Kazašská republika
Podíl: | Vklad: 60 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 10. leden 2000
vymazáno 17. leden 2001
zapsáno 10. leden 2000
vymazáno 17. leden 2001
Ashot Melkonyan
Arménská republika
Podíl: | Vklad: 60 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 17. leden 2001
vymazáno 9. listopad 2016
zapsáno 17. leden 2001
vymazáno 9. listopad 2016
Ilin Alexandr
Kazašská republika
Podíl: | Vklad: 60 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 13. listopad 2000
vymazáno 9. listopad 2016
zapsáno 13. listopad 2000
vymazáno 9. listopad 2016
Albert Sarkessyan
Kazašská republika
Podíl: | Vklad: 120 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 2. červen 1999
vymazáno 9. listopad 2016
zapsáno 2. červen 1999
vymazáno 9. listopad 2016
Petr Franc
Praha
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 13. listopad 2000
vymazáno 9. listopad 2016
zapsáno 13. listopad 2000
vymazáno 9. listopad 2016
Arakelyan Norain
Kazašská republika
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 2. červen 1999
vymazáno 9. listopad 2016
zapsáno 2. červen 1999
vymazáno 9. listopad 2016
Bozhkov Yevgeniy
Kazašská republika
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 2. červen 1999
vymazáno 9. listopad 2016
zapsáno 2. červen 1999
vymazáno 9. listopad 2016
Verbkin Anatoliy
Kazašská republika
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 13. listopad 2000
vymazáno 9. listopad 2016
zapsáno 13. listopad 2000
vymazáno 9. listopad 2016
Gevorgyan Levon
Arménská republika
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 13. listopad 2000
vymazáno 9. listopad 2016
zapsáno 13. listopad 2000
vymazáno 9. listopad 2016
Alexandr Stolyarov
Kazašská republika
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 13. listopad 2000
vymazáno 9. listopad 2016
zapsáno 13. listopad 2000
vymazáno 9. listopad 2016
Albert Sarkessyan
Praha
Podíl: | Vklad: 120 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 9. listopad 2016
vymazáno 26. leden 2017
zapsáno 9. listopad 2016
vymazáno 26. leden 2017
zapsáno 16. říjen 1997
vymazáno 2. červen 1999
Jevgenij Alexejevič Božkov
Kazašská republika
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 16. říjen 1997
vymazáno 2. červen 1999
zapsáno 16. říjen 1997
vymazáno 2. červen 1999
Ilin Alexandr
Kazašská republika
Podíl: | Vklad: 120 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 2. červen 1999
vymazáno 13. listopad 2000
zapsáno 2. červen 1999
vymazáno 13. listopad 2000
Verbkin Anatoliy
Kazašská republika
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 2. červen 1999
vymazáno 13. listopad 2000
zapsáno 2. červen 1999
vymazáno 13. listopad 2000
Gevorgyan Levon
Arménská republika
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 2. červen 1999
vymazáno 13. listopad 2000
zapsáno 2. červen 1999
vymazáno 13. listopad 2000
Ashot Melkonyan
Arménská republika
Podíl: | Vklad: 60 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 9. listopad 2016
vymazáno 24. srpen 2020
zapsáno 9. listopad 2016
vymazáno 24. srpen 2020
Alexandr Ilin
Republika Kazachstán
Podíl: | Vklad: 60 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 9. listopad 2016
vymazáno 24. srpen 2020
zapsáno 9. listopad 2016
vymazáno 24. srpen 2020
Petr Franc
Praha
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 9. listopad 2016
vymazáno 24. srpen 2020
zapsáno 9. listopad 2016
vymazáno 24. srpen 2020
Arakelyan Norain
Republika Kazachstán
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 9. listopad 2016
vymazáno 24. srpen 2020
zapsáno 9. listopad 2016
vymazáno 24. srpen 2020
YEVGENIY BOZHKOV
Republika Kazachstán
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 9. listopad 2016
vymazáno 24. srpen 2020
zapsáno 9. listopad 2016
vymazáno 24. srpen 2020
ANATOLIY ANATOLIY
Republika Kazachstán
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 9. listopad 2016
vymazáno 24. srpen 2020
zapsáno 9. listopad 2016
vymazáno 24. srpen 2020
Gevorgyan Levon
Arménská republika
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 9. listopad 2016
vymazáno 24. srpen 2020
zapsáno 9. listopad 2016
vymazáno 24. srpen 2020
Alexandr Stolyarov
Republika Kazachstán
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 9. listopad 2016
vymazáno 24. srpen 2020
zapsáno 9. listopad 2016
vymazáno 24. srpen 2020
Základní kapitál
400 000,-Kč
zapsáno 16. říjen 1997
vymazáno 2. červen 1999
440 000,-Kč
zapsáno 2. červen 1999
vymazáno 13. listopad 2000
460 000,-Kč
zapsáno 13. listopad 2000
vymazáno 24. srpen 2020
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
APA - PRAHA s.r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 8. září 2020 z
datové služby justice.cz dle IČO
25616498
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25616498 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.