2.3.2024
|
Změna: Společník s vkladem JOB LEADER EUROPE s.r.o., změnila adresu
|
19.1.2024
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Jiří Petrík, den vzniku funkce 20.1.2020.
|
28.7.2022
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Jiří Petrík, změna adresy.
|
28.7.2022
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Jiří Petrík, den vzniku funkce 20.1.2020.
|
8.4.2021
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Jiří Petrík, změna adresy.
|
8.4.2021
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Jiří Petrík, den vzniku funkce 20.1.2020.
|
22.1.2021
|
Nová listina ve sbírce listin: C 149348/SL14/MSPH insolvenční rozhodnutí usnesení
|
20.1.2021
|
Zapsán předseda místní organizace Insolvency Project v.o.s., IČO: 28860993
|
20.1.2021
|
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
|
4.12.2020
|
Nová listina ve sbírce listin: C 149348/SL13/MSPH insolvenční rozhodnutí vyhláška
|
3.12.2020
|
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
|
1.9.2020
|
Změna názvu z JOB LEADER CZECH s.r.o. na ZAPPALLO XTRADE s.r.o.
|
1.9.2020
|
Změna sídla z Obránců míru 2171, 272 01 Kladno na Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha
|
1.9.2020
|
Nová listina ve sbírce listin: C 149348/SL12/MSPH zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 279/2020]
|
1.9.2020
|
Nová listina ve sbírce listin: C 149348/SL11/MSPH zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 279/2020]
|
20.1.2020
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Jiří Petrík.
|
20.1.2020
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Tomáš Petrík .
|
20.1.2020
|
Nová listina ve sbírce listin: C 149348/SL10/MSPH notářský zápis [NZ 22/2020], rozhod. o statut. orgánu
|
10.1.2018
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Tomáš Petrík.
|
10.1.2018
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Jiří Petrík .
|
10.1.2018
|
Vymazán společník s vkladem Jiří Petrík
|
10.1.2018
|
Zapsán společník s vkladem JOB LEADER EUROPE s.r.o.
|
10.1.2018
|
Nová listina ve sbírce listin: C 149348/SL9/MSPH zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 12/2018], rozhod. o statut. orgánu
|
10.1.2018
|
Zapsán způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. ...
|
10.1.2018
|
Vymazán způsob jednání: Jménem společnosti jedná jednatel společnosti samostatně. ...
|
15.1.2016
|
Nová listina ve sbírce listin: C 149348/SL8/MSPH účetní závěrka [2014]
|
15.1.2016
|
Nová listina ve sbírce listin: C 149348/SL7/MSPH účetní závěrka [2013]
|
23.4.2015
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Jiří Petrík, den vzniku funkce 11.3.2009.
|
23.4.2015
|
Změna u společníka s vkladem Jiří Petrík, vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 %.
|
9.2.2015
|
Nová listina ve sbírce listin: C 149348/SL6/MSPH účetní závěrka [2010]
|
9.2.2015
|
Nová listina ve sbírce listin: C 149348/SL5/MSPH účetní závěrka [2009]
|
9.2.2015
|
Nová listina ve sbírce listin: C 149348/SL4/MSPH účetní závěrka [2011]
|
9.2.2015
|
Nová listina ve sbírce listin: C 149348/SL3/MSPH účetní závěrka [2012]
|
31.5.2009
|
Nová listina ve sbírce listin: C 149348/SL2/MSPH podpisové vzory
|
31.5.2009
|
Nová listina ve sbírce listin: C 149348/SL1/MSPH zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 115/2009
|
11.3.2009
|
Vznik společnosti JOB LEADER CZECH s.r.o.
|