15.6.2018
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Jan Poláček, den vzniku funkce 8.2.2011.
|
15.6.2018
|
Změna u společníka s vkladem Jan Poláček, vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 %, splaceno: 200000 %.
|
18.4.2014
|
Změna názvu z SENIO CARE s.r.o. na Real Care 2008 s.r.o.
|
18.4.2014
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Jan Poláček, změna adresy.
|
18.4.2014
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Jan Poláček, den vzniku funkce 8.2.2011.
|
18.4.2014
|
Zapsán společník s vkladem Jan Poláček, vklad: 200 000,-Kč, splaceno: 200000 %, podíl: 100 %
|
18.4.2014
|
Vymazán společník s vkladem MUDr. Martina Zdařilová
|
18.4.2014
|
Vymazán společník s vkladem Ing. Jan Mácha
|
18.4.2014
|
Vymazán společník s vkladem MUDr. Michal Zdařil
|
18.4.2014
|
Změna sídla z Brojova 2052/23, 326 00 Plzeň na Brojova 2052/23, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
|
18.4.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22131/SL8/KSPL notářský zápis Nz 5/2014 - rozhodnutí
|
18.4.2014
|
Zapsán způsob jednání: Jednatel jedná za společnost samostatně. ...
|
18.4.2014
|
Vymazán způsob jednání: Způsob jednání: Jménem společnosti jedná jednatel samostatně v plném rozsahu. ...
|
9.11.2011
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22131/SL7/KSPL účetní závěrka 2010
|
9.11.2011
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22131/SL6/KSPL účetní závěrka 2009
|
9.11.2011
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22131/SL5/KSPL účetní závěrka 2008
|
23.2.2011
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Jan Poláček, den vzniku funkce 8.2.2011.
|
23.2.2011
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel MUDr. Martina Zdařilová , den zániku funkce 8.2.2011.
|
23.2.2011
|
Změna sídla z Boženy Němcové 579/11, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň na Brojova 2052/23, 326 00 Plzeň
|
23.2.2011
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22131/SL4/KSPL podpisové vzory
|
23.2.2011
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22131/SL3/KSPL notářský zápis Nz 4/2011-rozhodnutí
|
15.9.2008
|
Vznik společnosti SENIO CARE s.r.o.
|
9.9.2008
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22131/SL2/KSPL podpisové vzory - MUDr. Martina Zdařilová
|
9.9.2008
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22131/SL1/KSPL notářský zápis Nz 39/2008 + spol. smlouva
|