MILENIUM GROUP s.r.o. – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 95662/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 8. říjen 2003
vymazáno 5. srpen 2005
C 17646/KSPL Krajský soud v Plzni
zapsáno 5. srpen 2005
vymazáno 5. srpen 2024
Obchodní firma
BON VOYAGE K.V.s.r.o.
zapsáno 8. říjen 2003
vymazáno 23. červenec 2005
MILENIUM GROUP s.r.o.
zapsáno 23. červenec 2005
vymazáno 5. srpen 2024
Sídlo
Benkova 1693/19, 149 00 Praha
zapsáno 8. říjen 2003
vymazáno 23. červenec 2005
Rumunská 660/8, 360 09 Karlovy Vary
zapsáno 23. červenec 2005
vymazáno 22. leden 2008
Foersterova 1093/15, 360 01 Karlovy Vary
zapsáno 22. leden 2008
vymazáno 24. listopad 2015
Foersterova 1093/15, 360 01 Karlovy Vary
zapsáno 24. listopad 2015
vymazáno 5. srpen 2024
Předmět podnikání
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování pouze základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 8. říjen 2003
vymazáno 29. listopad 2013
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
zapsáno 8. srpen 2006
vymazáno 29. listopad 2013
průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
zapsáno 8. srpen 2006
vymazáno 29. listopad 2013
výuka jazyků
zapsáno 15. prosinec 2006
vymazáno 29. listopad 2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 29. listopad 2013
vymazáno 5. srpen 2024
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 29. listopad 2013
vymazáno 5. srpen 2024
Statutární orgán
Natallia Ruzheinikova
Běloruská republika
Den vzniku funkce: 8. říjen 2003
Den zániku funkce: 1. březen 2005
zapsáno 8. říjen 2003
vymazáno 23. červenec 2005
Jelena Bulkinová
okres Sokolov
Den vzniku funkce: 1. březen 2005
Den zániku funkce: 15. leden 2008
zapsáno 23. červenec 2005
vymazáno 22. leden 2008
zapsáno 22. leden 2008
vymazáno 18. srpen 2010
zapsáno 18. srpen 2010
vymazáno 24. listopad 2015
Dmytro Alieshkevych
Ukrajina
Den vzniku funkce: 2. červenec 2010
Den zániku funkce: 13. listopad 2013
zapsáno 18. srpen 2010
vymazáno 29. listopad 2013
Pavel Aliashkevich
Běloruská republika
Den vzniku funkce: 2. červenec 2010
Den zániku funkce: 13. listopad 2013
zapsáno 18. srpen 2010
vymazáno 29. listopad 2013
Aliaksandr Shamchonak
Běloruská republika
Den vzniku funkce: 2. červenec 2010
Den zániku funkce: 13. listopad 2013
zapsáno 18. srpen 2010
vymazáno 29. listopad 2013
zapsáno 18. srpen 2010
vymazáno 29. listopad 2013
zapsáno 29. listopad 2013
vymazáno 27. březen 2019
zapsáno 24. listopad 2015
vymazáno 27. březen 2019
zapsáno 27. březen 2019
vymazáno 5. srpen 2024
Jménem společnosti jedná a podepisuje a právní úkony činí její jednatel. Za společnost se bude podepisovat tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.
Jednatel jedná jménem společnosti ve všech věcech samostatně. Je-li jednatelů více, jedná každý z jednatelů jménem společnosti ve všech věcech samostatně.
zapsáno 29. listopad 2013
Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně.
Společníci
Natallia Ruzheinikova
Běloruská republika
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 10.00 % |
zapsáno 8. říjen 2003
vymazáno 1. červen 2006
zapsáno 8. říjen 2003
vymazáno 1. červen 2006
Rema Aliashkevich
Běloruská republika
Podíl: | Vklad: 120 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 60.00 % |
zapsáno 8. říjen 2003
vymazáno 18. srpen 2010
zapsáno 8. říjen 2003
vymazáno 18. srpen 2010
Dmitry Aleshkevich
Běloruská republika
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 10.00 % |
zapsáno 8. říjen 2003
vymazáno 18. srpen 2010
zapsáno 8. říjen 2003
vymazáno 18. srpen 2010
Pavel Aliashkevich
Běloruská republika
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 10.00 % |
zapsáno 8. říjen 2003
vymazáno 18. srpen 2010
zapsáno 8. říjen 2003
vymazáno 18. srpen 2010
Aliaksandr Shamchonak
Běloruská republika
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 10.00 % |
zapsáno 8. říjen 2003
vymazáno 18. srpen 2010
zapsáno 8. říjen 2003
vymazáno 18. srpen 2010
Mgr. Rema Aliashkevich
Karlovy Vary
Podíl: | Vklad: 120 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 60.00 % |
zapsáno 18. srpen 2010
vymazáno 24. duben 2014
zapsáno 18. srpen 2010
vymazáno 24. duben 2014
Mgr. Rema Aliashkevich
Karlovy Vary
Podíl: | Vklad: 120 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 60.00 % |
| Druh podílu: základní |
zapsáno 24. duben 2014
vymazáno 27. březen 2019
zapsáno 24. duben 2014
vymazáno 27. březen 2019
Dmitro Alieshkevych
Ukrajina
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 10.00 % |
zapsáno 18. srpen 2010
vymazáno 29. listopad 2013
zapsáno 18. srpen 2010
vymazáno 29. listopad 2013
Pavel Aliashkevich
Běloruská republika
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 10.00 % |
zapsáno 18. srpen 2010
vymazáno 29. listopad 2013
zapsáno 18. srpen 2010
vymazáno 29. listopad 2013
Aliaksandr Shamchonak
Běloruská republika
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 10.00 % |
zapsáno 18. srpen 2010
vymazáno 29. listopad 2013
zapsáno 18. srpen 2010
vymazáno 29. listopad 2013
Uladzimir Aliashkevich
Běloruská republika
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 10.00 % |
zapsáno 1. červen 2006
vymazáno 29. listopad 2013
zapsáno 1. červen 2006
vymazáno 29. listopad 2013
Uladzimir Aliashkevich
Karlovy Vary
Podíl: | Vklad: 80 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 40.00 % |
zapsáno 29. listopad 2013
vymazáno 24. duben 2014
zapsáno 29. listopad 2013
vymazáno 24. duben 2014
Uladzimir Aliashkevich
Karlovy Vary
Podíl: | Vklad: 80 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 40.00 % |
| Druh podílu: základní |
zapsáno 24. duben 2014
vymazáno 27. březen 2019
zapsáno 24. duben 2014
vymazáno 27. březen 2019
ARTEM PISAROGLO
Ukrajina
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 27. březen 2019
vymazáno 5. srpen 2024
zapsáno 27. březen 2019
vymazáno 5. srpen 2024
Základní kapitál
200 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 8. říjen 2003
vymazáno 5. srpen 2024
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
MILENIUM GROUP s.r.o.
Údaje byly staženy 22. srpna 2024 z
datové služby justice.cz dle IČO
27092429
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27092429 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.