Resident Invest, a.s. – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
B 5124/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 1. listopad 2007
vymazáno 4. únor 2022
Obchodní firma
Resident Invest, a.s.
zapsáno 1. listopad 2007
vymazáno 4. únor 2022
Sídlo
Střední 876, 664 42 Modřice
zapsáno 1. listopad 2007
vymazáno 25. listopad 2009
Brněnská 404, 664 42 Modřice
zapsáno 25. listopad 2009
vymazáno 28. listopad 2016
Brněnská 404, 664 42 Modřice
zapsáno 28. listopad 2016
vymazáno 4. únor 2022
Předmět podnikání
velkoobchod
zapsáno 1. listopad 2007
vymazáno 12. prosinec 2008
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 1. listopad 2007
vymazáno 12. prosinec 2008
přípravné práce pro stavby
zapsáno 1. listopad 2007
vymazáno 12. prosinec 2008
inženýrská činnost v investiční výstavbě
zapsáno 1. listopad 2007
vymazáno 12. prosinec 2008
zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 1. listopad 2007
vymazáno 12. prosinec 2008
dokončovací stavební práce
zapsáno 1. listopad 2007
vymazáno 12. prosinec 2008
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
zapsáno 1. listopad 2007
vymazáno 12. prosinec 2008
specializované stavební činnosti
zapsáno 1. listopad 2007
vymazáno 12. prosinec 2008
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 12. prosinec 2008
vymazáno 18. únor 2016
Údaje o insolvencích
zapsáno 28. listopad 2016
vymazáno 17. prosinec 2021
Statutární orgán - představenstvo
Ing. Bohumil Semerád
okres Brno-venkov
Den vzniku funkce: 1. listopad 2007
Den vzniku členství: 1. listopad 2007
zapsáno 1. listopad 2007
vymazáno 9. leden 2014
zapsáno 9. leden 2014
vymazáno 28. listopad 2016
zapsáno 28. listopad 2016
vymazáno 2. únor 2017
Ing. Bohumil Semerád
okres Brno-venkov
Den vzniku funkce: 1. listopad 2007
Den zániku funkce: 1. únor 2013
Den vzniku členství: 1. listopad 2007
Den zániku členství: 1. únor 2013
zapsáno 2. únor 2017
vymazáno 27. červen 2018
Údaje o insolvencích
zapsáno 29. březen 2010
vymazáno 21. srpen 2013
zapsáno 21. srpen 2013
vymazáno 28. listopad 2016
Statutární orgán - představenstvo
Zdeněk Teker
okres Brno-venkov
Den vzniku členství: 1. listopad 2007
zapsáno 1. listopad 2007
vymazáno 28. listopad 2016
Ing. Jaroslav Kristek
okres Přerov
Den vzniku členství: 1. listopad 2007
Den zániku členství: 21. červenec 2010
zapsáno 1. listopad 2007
vymazáno 21. září 2010
Zdeněk Teker
okres Brno-venkov
Den vzniku členství: 1. listopad 2007
Den zániku členství: 1. únor 2013
zapsáno 28. listopad 2016
vymazáno 27. červen 2018
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány představenstvo, a to buď společně dva členové představenstva, anebo samostatně předseda představenstva, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem nebo předsedou představenstva písemně pověřený, nebo další osoba na základě plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva, anebo samostatně předseda představenstva, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem, nebo předsedou představenstva písemně pověřen, anebo další osoba, která k tomu byla představenstvem pověřena.
Dozorčí rada
Ing. Jiří Horníček
okres Brno-venkov
Den vzniku funkce: 1. listopad 2007
Den zániku funkce: 31. říjen 2008
Den vzniku členství: 1. listopad 2007
Den zániku členství: 31. říjen 2008
zapsáno 1. listopad 2007
vymazáno 12. prosinec 2008
Ing. Antonín Malec
Brno
Den vzniku členství: 1. listopad 2007
Den zániku členství: 31. říjen 2008
zapsáno 1. listopad 2007
vymazáno 12. prosinec 2008
Ing. Josef Kavan
okres Zlín
Den vzniku členství: 1. listopad 2007
Den zániku členství: 31. říjen 2008
zapsáno 1. listopad 2007
vymazáno 12. prosinec 2008
Ing. Jiří Horníček
okres Brno-venkov
Den vzniku funkce: 1. listopad 2008
Den zániku funkce: 20. květen 2009
Den vzniku členství: 1. listopad 2008
Den zániku členství: 20. květen 2009
zapsáno 12. prosinec 2008
vymazáno 27. květen 2009
Ing. Antonín Malec
Brno
Den vzniku členství: 1. listopad 2008
Den zániku členství: 20. květen 2009
zapsáno 12. prosinec 2008
vymazáno 27. květen 2009
Bc. Marian Vondra
Brno
Den vzniku členství: 1. listopad 2008
Den zániku členství: 20. květen 2009
zapsáno 12. prosinec 2008
vymazáno 27. květen 2009
Ing. Vladimír Jakub
Slovenská republika
Den vzniku funkce: 20. květen 2009
Den vzniku členství: 20. květen 2009
zapsáno 27. květen 2009
vymazáno 28. listopad 2016
zapsáno 27. květen 2009
vymazáno 28. listopad 2016
zapsáno 27. květen 2009
vymazáno 28. listopad 2016
Ing. Vladimír Jakub
Slovenská republika
Den vzniku funkce: 20. květen 2009
Den zániku funkce: 20. srpen 2014
Den vzniku členství: 20. květen 2009
Den zániku členství: 20. srpen 2014
zapsáno 28. listopad 2016
vymazáno 27. červen 2018
Ing. Róbert Prikryl
Slovenská republika
Den vzniku členství: 20. květen 2009
Den zániku členství: 20. srpen 2014
zapsáno 28. listopad 2016
vymazáno 27. červen 2018
Mgr. Marek Fedor
Slovenská republika
Den vzniku členství: 20. květen 2009
Den zániku členství: 20. srpen 2014
zapsáno 28. listopad 2016
vymazáno 27. červen 2018
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 27. květen 2009
vymazáno 24. srpen 2021
zapsáno 24. srpen 2021
vymazáno 4. únor 2022
Akcie
počet 20 ks
kmenové akcie na majitele
v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč
zapsáno 1. listopad 2007
vymazáno 4. únor 2022
Základní kapitál
2 000 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 1. listopad 2007
vymazáno 4. únor 2022
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
Resident Invest, a.s.
Údaje byly staženy 25. března 2022 z
datové služby justice.cz dle IČO
27753930
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27753930 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.