IBG EU DEVELOPMENT, s.r.o. "v likvidaci" – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 59646/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 26. srpen 2008
vymazáno 10. září 2009
C 17773/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
zapsáno 10. září 2009
vymazáno 9. červenec 2013
C 56837/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 9. červenec 2013
vymazáno 30. leden 2024
Obchodní firma
Martock Truck s.r.o.
zapsáno 26. srpen 2008
vymazáno 31. říjen 2008
EIBG EU AIRPORTS, s.r.o.
zapsáno 31. říjen 2008
vymazáno 25. červen 2013
IBG EU DEVELOPMENT, s.r.o.
zapsáno 25. červen 2013
vymazáno 11. červenec 2019
IBG EU DEVELOPMENT, s.r.o. v likvidaci
zapsáno 11. červenec 2019
vymazáno 30. leden 2024
Sídlo
Jiráskova 1150/66, 674 01 Třebíč
zapsáno 26. srpen 2008
vymazáno 31. říjen 2008
Příkop 843/4, 602 00 Brno
zapsáno 31. říjen 2008
vymazáno 28. srpen 2009
Žižkova 312, Strakonice I, 386 01 Strakonice
zapsáno 28. srpen 2009
vymazáno 25. červen 2013
Hasičská 551/52, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
zapsáno 25. červen 2013
vymazáno 30. leden 2024
Předmět podnikání
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 26. srpen 2008
vymazáno 9. prosinec 2019
Statutární orgán
Monika Tomášová
okres Třebíč
Den vzniku funkce: 26. srpen 2008
Den zániku funkce: 6. říjen 2008
zapsáno 26. srpen 2008
vymazáno 31. říjen 2008
Stanislav Vopěnka
Praha
Den vzniku funkce: 6. říjen 2008
Den zániku funkce: 10. červen 2009
zapsáno 31. říjen 2008
vymazáno 28. srpen 2009
Ing. Jiří Treybal
Strakonice
Den vzniku funkce: 10. červen 2009
Den zániku funkce: 21. březen 2013
zapsáno 28. srpen 2009
vymazáno 25. červen 2013
zapsáno 25. červen 2013
vymazáno 14. srpen 2015
Radim Kubala
Frýdek-Místek
Den vzniku funkce: 21. březen 2013
zapsáno 14. srpen 2015
vymazáno 17. květen 2017
Radim Kubala
Frýdek-Místek
Den vzniku funkce: 21. březen 2013
zapsáno 17. květen 2017
vymazáno 30. leden 2024
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje jednatel samostatně.
zapsáno 11. červenec 2019
vymazáno 30. leden 2024
Společníci
Právnické osoby, s.r.o. IČO: 28267869
Jiráskova 1150/66, 674 01 Třebíč
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 26. srpen 2008
vymazáno 31. říjen 2008
zapsáno 26. srpen 2008
vymazáno 31. říjen 2008
EXONEX PETROLEUM LIMITED
Podíl: | Vklad: 60 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 30.00 % |
zapsáno 31. říjen 2008
vymazáno 28. srpen 2009
zapsáno 31. říjen 2008
vymazáno 28. srpen 2009
EXONEX PETROLEUM LIMITED
Podíl: | Vklad: 450 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 45.00 % |
zapsáno 28. srpen 2009
vymazáno 30. leden 2024
zapsáno 28. srpen 2009
vymazáno 30. leden 2024
DONALD GROUP, s.r.o. IČO: 26958406
Králova 279/9, 616 00 Brno
Podíl: | Vklad: 450 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 45.00 % |
zapsáno 25. červen 2013
vymazáno 17. prosinec 2015
zapsáno 25. červen 2013
vymazáno 17. prosinec 2015
DONALD GROUP, s.r.o. v likvidaci IČO: 26958406
Králova 279/9, Žabovřesky, 616 00 Brno
Podíl: | Vklad: 450 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 45.00 % |
zapsáno 17. prosinec 2015
vymazáno 30. leden 2024
zapsáno 17. prosinec 2015
vymazáno 30. leden 2024
Stanislav Vopěnka
Praha
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 20.00 % |
zapsáno 31. říjen 2008
vymazáno 28. srpen 2009
zapsáno 31. říjen 2008
vymazáno 28. srpen 2009
Ing. Jiří Treybal
Strakonice
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 20.00 % |
zapsáno 31. říjen 2008
vymazáno 28. srpen 2009
zapsáno 31. říjen 2008
vymazáno 28. srpen 2009
Ing. Jaroslav Melka
Strakonice
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 10.00 % |
zapsáno 31. říjen 2008
vymazáno 28. srpen 2009
zapsáno 31. říjen 2008
vymazáno 28. srpen 2009
Václav Andrew Sipla
Spojené státy americké
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 10.00 % |
zapsáno 31. říjen 2008
vymazáno 28. srpen 2009
zapsáno 31. říjen 2008
vymazáno 28. srpen 2009
Jiří Repka
Plzeň
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 10.00 % |
zapsáno 31. říjen 2008
vymazáno 28. srpen 2009
zapsáno 31. říjen 2008
vymazáno 28. srpen 2009
Stanislav Vopěnka
Praha
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 20.00 % |
zapsáno 28. srpen 2009
vymazáno 25. červen 2013
zapsáno 28. srpen 2009
vymazáno 25. červen 2013
Ing. Jiří Treybal
Strakonice
Podíl: | Vklad: 250 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 25.00 % |
zapsáno 28. srpen 2009
vymazáno 25. červen 2013
zapsáno 28. srpen 2009
vymazáno 25. červen 2013
Václav Andrew Sipla
Spojené státy americké
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 10.00 % |
zapsáno 28. srpen 2009
vymazáno 30. leden 2024
zapsáno 28. srpen 2009
vymazáno 30. leden 2024
Základní kapitál
200 000,-Kč
zapsáno 26. srpen 2008
vymazáno 28. srpen 2009
1 000 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 28. srpen 2009
vymazáno 30. leden 2024
Údaje o exekucích
Podrobnosti o exekuci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 19. leden 2016
vymazáno 30. leden 2024
Podrobnosti o exekuci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 18. listopad 2015
vymazáno 30. leden 2024
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
IBG EU DEVELOPMENT, s.r.o. "v likvidaci".
Údaje byly staženy 25. června 2024 z
datové služby justice.cz dle IČO
28300751
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28300751 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.