CMRK Group s.r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 143931/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 6. říjen 2008
vymazáno 6. srpen 2018
Obchodní firma
Voronin Group s.r.o.
zapsáno 6. říjen 2008
vymazáno 12. květen 2009
CMRK Group s.r.o.
zapsáno 12. květen 2009
vymazáno 12. říjen 2017
CMRK Group s.r.o. v likvidaci
zapsáno 12. říjen 2017
vymazáno 6. srpen 2018
Sídlo
Rohožnická 1603, 190 00 Praha
zapsáno 6. říjen 2008
vymazáno 27. leden 2010
Machatého 697/2, Hlubočepy, 152 00 Praha
zapsáno 27. leden 2010
vymazáno 16. březen 2010
Machatého 679/2, Hlubočepy, 152 00 Praha
zapsáno 16. březen 2010
vymazáno 6. srpen 2018
Předmět činnosti
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 6. říjen 2008
vymazáno 6. srpen 2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 11. březen 2009
vymazáno 6. srpen 2018
Statutární orgán
Daniela Stoyanova
Praha
Den vzniku funkce: 14. leden 2009
Den zániku funkce: 20. leden 2010
zapsáno 2. únor 2009
vymazáno 27. leden 2010
Roman Voronin
Praha
Den vzniku funkce: 14. leden 2009
Den zániku funkce: 20. leden 2010
zapsáno 2. únor 2009
vymazáno 27. leden 2010
Yana Voronina
Ruská federace
Den vzniku funkce: 14. leden 2009
Den zániku funkce: 20. leden 2010
zapsáno 2. únor 2009
vymazáno 27. leden 2010
Svetlana Voronina
Ruská federace
Den vzniku funkce: 14. leden 2009
Den zániku funkce: 20. leden 2010
zapsáno 2. únor 2009
vymazáno 27. leden 2010
Stanislav Voronin
Praha
Den vzniku funkce: 6. říjen 2008
Den zániku funkce: 20. leden 2010
zapsáno 6. říjen 2008
vymazáno 27. leden 2010
Miroslav Kováč
Praha
Den vzniku funkce: 20. leden 2010
Den zániku funkce: 10. březen 2010
zapsáno 27. leden 2010
vymazáno 16. březen 2010
zapsáno 16. březen 2010
vymazáno 6. srpen 2018
Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.
zapsáno 12. říjen 2017
vymazáno 6. srpen 2018
Společníci
Stanislav Voronin
Ruská federace
Podíl: | Vklad: 70 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 35.00 % |
zapsáno 6. říjen 2008
vymazáno 12. květen 2009
zapsáno 6. říjen 2008
vymazáno 12. květen 2009
Svetlana Voronina
Ruská federace
Podíl: | Vklad: 60 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 30.00 % |
zapsáno 6. říjen 2008
vymazáno 12. květen 2009
zapsáno 6. říjen 2008
vymazáno 12. květen 2009
Yana Voronina
Ruská federace
Podíl: | Vklad: 70 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 35.00 % |
zapsáno 6. říjen 2008
vymazáno 12. květen 2009
zapsáno 6. říjen 2008
vymazáno 12. květen 2009
Stanislav Voronin
Ruská federace
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 10.00 % |
zapsáno 12. květen 2009
vymazáno 16. březen 2010
zapsáno 12. květen 2009
vymazáno 16. březen 2010
Svetlana Voronina
Ruská federace
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 10.00 % |
zapsáno 12. květen 2009
vymazáno 16. březen 2010
zapsáno 12. květen 2009
vymazáno 16. březen 2010
Yana Voronina
Ruská federace
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 10.00 % |
zapsáno 12. květen 2009
vymazáno 16. březen 2010
zapsáno 12. květen 2009
vymazáno 16. březen 2010
Olegs Klopotovskis
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 12. květen 2009
vymazáno 16. březen 2010
zapsáno 12. květen 2009
vymazáno 16. březen 2010
Daniela Stoyanova
Praha
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 10.00 % |
zapsáno 12. květen 2009
vymazáno 16. březen 2010
zapsáno 12. květen 2009
vymazáno 16. březen 2010
Roman Voronin
Ruská federace
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 10.00 % |
zapsáno 12. květen 2009
vymazáno 16. březen 2010
zapsáno 12. květen 2009
vymazáno 16. březen 2010
Vladimir Sidorok
Ruská federace
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 16. březen 2010
vymazáno 6. srpen 2018
zapsáno 16. březen 2010
vymazáno 6. srpen 2018
Základní kapitál
200 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 6. říjen 2008
vymazáno 6. srpen 2018
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
CMRK Group s.r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 27. září 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
28470354
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28470354 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.