14.12.2010
|
Vymazán společník s vkladem Natalia Timofeeva
|
14.12.2010
|
Vymazán společník s vkladem Sergey Aksenchenko
|
14.12.2010
|
Vymazán společník s vkladem Natalja Abrosimova
|
14.12.2010
|
Vymazán společník s vkladem Denis Aksenchenko
|
14.12.2010
|
Změna sídla z Svornosti 574/5, Smíchov, 150 00 Praha na Salmovská 1693/6, 120 00 Praha
|
14.12.2010
|
Zapsán předmět podnikání: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor ...
|
14.12.2010
|
Zapsán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ...
|
14.12.2010
|
Vymazán předmět podnikání: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor ...
|
8.1.2007
|
Nová listina ve sbírce listin: C 104004/SL4/MSPH účetní závěrka [2005]
|
4.8.2005
|
Nová listina ve sbírce listin: C 104004/SL3/MSPH ostatní zápis VH
|
11.7.2005
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Denis Aksenchenko, den vzniku funkce 28.6.2005.
|
11.7.2005
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Zdeněk Galbavi , den zániku funkce 28.6.2005.
|
11.7.2005
|
Změna sídla z V Horní Stromce 2273/5, Žižkov, 130 00 Praha na Svornosti 574/5, Smíchov, 150 00 Praha
|
8.12.2004
|
Nová listina ve sbírce listin: C 104004/SL1/MSPH zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 513/2004]
|
6.12.2004
|
Vznik společnosti *AXENO PRAG s.r.o.
|