Residence Praha-město s.r.o. – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 122928/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 13. březen 2007
vymazáno 8. červenec 2024
Obchodní firma
Rezidenční bydlení Petřiny s.r.o.
zapsáno 13. březen 2007
vymazáno 1. červen 2016
RESIDENCE ANGLICKÁ s.r.o.
zapsáno 1. červen 2016
vymazáno 30. červen 2017
Residence Vršovice s.r.o.
zapsáno 30. červen 2017
vymazáno 24. červenec 2017
Residence Praha-město s.r.o.
zapsáno 24. červenec 2017
vymazáno 8. červenec 2024
Sídlo
Hlubočepská 1156/38b, Hlubočepy, 152 00 Praha
zapsáno 13. březen 2007
vymazáno 3. říjen 2018
Hlubočepská 1190/38d, Hlubočepy, 150 00 Praha
zapsáno 3. říjen 2018
vymazáno 8. červenec 2024
Předmět činnosti
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 13. březen 2007
vymazáno 8. červenec 2024
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 21. prosinec 2009
vymazáno 8. červenec 2024
Statutární orgán
Michal Bouška
Krupka
Den vzniku funkce: 13. březen 2007
Den zániku funkce: 15. listopad 2013
zapsáno 13. březen 2007
vymazáno 5. prosinec 2013
zapsáno 13. březen 2007
vymazáno 12. březen 2009
zapsáno 12. březen 2009
vymazáno 28. prosinec 2011
Michal Kohout
Praha
Den vzniku funkce: 15. listopad 2013
Den zániku funkce: 24. květen 2016
zapsáno 5. prosinec 2013
vymazáno 1. červen 2016
Michal Kunrt
okres Praha-západ
Den vzniku funkce: 24. květen 2016
Den zániku funkce: 5. květen 2017
zapsáno 1. červen 2016
vymazáno 12. červen 2017
Edvard Tomas
Praha
Den vzniku funkce: 30. červen 2017
Den zániku funkce: 24. červenec 2017
zapsáno 30. červen 2017
vymazáno 24. červenec 2017
zapsáno 28. prosinec 2011
vymazáno 14. prosinec 2013
zapsáno 14. prosinec 2013
vymazáno 13. duben 2015
zapsáno 13. duben 2015
vymazáno 8. červenec 2024
1
zapsáno 24. červenec 2017
Jménem společnosti jednají vždy dva jednatelé společnosti společně.
Za společnost jednají ve všech věcech oba jednatelé společně.
Za společnost jedná ve všech věcech jednatel samostatně.
Společnost zastupují ve všech věcech vždy oba jednatelé společně.
Společnost zastupuje jednatel samostatně.
zapsáno 24. červenec 2017
Společníci
Michal Bouška
Krupka
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 13. březen 2007
vymazáno 24. duben 2013
zapsáno 13. březen 2007
vymazáno 24. duben 2013
Michal Bouška
Krupka
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 24. duben 2013
vymazáno 5. prosinec 2013
zapsáno 24. duben 2013
vymazáno 5. prosinec 2013
Ing. Jana Brůčková
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 13. březen 2007
vymazáno 28. prosinec 2011
zapsáno 13. březen 2007
vymazáno 28. prosinec 2011
Ing. Jana Brůčková
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 28. prosinec 2011
vymazáno 24. duben 2013
zapsáno 28. prosinec 2011
vymazáno 24. duben 2013
Jana Brůčková
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 24. duben 2013
vymazáno 11. prosinec 2013
zapsáno 24. duben 2013
vymazáno 11. prosinec 2013
Jana Brůčková
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 11. prosinec 2013
vymazáno 13. duben 2015
zapsáno 11. prosinec 2013
vymazáno 13. duben 2015
Michal Kunrt
okres Praha-západ
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 25.00 % |
zapsáno 13. duben 2015
vymazáno 1. červen 2016
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 25.00 % |
zapsáno 5. prosinec 2013
vymazáno 13. duben 2015
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 1. červen 2016
vymazáno 30. červen 2017
zapsáno 5. prosinec 2013
vymazáno 30. červen 2017
Michal Kohout
Praha
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 25.00 % |
zapsáno 13. duben 2015
vymazáno 1. červen 2016
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 25.00 % |
zapsáno 5. prosinec 2013
vymazáno 13. duben 2015
zapsáno 5. prosinec 2013
vymazáno 1. červen 2016
Jana Brůčková
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 13. duben 2015
vymazáno 30. červen 2017
zapsáno 13. duben 2015
vymazáno 30. červen 2017
Edvard Tomas
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 30. červen 2017
vymazáno 24. červenec 2017
zapsáno 30. červen 2017
vymazáno 24. červenec 2017
Ing. Jiří Brůček
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 30. červen 2017
vymazáno 24. červenec 2017
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 24. červenec 2017
vymazáno 28. prosinec 2018
zapsáno 30. červen 2017
vymazáno 28. prosinec 2018
Ing. Jiří Brůček
Praha
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 6. listopad 2019
vymazáno 16. březen 2020
zapsáno 6. listopad 2019
vymazáno 16. březen 2020
Ing. Jiří Brůček
Praha
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 16. březen 2020
vymazáno 7. srpen 2020
zapsáno 16. březen 2020
vymazáno 7. srpen 2020
Ing. Jiří Brůček
Praha
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 7. srpen 2020
vymazáno 7. srpen 2020
zapsáno 7. srpen 2020
vymazáno 7. srpen 2020
Ing. Jiří Brůček
Praha
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 7. srpen 2020
vymazáno 12. srpen 2020
zapsáno 7. srpen 2020
vymazáno 12. srpen 2020
Ing. Jiří Brůček
Praha
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 12. srpen 2020
vymazáno 12. srpen 2020
zapsáno 12. srpen 2020
vymazáno 12. srpen 2020
Ing. Jiří Brůček
Praha
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 12. srpen 2020
vymazáno 4. listopad 2020
zapsáno 12. srpen 2020
vymazáno 4. listopad 2020
Ing. Jiří Brůček
Praha
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 4. listopad 2020
vymazáno 29. prosinec 2020
zapsáno 4. listopad 2020
vymazáno 29. prosinec 2020
Ing. Jiří Brůček
Praha
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 28. prosinec 2018
vymazáno 8. leden 2019
zapsáno 28. prosinec 2018
vymazáno 8. leden 2019
Ing. Jiří Brůček
Praha
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 8. leden 2019
vymazáno 8. leden 2019
zapsáno 8. leden 2019
vymazáno 8. leden 2019
Ing. Jiří Brůček
Praha
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 8. leden 2019
vymazáno 6. listopad 2019
zapsáno 8. leden 2019
vymazáno 6. listopad 2019
Ing. Jiří Brůček
Praha
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 29. prosinec 2020
vymazáno 8. červenec 2024
zapsáno 29. prosinec 2020
vymazáno 8. červenec 2024
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Základní kapitál
200 000,-Kč
zapsáno 13. březen 2007
vymazáno 8. červenec 2024
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
Residence Praha-město s.r.o.
Údaje byly staženy 24. července 2024 z
datové služby justice.cz dle IČO
27869105
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27869105 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.