HOTEL ZÁMEK CHUDOBÍN a.s. "v likvidaci" – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
B 10011/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 13. prosinec 2007
vymazáno 5. září 2019
Obchodní firma
NOLDOR ZETA a.s.
zapsáno 13. prosinec 2007
vymazáno 15. září 2008
HOTEL ZÁMEK CHUDOBÍN a.s.
zapsáno 15. září 2008
vymazáno 10. říjen 2016
HOTEL ZÁMEK CHUDOBÍN a.s. v likvidaci
zapsáno 10. říjen 2016
vymazáno 5. září 2019
Sídlo
Prokopa Holého 209/25, Chválkovice, 779 00 Olomouc
zapsáno 13. prosinec 2007
vymazáno 15. září 2008
B. Němcové 1023/35, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
zapsáno 15. září 2008
vymazáno 28. leden 2015
B. Němcové 1023/35, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
zapsáno 28. leden 2015
vymazáno 5. září 2019
Předmět podnikání
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s nájmem a pronájmem)
zapsáno 13. prosinec 2007
vymazáno 5. září 2019
Statutární orgán - představenstvo
Mgr. Silvie Sofková
Olomouc
Den vzniku funkce: 13. prosinec 2007
Den zániku funkce: 6. květen 2008
Den vzniku členství: 13. prosinec 2007
Den zániku členství: 6. květen 2008
zapsáno 13. prosinec 2007
vymazáno 15. září 2008
Statutární orgán - představenstvo
Marcela Látalová
Přerov
Den vzniku členství: 13. prosinec 2007
Den zániku členství: 6. květen 2008
zapsáno 13. prosinec 2007
vymazáno 15. září 2008
Statutární orgán - představenstvo
Petr Sofka
Olomouc
Den vzniku členství: 13. prosinec 2007
Den zániku členství: 6. květen 2008
zapsáno 13. prosinec 2007
vymazáno 15. září 2008
Statutární orgán - představenstvo
David Smrček
Krnov
Den vzniku funkce: 6. květen 2008
Den vzniku členství: 6. květen 2008
zapsáno 15. září 2008
vymazáno 28. leden 2015
David Smrček
Krnov
Den vzniku funkce: 6. květen 2008
Den zániku funkce: 6. srpen 2013
Den vzniku členství: 6. květen 2008
Den zániku členství: 6. srpen 2013
zapsáno 28. leden 2015
vymazáno 3. červenec 2015
zapsáno 15. září 2008
vymazáno 28. leden 2015
zapsáno 15. září 2008
vymazáno 28. leden 2015
zapsáno 28. leden 2015
vymazáno 3. červenec 2015
Ing. Jaromír Smrček
Krnov
Den vzniku členství: 6. květen 2008
Den zániku členství: 6. srpen 2013
zapsáno 28. leden 2015
vymazáno 3. červenec 2015
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně
zapsáno 13. prosinec 2007
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
zapsáno 10. říjen 2016
vymazáno 5. září 2019
Dozorčí rada
Eva Marešová
Olomouc
Den vzniku funkce: 13. prosinec 2007
Den zániku funkce: 6. květen 2008
Den vzniku členství: 13. prosinec 2007
Den zániku členství: 6. květen 2008
zapsáno 13. prosinec 2007
vymazáno 15. září 2008
Helena Andrésová
Olomouc
Den vzniku členství: 13. prosinec 2007
Den zániku členství: 6. květen 2008
zapsáno 13. prosinec 2007
vymazáno 15. září 2008
Alena Látalová
Olomouc
Den vzniku členství: 13. prosinec 2007
Den zániku členství: 6. květen 2008
zapsáno 13. prosinec 2007
vymazáno 15. září 2008
Dozorčí rada
Ing. Vladislav Šupa
Šumperk
Den vzniku funkce: 6. květen 2008
Den vzniku členství: 6. květen 2008
zapsáno 15. září 2008
vymazáno 8. srpen 2014
Ing. Vladislav Šupa
Šumperk
Den vzniku funkce: 6. květen 2008
Den vzniku členství: 6. květen 2008
zapsáno 8. srpen 2014
vymazáno 28. leden 2015
zapsáno 15. září 2008
vymazáno 8. srpen 2014
zapsáno 8. srpen 2014
vymazáno 28. leden 2015
Iva Mihulová
okres Olomouc
Den vzniku členství: 6. květen 2008
zapsáno 15. září 2008
vymazáno 28. leden 2015
Ing. Vladislav Šupa
Šumperk
Den vzniku funkce: 6. květen 2008
Den zániku funkce: 6. srpen 2013
Den vzniku členství: 6. květen 2008
Den zániku členství: 6. srpen 2013
zapsáno 28. leden 2015
vymazáno 3. červenec 2015
Ing. Zbyněk Šupa
Šumperk
Den vzniku členství: 6. květen 2008
Den zániku členství: 6. srpen 2013
zapsáno 28. leden 2015
vymazáno 3. červenec 2015
Iva Mihulová
Olomouc
Den vzniku členství: 6. květen 2008
Den zániku členství: 6. srpen 2013
zapsáno 28. leden 2015
vymazáno 3. červenec 2015
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Akcie
počet 20 ks
na majitele
v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč
zapsáno 13. prosinec 2007
vymazáno 5. září 2019
Základní kapitál
2 000 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 13. prosinec 2007
vymazáno 5. září 2019
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
HOTEL ZÁMEK CHUDOBÍN a.s. "v likvidaci".
Údaje byly staženy 25. září 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
27824152
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27824152 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.