Coda z. s. aktuálně - Změny a události ve společnosti
20.2.2020 | Změna: Člen představenstva Bc. MARKÉTA ŠVECOVÁ |
4.7.2018 | Zapsán člen představenstva Bc. MARKÉTA ŠVECOVÁ |
4.7.2018 | Vymazán člen představenstva Bc. MARKÉTA HEŘMANOVÁ |
25.11.2015 | Nová listina ve sbírce listin: L 4973/SL2/KSCB stanovy společnosti |
25.11.2015 | Nová listina ve sbírce listin: L 4973/SL1/KSCB ostatní Zápis z mimořádné schůze |
23.11.2015 | Změna názvu z Coda na Coda z. s. |
23.11.2015 | Zapsán člen představenstva LIBUŠE HEŘMANOVÁ |
23.11.2015 | Zapsán člen představenstva Bc. MARKÉTA HEŘMANOVÁ |
23.11.2015 | Změna sídla z Žíšov 41, 391 81 Žíšov na Světlogorská 2771/3, 390 05 Tábor |
23.11.2015 | Zapsán způsob jednání: Každý z členů Výboru je oprávněn jednat za spolek samostatně tak, že připojí k razítku svůj podpis. ... |
26.3.2009 | Vznik společnosti Coda |