21.6.2022
|
Vymazán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. ...
|
27.1.2021
|
Změna sídla z Žižkova 346, Švermov, 273 09 Kladno na Kyjevská 2857, 272 04 Kladno
|
1.1.2021
|
Vymazán člen statutárního orgánu Martin Duffek
|
1.1.2021
|
Vymazán způsob jednání: Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně. ...
|
26.4.2019
|
Změna: Správní rada Martin Duffek
|
26.4.2019
|
Změna: Člen statutárního orgánu Martin Duffek
|
5.12.2017
|
Nová listina ve sbírce listin: B 10924/SL15/MSPH ostatní rozhod.jedin. akcionáře
|
14.11.2017
|
Zapsána správní rada Martin Duffek
|
14.11.2017
|
Zapsán člen statutárního orgánu Martin Duffek
|
14.11.2017
|
Vymazán člen statutárního orgánu Roman Cypra
|
14.11.2017
|
Vymazána správní rada Roman Cypra
|
24.2.2017
|
Změna sídla z Gorkého 589, 272 01 Kladno na Žižkova 346, Švermov, 273 09 Kladno
|
19.1.2015
|
Změna názvu z SAT-AN Holding a.s. na WI-SAT a.s.
|
19.1.2015
|
Nová listina ve sbírce listin: B 10924/SL14/MSPH notářský zápis [NZ 13/2015]
|
30.12.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: B 10924/SL13/MSPH notářský zápis [NZ 733/2014], stanovy společnosti
|
29.12.2014
|
Změna: Správní rada Roman Cypra
|
29.12.2014
|
Zapsán člen statutárního orgánu Roman Cypra
|
29.12.2014
|
Vymazán člen dozorčí rady Marie Krišková
|
29.12.2014
|
Vymazán člen představenstva Robert Vyslyšel
|
29.12.2014
|
Zapsán způsob jednání: Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně. ...
|
29.12.2014
|
Vymazán způsob jednání: Společnost zastupuje člen představenstva. ...
|
14.8.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: B 10924/SL12/MSPH notářský zápis, stanovy společnosti NZ 67/20114
|
31.7.2014
|
Zapsán člen představenstva Robert Vyslyšel
|
31.7.2014
|
Zapsán člen dozorčí rady Marie Krišková
|
31.7.2014
|
Vymazán člen představenstva Marie Krišková
|
31.7.2014
|
Vymazán člen představenstva Karel Škarohlíd
|
31.7.2014
|
Vymazán člen dozorčí rady Jana Bubeníková
|
31.7.2014
|
Vymazán člen představenstva, předseda Robert Vyslyšel
|
31.7.2014
|
Vymazán člen dozorčí rady Jitka Marešová
|
31.7.2014
|
Vymazán člen dozorčí rady Jiří Bubeník
|
31.7.2014
|
Změna akcie 20 ks na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100000.0000,- Kč ... 20 ks na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100000.0000,- Kč ...
|
31.7.2014
|
Zapsán způsob jednání: Společnost zastupuje člen představenstva. ...
|
31.7.2014
|
Zapsán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. ...
|
31.7.2014
|
Vymazán způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva vždy samostatně nebo alespoň ostatní dva členové představenstva společně. ...
|
31.7.2014
|
Vymazán předmět podnikání: specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím ...
|
31.7.2014
|
Vymazán předmět podnikání: zprostředkování obchodu a služeb ...
|
31.7.2014
|
Vymazán předmět podnikání: ubytovací služby ...
|
31.7.2014
|
Vymazán předmět podnikání: velkoobchod ...
|
31.7.2014
|
Vymazán předmět podnikání: realitní činnost ...
|
21.8.2013
|
Nová listina ve sbírce listin: B 10924/SL10/MSPH ostatní zápis z jednání mimořádné VH
|
21.8.2013
|
Nová listina ve sbírce listin: B 10924/SL11/MSPH ostatní zápis z jednání mimořádné VH
|
12.8.2013
|
Změna: Člen představenstva, předseda Robert Vyslyšel
|
12.8.2013
|
Vymazán člen představenstva, předseda Lubomír Rys
|
19.7.2012
|
Změna: Člen představenstva Marie Krišková
|
19.7.2012
|
Změna: Člen představenstva Karel Škarohlíd
|
19.7.2012
|
Zapsán člen představenstva, předseda Lubomír Rys
|
19.7.2012
|
Vymazán člen představenstva Karel Škarohlíd
|
19.7.2012
|
Vymazán člen představenstva Marie Krišková
|
19.7.2012
|
Vymazán člen představenstva, předseda Petr Vošmík
|
21.2.2012
|
Nová listina ve sbírce listin: B 10924/SL8/MSPH ostatní zápis z jednání předs.
|