BABTON holding spol. s r. o. – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 24334/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 8. srpen 2001
vymazáno 16. únor 2010
Obchodní firma
BABTON holding spol. s r. o.
zapsáno 8. srpen 2001
vymazáno 16. únor 2010
Sídlo
28. října 285/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsáno 8. srpen 2001
vymazáno 16. únor 2010
Předmět podnikání
specializovaný maloobchod
zapsáno 8. srpen 2001
vymazáno 23. leden 2009
hostinská činnost
zapsáno 8. srpen 2001
vymazáno 16. únor 2010
velkoobchod
zapsáno 8. srpen 2001
vymazáno 23. leden 2009
skladování zboží a manipulace s nákladem
zapsáno 17. březen 2008
vymazáno 23. leden 2009
zasilatelství
zapsáno 17. březen 2008
vymazáno 23. leden 2009
výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení
zapsáno 17. březen 2008
vymazáno 23. leden 2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 23. leden 2009
vymazáno 16. únor 2010
Statutární orgán
Barbora Šajtarová
Ostrava
Den vzniku funkce: 8. srpen 2001
Den zániku funkce: 27. únor 2007
zapsáno 8. srpen 2001
vymazáno 5. duben 2007
Zdeněk Urbaník
Ostrava
Den vzniku funkce: 27. únor 2007
Den zániku funkce: 7. prosinec 2007
zapsáno 5. duben 2007
vymazáno 12. prosinec 2007
zapsáno 12. prosinec 2007
vymazáno 16. únor 2010
Jednání za společnost: Společnost zastupuje jednatel samostatně v plném rozsahu.
Společníci
William Thornton
Spolková republika Německo
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 8. srpen 2001
vymazáno 5. duben 2007
zapsáno 8. srpen 2001
vymazáno 5. duben 2007
Barbora Šajtarová
Ostrava
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 8. srpen 2001
vymazáno 5. duben 2007
zapsáno 8. srpen 2001
vymazáno 5. duben 2007
Tomáš Benda
Ostrava
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 5. duben 2007
vymazáno 12. prosinec 2007
zapsáno 5. duben 2007
vymazáno 12. prosinec 2007
Zdeněk Urbaník
Ostrava
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 5. duben 2007
vymazáno 12. prosinec 2007
zapsáno 5. duben 2007
vymazáno 12. prosinec 2007
Vítězslav Faldyna
okres Frýdek-Místek
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 12. prosinec 2007
vymazáno 16. únor 2010
zapsáno 12. prosinec 2007
vymazáno 16. únor 2010
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Základní kapitál
200 000,-Kč
zapsáno 8. srpen 2001
vymazáno 16. únor 2010
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
BABTON holding spol. s r. o.
Údaje byly staženy 12. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
25887181
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25887181 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.