28.7.2015
|
Změna: Člen statutárního orgánu Rudolf Tancoš
|
28.7.2015
|
Zapsán společník s vkladem Rudolf Tancoš, vklad: 200 000,-Kč, splaceno: 200000 %, podíl: 100 %
|
28.7.2015
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Martin Hájek , den zániku funkce 7.7.2015.
|
28.7.2015
|
Vymazán společník s vkladem Martin Hájek
|
28.7.2015
|
Změna sídla z Chelčického 95/15, 370 01 České Budějovice na Žerotínova 483/1, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice
|
28.7.2015
|
Nová listina ve sbírce listin: C 20352/SL3/KSCB ostatní Rozhodnutí jediného společníka
|
8.9.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: C 20352/SL2/KSCB notářský zápis 528/2014
|
29.8.2014
|
Změna u společníka s vkladem Martin Hájek, vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 %, splaceno: 200000 %.
|
29.8.2014
|
Zapsán způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel ...
|
29.8.2014
|
Vymazán způsob jednání: Jménem společnosti jedná jednatel samostatně. ...
|
1.3.2012
|
Nová listina ve sbírce listin: C 20352/SL1/KSCB zakladatelské dokumenty, notářský zápis 60/2012
|
27.2.2012
|
Vznik společnosti Jihočeské pozemní stavitelství s.r.o.
|