STAR VILL Lipno, s.r.o. aktuálně - Změny a události ve společnosti
23.7.2009 | Vymazán společník s vkladem Radek Carbol |
23.7.2009 | Vymazán společník s vkladem JUDr. Svatopluk Carbol |
23.7.2009 | Změna: Společník s vkladem FAGUS 21 a.s., IČO: 25816411 |
23.7.2009 | Vymazán společník s vkladem FAGUS 21 a.s., IČO: 25816411 |
21.7.2009 | Nová listina ve sbírce listin: C 172003/SL5/MSPH podpisové vzory - Soňa Sošková |
21.7.2009 | Nová listina ve sbírce listin: C 172003/SL4/MSPH smlouvy o převodu obchod. podílu S.Sošková / FOGUS 21,a.s. |
15.7.2009 | Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Soňa Sošková, den vzniku funkce 21.5.2009. |
15.7.2009 | Vymazán společník s vkladem Soňa Sošková |
15.7.2009 | Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Radek Carbol , den zániku funkce 21.5.2009. |
15.7.2009 | Zapsán společník s vkladem FAGUS 21 a.s., IČO: 25816411 |
4.12.2006 | Nová listina ve sbírce listin: C 172003/SL3/MSPH notářský zápis NZ 730/2006 - zúžení SJM |
16.11.2006 | Nová listina ve sbírce listin: C 172003/SL2/MSPH podpisové vzory - Radek Carbol |
16.11.2006 | Nová listina ve sbírce listin: C 172003/SL1/MSPH notářský zápis NZ 230/2006 - Společ. sml. |
14.11.2006 | Vznik společnosti STAR VILL Lipno, s.r.o. |