Filtec s.r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 41235/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 24. březen 2006
vymazáno 19. březen 2014
C 33971/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
zapsáno 19. březen 2014
vymazáno 18. srpen 2021
Obchodní firma
Filtec s.r.o.
zapsáno 24. březen 2006
vymazáno 28. leden 2021
Filtec s.r.o. v likvidaci
zapsáno 28. leden 2021
vymazáno 18. srpen 2021
Sídlo
Borovského 671/36, Ráj, 734 01 Karviná
zapsáno 24. březen 2006
vymazáno 18. únor 2014
Starý Most 336, 434 01 Most
zapsáno 18. únor 2014
vymazáno 18. srpen 2021
Předmět podnikání
realitní činnost
zapsáno 24. březen 2006
vymazáno 24. květen 2011
pronájem a půjčování věcí movitých
zapsáno 24. březen 2006
vymazáno 24. květen 2011
zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 24. březen 2006
vymazáno 24. květen 2011
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
zapsáno 24. březen 2006
vymazáno 24. květen 2011
dokončovací stavební práce
zapsáno 24. březen 2006
vymazáno 24. květen 2011
výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
zapsáno 24. březen 2006
vymazáno 24. květen 2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 24. květen 2011
vymazáno 18. srpen 2021
Statutární orgán
DANIEL HANÁK
Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 13. prosinec 2013
zapsáno 25. únor 2015
vymazáno 26. listopad 2016
Andrea Remeníková
Karviná
Den vzniku funkce: 24. březen 2006
Den zániku funkce: 13. prosinec 2013
zapsáno 24. březen 2006
vymazáno 18. únor 2014
DANIEL HANÁK
Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 13. prosinec 2013
zapsáno 18. únor 2014
vymazáno 25. únor 2015
DANIEL HANÁK
Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 13. prosinec 2013
Den zániku funkce: 2. červen 2017
zapsáno 26. listopad 2016
vymazáno 7. únor 2018
Jednání za společnost: Jednatel jedná jménem společnosti v plném rozsahu samostatně a podepisuje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
Jednatel jedná jménem společnosti v plném rozsahu samostatně.
Společníci
CREO77 a.s. IČO: 27671135
Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 18. únor 2014
vymazáno 28. listopad 2018
zapsáno 18. únor 2014
vymazáno 28. listopad 2018
CREO77 a.s. v likvidaci IČO: 27671135
Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 28. listopad 2018
vymazáno 29. březen 2019
zapsáno 28. listopad 2018
vymazáno 29. březen 2019
Andrea Remeníková
Karviná
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 24. březen 2006
vymazáno 24. květen 2011
zapsáno 24. březen 2006
vymazáno 24. květen 2011
Belo Remeník
Karviná
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 24. květen 2011
vymazáno 18. únor 2014
zapsáno 24. květen 2011
vymazáno 18. únor 2014
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 28. listopad 2013
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
Základní kapitál
200 000,-Kč
zapsáno 24. březen 2006
vymazáno 18. srpen 2021
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
Filtec s.r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 6. září 2021 z
datové služby justice.cz dle IČO
27762424
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27762424 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.