17.7.2019
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Zdeněk Brázda, den vzniku funkce 23.2.2004.
|
4.7.2017
|
Změna: Společník s vkladem BRA-TRADE, spol. s r.o. "v likvidaci", změna názvu z BRA-TRADE, spol. s r.o.
|
11.3.2010
|
Nová listina ve sbírce listin: C 23430/SL10/KSOS zrušení právnické osoby 30 Cm 227/2009-12
|
8.3.2010
|
Změna názvu z BRA-TRADE, spol. s r.o. na BRA-TRADE, spol. s r.o. v likvidaci
|
8.3.2010
|
Zapsán likvidátor Zdeněk Brázda
|
12.8.2009
|
Vymazán společník s vkladem Zdeněk Brázda
|
12.8.2009
|
Zapsán společník s vkladem BRA-TRADE, spol. s r.o.
|
15.4.2004
|
Nová listina ve sbírce listin: C 23430/SL9/KSOS smlouvy o převodu obchod. podílu
|
15.4.2004
|
Nová listina ve sbírce listin: C 23430/SL8/KSOS podpisové vzory
|
15.4.2004
|
Nová listina ve sbírce listin: C 23430/SL7/KSOS zakladatelské dokumenty zakladatelská listina
|
15.4.2004
|
Nová listina ve sbírce listin: C 23430/SL6/KSOS notářský zápis NZ 55/2004
|
25.3.2004
|
Změna názvu z SIST stavební systémy s.r.o. na BRA-TRADE, spol. s r.o.
|
25.3.2004
|
Změna u společníka s vkladem Zdeněk Brázda, vklad: 102 000,-Kč, podíl: 100 %, splaceno: 102000 %.
|
25.3.2004
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Zdeněk Brázda, den vzniku funkce 23.2.2004.
|
25.3.2004
|
Vymazán společník s vkladem Jiří Šikula
|
25.3.2004
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Petr Střítecký , den zániku funkce 23.2.2004.
|
25.3.2004
|
Vymazán společník s vkladem Petr Střítecký
|
25.3.2004
|
Vymazán společník s vkladem Libor Sehnálek
|
25.3.2004
|
Změna sídla z Oprostovice 4, Oprostovice na Hradčany 78, 751 12 Hradčany
|
17.12.2003
|
Nová listina ve sbírce listin: C 23430/SL5/KSOS účetní závěrka r. 2002
|
17.12.2003
|
Nová listina ve sbírce listin: C 23430/SL4/KSOS účetní závěrka r. 2001
|
17.12.2003
|
Nová listina ve sbírce listin: C 23430/SL3/KSOS podpisové vzory
|
4.12.2003
|
Nová listina ve sbírce listin: C 23430/SL2/KSOS rozhod. o statut. orgánu -zápis VH
|
20.10.2003
|
Změna u společníka s vkladem Jiří Šikula, vklad: 34 000,-Kč, podíl: 33 %, splaceno: 34000 %.
|
20.10.2003
|
Změna u společníka s vkladem Petr Střítecký, vklad: 34 000,-Kč, podíl: 33 %, splaceno: 34000 %.
|
20.10.2003
|
Změna u společníka s vkladem Libor Sehnálek, vklad: 34 000,-Kč, podíl: 33 %, splaceno: 34000 %.
|
20.10.2003
|
Vymazán společník s vkladem Libor Sehnálek
|
20.10.2003
|
Vymazán společník s vkladem Petr Střítecký
|
20.10.2003
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Jiří Šikula , den zániku funkce 27.6.2003.
|
20.10.2003
|
Vymazán společník s vkladem Jiří Šikula
|
20.10.2003
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Libor Sehnálek , den zániku funkce 27.6.2003.
|
1.1.2001
|
Vznik společnosti SIST stavební systémy s.r.o.
|
20.12.2000
|
Nová listina ve sbírce listin: C 23430/SL1/KSOS zakladatelské dokumenty
|