Společenství vlastníků M. Majerové 7 , Brno IČO 26265907 - Obchodní rejstřík firem
NÁZEV: | Společenství vlastníků M. Majerové 7 | ||
IČO: | 26265907 | ||
FORMA: | Společenství vlastníků jednotek | ||
SCHRÁNKA: | fmx8b63 | ||
ADRESA: | Marie Majerové 474/7, Lesná, 638 00 Brno | ||
MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa |
Poslední změny
a události Společenství vlastníků M. Majerové 7
3.1.2024 | Zapsán člen statutárního orgánu Helena Životská |
3.1.2024 | Zapsán člen statutárního orgánu Mgr. Libuše Kalvodová |
3.1.2024 | Zapsán člen statutárního orgánu Eva Dvořáková |
3.1.2024 | Zapsán člen statutárního orgánu Mgr. Pavel Javůrek |
3.1.2024 | Zapsán člen statutárního orgánu Danuška Šlégrová |
3.1.2024 | Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Marcela Kulhánková , den zániku funkce 24.10.2023. |
3.1.2024 | Vymazán člen statutárního orgánu Emil Zdražil , den zániku funkce 24.10.2023. |
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin (28)
Společenství vlastníků M. Majerové 7 – obchodní rejstřík, aktuální výpis
Brno
okres Brno-venkov
Statutární orgán
Okružní 875/19a, Lesná, 638 00 Brno
Den vzniku funkce: 24. říjen 2023
Den vzniku členství: 24. říjen 2023
Brno
Statutární orgán
Brno
Sbírka listin, nejnovější listiny
Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek |
---|---|---|---|---|
S 1420/SL28/KSBR | účetní závěrka [2016] | 22.02.2017 | 09.11.2017 | 3 |
S 1420/SL27/KSBR | stanovy společnosti | 17.10.2016 | 07.12.2016 | 17 |
S 1420/SL26/KSBR | ostatní zápis z jednání shromáždění SVJ | 17.10.2016 | 07.12.2016 | 1 |
Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Společenství vlastníků M. Majerové 7
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26265907 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Seznam firem, subjektů podobného jména
- Společenství pro dům BELLEVUE, Bechyňská č.p. 886, Tábor - Bechyňská 886/14, 390 01 Tábor
- Společenství pro podporu OZP, osob ohrožených závislostí a Romů v založení si vlastní existence, spolek - Nitranská 988/19, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha
- Společenství pro podporu zdravého žití, z. s. - Vosmíkových 1005/38, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha
- Společenství rodičů a pracovnic Mateřské školy Nová Role - Rolavská 234/16, 362 25 Nová Role
- Společenství šermu a ohně Tartas z. s. - Vlčkov 46, 560 02 Vlčkov
- Společenství vlastníků bytového domu č.p. 1229 - 1230, Kopřivnice - 17. listopadu 1230/10, 742 21 Kopřivnice
- Společenství vlastníků bytového domu Sídliště 909, Nivnice - Sídliště 909, 687 51 Nivnice
- Společenství vlastníků domu čp. 592, Na Sídlišti, Světlá nad Sázavou - Na Sídlišti 592, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Společenství vlastníků domu Nížkov 136, 137 - Nížkov 137, 592 12 Nížkov
- Společenství vlastníků Františka Formana 258/24 - Františka Formana 258/24, Dubina, 700 30 Ostrava
- Společenství vlastníků Jánské náměstí 273, Cheb - Jánské náměstí 273/14, 350 02 Cheb
- Společenství vlastníků jednotek - Panorama Litice 689 - Na Výhledech 689/1, Litice (Plzeň 6-Litice), 321 00 Plzeň
- Společenství vlastníků jednotek domu náměstí Svobody 1433 v Bzenci - náměstí Svobody 1433, 696 81 Bzenec
- Společenství vlastníků jednotek domu Příční 635 a 636 - Příční 636, 763 26 Luhačovice
- Společenství vlastníků jednotek domu Zahradní čtvrť 908 - 910 v Luhačovicích - Zahradní čtvrť 910, 763 26 Luhačovice
- Společenství vlastníků jednotek Duchcovská 1068, Teplice - Duchcovská 1068/8, 415 01 Teplice
- Společenství vlastníků jednotek Mlýnská 218/50 - Mlýnská 218/50, Trnitá (Brno-střed), 602 00 Brno
- Společenství vlastníků Mladoboleslavská 301, Praha - Mladoboleslavská 301, Kbely, 197 00 Praha
- Společenství vlastníků Na Pískách č.p. 505 v Hostivici - Na Pískách 505, 253 01 Hostivice
- Společenství vlastníků Okrouhlá 6, Brno - Okrouhlá 285/6, Bohunice, 625 00 Brno
další firmy, subjekty ...
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke společnosti Společenství vlastníků M. Majerové 7
Jaká je poslední změna u firmy Společenství vlastníků M. Majerové 7 v rejstříku?
Zapsán člen statutárního orgánu Helena Životská 3.1.2024 . Další změny u firmy.
Kde je sídlo firmy Společenství vlastníků M. Majerové 7?
Sídlo firmy Společenství vlastníků M. Majerové 7 je Marie Majerové 474/7, Lesná, 638 00 Brno. Další firmy na této adrese.