VB Group SK, a.s. "v likvidaci" – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
B 2857/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 28. červen 2011
Obchodní firma
STANĚK RV a.s.
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 18. únor 2008
VB Group SK, a.s.
zapsáno 18. únor 2008
vymazáno 6. květen 2010
VB Group SK, a.s. v likvidaci
zapsáno 6. květen 2010
vymazáno 28. červen 2011
Sídlo
Čs. Legií 1364/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 28. červen 2011
Předmět podnikání
realitní činnost
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 28. červen 2011
pronájem a půjčování věcí movitých
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 28. červen 2011
správa a údržba nemovitostí
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 28. červen 2011
velkoobchod
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 28. červen 2011
zprostředkování obchodu
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 28. červen 2011
zprostředkování služeb
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 28. červen 2011
silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 28. červen 2011
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 28. červen 2011
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 28. červen 2011
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 28. červen 2011
technické činnosti v dopravě
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 28. červen 2011
výroba potravinářských výrobků
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 28. červen 2011
skladování zboží a manipulace s nákladem
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 28. červen 2011
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 28. červen 2011
lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 28. červen 2011
zasilatelství
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 28. červen 2011
mlékárenství
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 28. červen 2011
Statutární orgán - představenstvo
Roman Staněk
Valašské Meziříčí
Den vzniku funkce: 17. prosinec 2004
Den vzniku členství: 17. prosinec 2004
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 14. srpen 2006
Místopředseda představenstva
Ing. Vladimír Bartoň
Nový Jičín
Den vzniku funkce: 17. prosinec 2004
Den zániku funkce: 13. duben 2005
Den vzniku členství: 17. prosinec 2004
Den zániku členství: 13. duben 2005
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 11. květen 2005
Roman Staněk
Valašské Meziříčí
Den vzniku funkce: 17. prosinec 2004
Den zániku funkce: 21. listopad 2007
Den vzniku členství: 17. prosinec 2004
Den zániku členství: 21. listopad 2007
zapsáno 14. srpen 2006
vymazáno 18. únor 2008
Místopředseda představenstva
Jiří Staněk
Valašské Meziříčí
Den vzniku funkce: 13. duben 2005
Den zániku funkce: 21. listopad 2007
Den vzniku členství: 13. duben 2005
Den zániku členství: 21. listopad 2007
zapsáno 11. květen 2005
vymazáno 18. únor 2008
Viliam Baláž
Slovenská republika
Den vzniku funkce: 21. listopad 2007
Den vzniku členství: 21. listopad 2007
zapsáno 18. únor 2008
vymazáno 28. červen 2011
Místopředseda představenstva
Peter Pollák
Slovenská republika
Den vzniku funkce: 21. listopad 2007
Den vzniku členství: 21. listopad 2007
zapsáno 18. únor 2008
vymazáno 28. červen 2011
Zuzana Staňková
Valašské Meziříčí
Den vzniku členství: 17. prosinec 2004
Den zániku členství: 21. listopad 2007
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 18. únor 2008
zapsáno 18. únor 2008
vymazáno 28. červen 2011
Jednání: Jménem společnosti jedná předseda samostatně nebo dva členové představenstva společně.
zapsáno 17. prosinec 2004
zapsáno 18. říjen 2010
vymazáno 28. červen 2011
Dozorčí rada
JUDr. Igor Zmydlený
Valašské Meziříčí
Den vzniku funkce: 17. prosinec 2004
Den zániku funkce: 6. únor 2006
Den vzniku členství: 17. prosinec 2004
Den zániku členství: 6. únor 2006
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 18. srpen 2006
Mgr. Daniel Hurta
Valašské Meziříčí
Den vzniku členství: 17. prosinec 2004
Den zániku členství: 13. duben 2005
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 11. květen 2005
Ing. Lubomír Stanček
Slovenská republika
Den vzniku funkce: 6. únor 2006
Den zániku funkce: 21. listopad 2007
Den vzniku členství: 6. únor 2006
Den zániku členství: 21. listopad 2007
zapsáno 18. srpen 2006
vymazáno 18. únor 2008
Ladislav Blata
Nový Jičín
Den vzniku členství: 17. prosinec 2004
Den zániku členství: 21. listopad 2007
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 18. únor 2008
Jiří Rafaj
okres Vsetín
Den vzniku členství: 13. duben 2005
Den zániku členství: 21. listopad 2007
zapsáno 11. květen 2005
vymazáno 18. únor 2008
Iveta Pilová
Slovenská republika
Den vzniku funkce: 21. listopad 2007
Den vzniku členství: 21. listopad 2007
zapsáno 18. únor 2008
vymazáno 28. červen 2011
Andrej Bartoš
Slovenská republika
Den vzniku členství: 21. listopad 2007
zapsáno 18. únor 2008
vymazáno 28. červen 2011
Elemír Bartoš
Slovenská republika
Den vzniku členství: 21. listopad 2007
zapsáno 18. únor 2008
vymazáno 28. červen 2011
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Akcie
v listinné podobě
počet 5 ks
kmenové akcie na jméno
ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 23. květen 2005
v listinné podobě
počet 8 ks
kmenové akcie na jméno
ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 23. květen 2005
v listinné podobě
počet 21 ks
kmenové akcie na jméno
ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 23. květen 2005
počet 5 ks
kmenové akcie na majitele
v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč
zapsáno 23. květen 2005
vymazáno 28. červen 2011
počet 8 ks
kmenové akcie na majitele
v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč
zapsáno 23. květen 2005
vymazáno 28. červen 2011
počet 21 ks
kmenové akcie na majitele
v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč
zapsáno 23. květen 2005
vymazáno 28. červen 2011
Základní kapitál
21 580 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 17. prosinec 2004
vymazáno 28. červen 2011
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
VB Group SK, a.s. "v likvidaci".
Údaje byly staženy 12. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
26849763
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26849763 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.