13.9.2023
|
Nová listina ve sbírce listin: S 1061/SL16/KSBR účetní závěrka [2022]
|
27.9.2022
|
Nová listina ve sbírce listin: S 1061/SL15/KSBR účetní závěrka [2021]
|
24.9.2021
|
Nová listina ve sbírce listin: S 1061/SL14/KSBR účetní závěrka [2020]
|
21.8.2020
|
Nová listina ve sbírce listin: S 1061/SL13/KSBR účetní závěrka [2019]
|
6.5.2020
|
Nová listina ve sbírce listin: S 1061/SL12/KSBR ostatní zápis ze schůze shromáždění SVJ
|
23.4.2020
|
Změna: Člen statutárního orgánu Radomír Budař
|
23.4.2020
|
Změna: Člen statutárního orgánu Karel Kohout
|
23.4.2020
|
Zapsán člen statutárního orgánu Vít Leitgeb
|
23.4.2020
|
Vymazán člen statutárního orgánu VÍT ŠALANDA (vymazáno)
|
17.9.2019
|
Nová listina ve sbírce listin: S 1061/SL11/KSBR účetní závěrka [2018]
|
17.8.2018
|
Nová listina ve sbírce listin: S 1061/SL10/KSBR účetní závěrka [2017]
|
17.8.2018
|
Nová listina ve sbírce listin: S 1061/SL9/KSBR účetní závěrka [2016]
|
7.5.2015
|
Nová listina ve sbírce listin: S 1061/SL8/KSBR notářský zápis [NZ 78/2015] rozhodnutí shromáždění, stanovy
|
7.5.2015
|
Nová listina ve sbírce listin: S 1061/SL7/KSBR ostatní zápis z jednání výboru SVJ
|
5.5.2015
|
Změna: Člen statutárního orgánu Radomír Budař, změna adresy
|
5.5.2015
|
Zapsán člen statutárního orgánu VÍT ŠALANDA
|
5.5.2015
|
Zapsán člen statutárního orgánu Karel Kohout
|
5.5.2015
|
Zapsán člen statutárního orgánu Radomír Budař
|
5.5.2015
|
Vymazán člen statutárního orgánu Jaroslava Burianová (vymazáno)
|
5.5.2015
|
Vymazán člen statutárního orgánu Marta Satrapová (vymazáno)
|
5.5.2015
|
Změna sídla z Selská 33/10, Třešť na Selská 33/10, 589 01 Třešť
|
5.5.2015
|
Zapsán způsob jednání: Výbor zastupuje společenství a navenek za společenství jedná svým předsedou. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda výboru a v ...
|
5.5.2015
|
Vymazán způsob jednání: Způsob jednání jménem společnosti: navenek jedná předseda výboru a písemný právní úkon musí být podepsán předsedou výboru a dalším členem ...
|
5.5.2015
|
Vymazána činnost: správa domu ...
|
7.11.2008
|
Nová listina ve sbírce listin: S 1061/SL6/KSBR ostatní -zápis ze sch. shrom.
|
22.10.2008
|
Změna: Člen statutárního orgánu Marta Satrapová
|
22.10.2008
|
Změna: Člen statutárního orgánu Radomír Budař, změna adresy
|
22.10.2008
|
Změna: Člen statutárního orgánu Jaroslava Burianová
|
22.10.2008
|
Zapsán člen statutárního orgánu Radomír Budař
|
6.9.2003
|
Změna: Člen statutárního orgánu Jaroslava Burianová, změna adresy
|
6.9.2003
|
Změna: Člen statutárního orgánu Radomír Budař, změna adresy
|
6.9.2003
|
Zapsán člen statutárního orgánu Jaroslava Burianová
|
6.9.2003
|
Zapsán člen statutárního orgánu Radomír Budař
|
6.9.2003
|
Zapsán člen statutárního orgánu Marta Satrapová
|
6.9.2003
|
Vymazán člen statutárního orgánu Radka Vybíralová (vymazáno)
|
6.8.2003
|
Nová listina ve sbírce listin: S 1061/SL5/KSBR podpisové vzory + ČP,NESKENOVÁNO
|
6.8.2003
|
Nová listina ve sbírce listin: S 1061/SL4/KSBR stanovy společnosti
|
6.8.2003
|
Nová listina ve sbírce listin: S 1061/SL3/KSBR notářský zápis - schůze vlastníků
|
4.6.2002
|
Nová listina ve sbírce listin: S 1061/SL2/KSBR podpisové vzory - čestné prohlášení,NESKENOVÁNO
|
4.6.2002
|
Nová listina ve sbírce listin: S 1061/SL1/KSBR notářský zápis - stanovy
|
22.8.2001
|
Vznik společnosti Společenství vlastníků jednotek domu Selská 33/10, Třešť
|