9.5.2012
|
Nová listina ve sbírce listin: B 11072/SL14/MSPH účetní závěrka r.2011
|
14.4.2012
|
Vymazán člen dozorčí rady JUDr. Milan Vašíček
|
14.4.2012
|
Vymazán člen představenstva, předseda Martin Kříž
|
14.4.2012
|
Vymazán člen představenstva, místopředseda Vladimír Bíža
|
14.4.2012
|
Vymazán člen dozorčí rady Jana Skokanová
|
14.4.2012
|
Vymazán člen představenstva Jan Krátký
|
22.2.2012
|
Nová listina ve sbírce listin: B 11072/SL13/MSPH účetní závěrka r.2010 - VZZ
|
22.2.2012
|
Nová listina ve sbírce listin: B 11072/SL12/MSPH účetní závěrka r.2010 - rozvaha
|
22.2.2012
|
Nová listina ve sbírce listin: B 11072/SL11/MSPH účetní závěrka r.2009 - VZZ
|
22.2.2012
|
Nová listina ve sbírce listin: B 11072/SL10/MSPH účetní závěrka r.2009 - rozvaha
|
18.5.2010
|
Vymazán člen dozorčí rady JUDr. Ing. Martin Flora Dr.
|
18.5.2010
|
Vymazán člen dozorčí rady Petra Luzarová
|
29.8.2006
|
Změna spisové značky B 4581/KSBR B 11072/MSPH
|
18.8.2006
|
Nová listina ve sbírce listin: B 11072/SL9/MSPH ostatní -zápis ze sch. DR
|
18.8.2006
|
Nová listina ve sbírce listin: B 11072/SL8/MSPH ostatní -zápis ze sch. předst.
|
18.8.2006
|
Nová listina ve sbírce listin: B 11072/SL6/MSPH notářský zápis -NZ 754/2006
|
25.7.2006
|
Změna názvu z TONGADA, a.s. na MEGAWAP, a.s.
|
25.7.2006
|
Člen dozorčí rady Petra Luzarová
|
25.7.2006
|
Zapsán člen představenstva Jan Krátký
|
25.7.2006
|
Zapsán člen dozorčí rady Jana Skokanová
|
25.7.2006
|
Zapsán člen představenstva, místopředseda Vladimír Bíža
|
25.7.2006
|
Zapsán člen představenstva, předseda Martin Kříž
|
25.7.2006
|
Zapsán člen dozorčí rady JUDr. Milan Vašíček
|
25.7.2006
|
Zapsán člen dozorčí rady Petra Lazurová
|
25.7.2006
|
Vymazán člen představenstva, předseda JUDr. Milan Vašíček
|
25.7.2006
|
Vymazán člen představenstva, místopředseda Mgr. Filip Leder
|
25.7.2006
|
Vymazán člen dozorčí rady Mgr. Jitka Frimmelová
|
25.7.2006
|
Vymazán člen dozorčí rady Petra Lazurová
|
25.7.2006
|
Vymazán člen představenstva Mgr. Ing. Daniel Dunča
|
25.7.2006
|
Změna akcie 20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100000.0000,- Kč ... 100 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20000.0000,- Kč ...
|
25.7.2006
|
Změna sídla z Lidická 710/57, 602 00 Brno na Jaselská 561/34, Bubeneč, 160 00 Praha
|
25.7.2006
|
Změna kapitálu z 2 000 000,-Kč, splaceno: 30% na 2 000 000,-Kč, splaceno: 100%
|
25.7.2006
|
Zapsán způsob jednání: Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Za společnost se podepisuje každý člen představenstva samostatně tak, že k napsané ...
|
25.7.2006
|
Vymazán způsob jednání: Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Za společnost se podepisuje předseda představenstva tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní ...
|
21.2.2006
|
Nová listina ve sbírce listin: B 11072/SL4/MSPH ostatní -zas. ze sch. doz. rady
|
21.2.2006
|
Nová listina ve sbírce listin: B 11072/SL3/MSPH ostatní -zas. sch. předst.
|
21.2.2006
|
Nová listina ve sbírce listin: B 11072/SL1/MSPH notářský zápis -NZ 1176/2005-stanovy
|
15.2.2006
|
Vznik společnosti TONGADA, a.s.
|