EKOTRIMAS s.r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 41771/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 9. únor 2007
vymazáno 8. červen 2016
Obchodní firma
EKOTRIMAS s.r.o.
zapsáno 9. únor 2007
vymazáno 19. říjen 2012
EKOTRIMAS s.r.o. v likvidaci
zapsáno 19. říjen 2012
vymazáno 8. červen 2016
Sídlo
Tovačovská 3000/11a, Přerov I - Město, 750 02 Přerov
zapsáno 9. únor 2007
vymazáno 7. květen 2009
Na Horecku 1555, Lipník nad Bečvou I - Město, 751 31 Lipník nad Bečvou
zapsáno 7. květen 2009
vymazáno 8. červen 2016
Předmět podnikání
zámečnictví
zapsáno 9. únor 2007
vymazáno 16. srpen 2011
velkoobchod
zapsáno 9. únor 2007
vymazáno 16. srpen 2011
výroba pilařská a impregnace dřeva
zapsáno 9. únor 2007
vymazáno 16. srpen 2011
izolatérství
zapsáno 9. únor 2007
vymazáno 8. červen 2016
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
zapsáno 9. únor 2007
vymazáno 16. srpen 2011
kovoobráběčství
zapsáno 9. únor 2007
vymazáno 16. srpen 2011
výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
zapsáno 9. únor 2007
vymazáno 16. srpen 2011
dokončovací stavební práce
zapsáno 9. únor 2007
vymazáno 16. srpen 2011
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky
zapsáno 9. únor 2007
vymazáno 16. srpen 2011
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
zapsáno 9. únor 2007
vymazáno 16. srpen 2011
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
zapsáno 9. únor 2007
vymazáno 16. srpen 2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 16. srpen 2011
vymazáno 8. červen 2016
obráběčství
zapsáno 16. srpen 2011
vymazáno 8. červen 2016
zámečnictví, nástrojářství
zapsáno 16. srpen 2011
vymazáno 8. červen 2016
Statutární orgán
Ing. Petr Frühauf
Přerov
Den vzniku funkce: 9. únor 2007
Den zániku funkce: 27. červen 2011
zapsáno 9. únor 2007
vymazáno 16. srpen 2011
Martin Masař
okres Přerov
Den vzniku funkce: 9. únor 2007
Den zániku funkce: 27. červen 2011
zapsáno 9. únor 2007
vymazáno 16. srpen 2011
zapsáno 7. květen 2009
vymazáno 16. srpen 2011
Bc. Patrik Divín
Frýdek-Místek
Den vzniku funkce: 27. červen 2011
Den zániku funkce: 15. leden 2014
zapsáno 16. září 2013
vymazáno 11. duben 2014
J e d n á n í : Oba jednatelé jednají za společnost ve všech záležitostech vždy společně.
V případě, že má společnost dva a více jednatelů, jednají za společnost vždy dva jednatelé společně.
Jednatel jedná za společnost samostatně v plném rozsahu.
zapsáno 24. únor 2015
vymazáno 8. červen 2016
zapsáno 19. říjen 2012
vymazáno 24. únor 2015
Společníci
TRINOM s.r.o. IČO: 19014015
Tovačovská 3000/11a, Přerov I - Město, 750 02 Přerov
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 9. únor 2007
vymazáno 3. červenec 2007
zapsáno 9. únor 2007
vymazáno 3. červenec 2007
TRINOM s.r.o. IČO: 19014015
Tovačovská 3000/11a, Přerov I - Město, 750 02 Přerov
Podíl: | Vklad: 2 000 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 3. červenec 2007
vymazáno 7. květen 2009
zapsáno 3. červenec 2007
vymazáno 7. květen 2009
TRINOM s.r.o. IČO: 19014015
Tovačovská 3000/11a, Přerov I - Město, 750 02 Přerov
Podíl: | Vklad: 1 334 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 7. květen 2009
vymazáno 16. srpen 2011
zapsáno 7. květen 2009
vymazáno 16. srpen 2011
RESTA s.r.o. IČO: 14616807
Kojetínská 3120/75, Přerov I - Město, 750 02 Přerov
Podíl: | Vklad: 1 332 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 7. květen 2009
vymazáno 16. srpen 2011
zapsáno 7. květen 2009
vymazáno 16. srpen 2011
Novatex, a.s. IČO: 25321901
Kvítkovice 155, 765 02 Otrokovice
Podíl: | Vklad: 4 000 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 16. srpen 2011
vymazáno 3. leden 2012
zapsáno 16. srpen 2011
vymazáno 3. leden 2012
EKOTRIMAS s.r.o. IČO: 27790975
Na Horecku 1555, Lipník nad Bečvou I - Město, 751 31 Lipník nad Bečvou
Podíl: | Vklad: 4 000 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 3. leden 2012
vymazáno 14. květen 2014
zapsáno 3. leden 2012
vymazáno 14. květen 2014
EKOTRIMAS s.r.o. v likvidaci IČO: 27790975
Na Horecku 1555, Lipník nad Bečvou I - Město, 751 31 Lipník nad Bečvou
Podíl: | Vklad: 4 000 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 14. květen 2014
vymazáno 8. červen 2016
zapsáno 14. květen 2014
vymazáno 8. červen 2016
Martin Masař
okres Přerov
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 9. únor 2007
vymazáno 3. červenec 2007
zapsáno 9. únor 2007
vymazáno 3. červenec 2007
Martin Masař
okres Přerov
Podíl: | Vklad: 2 000 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 3. červenec 2007
vymazáno 7. květen 2009
zapsáno 3. červenec 2007
vymazáno 7. květen 2009
Martin Masař
okres Přerov
Podíl: | Vklad: 1 334 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 7. květen 2009
vymazáno 16. srpen 2011
zapsáno 7. květen 2009
vymazáno 16. srpen 2011
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Údaje o insolvencích
zapsáno 6. listopad 2015
vymazáno 3. březen 2016
zapsáno 15. březen 2013
vymazáno 6. listopad 2015
Základní kapitál
200 000,-Kč
zapsáno 9. únor 2007
vymazáno 3. červenec 2007
4 000 000,-Kč
zapsáno 3. červenec 2007
vymazáno 8. červen 2016
Údaje o exekucích
Podrobnosti o exekuci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 3. leden 2012
vymazáno 3. leden 2012
Podrobnosti o exekuci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 3. leden 2012
vymazáno 8. červen 2016
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
EKOTRIMAS s.r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 4. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
27790975
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27790975 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.