HARIMEX-99 s.r.o. – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 71609/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 4. říjen 1999
vymazáno 7. říjen 2005
C 49955/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 7. říjen 2005
vymazáno 11. červen 2011
Obchodní firma
HARIMEX-99 s.r.o.
zapsáno 4. říjen 1999
vymazáno 11. červen 2011
Sídlo
Mečislavova 225/10, 140 00 Praha -Nusle
zapsáno 4. říjen 1999
vymazáno 27. květen 2003
Bernartická 187, Praha
zapsáno 27. květen 2003
vymazáno 30. srpen 2005
Brno, Brno - jih, Moravanská 263/87, PSČ 619 00
zapsáno 30. srpen 2005
vymazáno 17. srpen 2007
Hoblíkova 564/24, 613 00 Brno
zapsáno 17. srpen 2007
vymazáno 11. červen 2011
Předmět podnikání
zprostředkování v oblasti obchodu a služeb.
zapsáno 4. říjen 1999
vymazáno 11. červen 2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného cv příloze 1,2 a 3 zák.č. 455/91 sb.).
zapsáno 4. říjen 1999
vymazáno 11. červen 2011
správa a údržba nemovitostí
zapsáno 14. únor 2008
vymazáno 11. červen 2011
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 14. únor 2008
vymazáno 11. červen 2011
přípravné práce pro stavby
zapsáno 14. únor 2008
vymazáno 11. červen 2011
dokončovací stavební práce
zapsáno 14. únor 2008
vymazáno 11. červen 2011
montáž suchých staveb
zapsáno 14. únor 2008
vymazáno 11. červen 2011
Statutární orgán
zapsáno 4. říjen 1999
vymazáno 29. březen 2003
zapsáno 29. březen 2003
vymazáno 27. květen 2003
zapsáno 4. říjen 1999
vymazáno 27. květen 2003
zapsáno 27. květen 2003
vymazáno 18. červenec 2005
Pavlo Baykalov
Ukrajina
Den vzniku funkce: 4. říjen 1999
Den zániku funkce: 17. červenec 2007
zapsáno 18. červenec 2005
vymazáno 17. srpen 2007
zapsáno 17. srpen 2007
vymazáno 11. červen 2011
Způsob jednání za společnost: Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel společnosti svůj podpis.
Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí jednatel společnosti svůj podpis.
Jménem společnosti jedná jednatel.
zapsáno 18. červenec 2005
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná jednatel samostatně.
Společníci
Pavlo Baikalov
Ukrajina
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 4. říjen 1999
vymazáno 27. květen 2003
zapsáno 4. říjen 1999
vymazáno 27. květen 2003
Vitaly Baikalov
Ukrajina
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 4. říjen 1999
vymazáno 27. květen 2003
zapsáno 4. říjen 1999
vymazáno 27. květen 2003
Pavlo Baykalov
Ukrajina
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 27. květen 2003
vymazáno 18. červenec 2005
zapsáno 27. květen 2003
vymazáno 18. červenec 2005
Pavlo Baykalov
Ukrajina
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 18. červenec 2005
vymazáno 17. srpen 2007
zapsáno 18. červenec 2005
vymazáno 17. srpen 2007
Pavlo Baykalov
okres Brno-venkov
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 40.00 % |
zapsáno 17. srpen 2007
vymazáno 11. červen 2011
zapsáno 17. srpen 2007
vymazáno 11. červen 2011
Lidia Baykalova
Ruská federace
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 20.00 % |
zapsáno 17. srpen 2007
vymazáno 11. červen 2011
zapsáno 17. srpen 2007
vymazáno 11. červen 2011
Veronika Sidorenko
Ruská federace
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 20.00 % |
zapsáno 17. srpen 2007
vymazáno 11. červen 2011
zapsáno 17. srpen 2007
vymazáno 11. červen 2011
Evgeny Sidorenko
Ruská federace
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 20.00 % |
zapsáno 17. srpen 2007
vymazáno 11. červen 2011
zapsáno 17. srpen 2007
vymazáno 11. červen 2011
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 27. listopad 2009
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 10. prosinec 2010
Údaje o insolvencích
zapsáno 16. únor 2010
vymazáno 9. duben 2011
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 4. říjen 1999
vymazáno 11. červen 2011
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
HARIMEX-99 s.r.o.
Údaje byly staženy 11. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
26117380
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26117380 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.