11.8.2023
|
Nová listina ve sbírce listin: Dr 2415/SL20/KSOS účetní závěrka [2022]
|
25.10.2022
|
Nová listina ve sbírce listin: Dr 2415/SL19/KSOS účetní závěrka [2021]
|
10.1.2022
|
Nová listina ve sbírce listin: Dr 2415/SL18/KSOS notářský zápis [NZ 513/2021]
|
6.1.2022
|
Změna: Člen statutárního orgánu Oldřich Indrák
|
6.1.2022
|
Změna: Člen statutárního orgánu Božena Kořenková
|
6.1.2022
|
Změna: Člen statutárního orgánu Tomáš Chaloupka
|
6.1.2022
|
Vymazán člen statutárního orgánu Tomáš Chaloupka
|
6.1.2022
|
Vymazán člen statutárního orgánu Božena Kořenková
|
6.1.2022
|
Vymazán člen statutárního orgánu Oldřich Indrák
|
15.11.2021
|
Nová listina ve sbírce listin: Dr 2415/SL17/KSOS účetní závěrka [2020]
|
7.10.2020
|
Nová listina ve sbírce listin: Dr 2415/SL16/KSOS účetní závěrka [2019]
|
11.11.2019
|
Nová listina ve sbírce listin: Dr 2415/SL15/KSOS účetní závěrka [2018]
|
22.8.2018
|
Nová listina ve sbírce listin: Dr 2415/SL14/KSOS účetní závěrka [2017] vč. přílohy
|
27.10.2017
|
Nová listina ve sbírce listin: Dr 2415/SL13/KSOS rozhod. o statut. orgánu Zápis z členské schůze
|
27.10.2017
|
Nová listina ve sbírce listin: Dr 2415/SL12/KSOS rozhod. o statut. orgánu Představenstvo zvolilo předsedu představenstva
|
26.10.2017
|
Změna: Člen statutárního orgánu Božena Kořenková
|
26.10.2017
|
Změna: Člen statutárního orgánu Tomáš Chaloupka
|
26.10.2017
|
Zapsán člen statutárního orgánu Oldřich Indrák
|
26.10.2017
|
Vymazán člen statutárního orgánu Daniel Opačitý
|
26.10.2017
|
Vymazán člen statutárního orgánu Božena Kořenková
|
26.10.2017
|
Vymazán člen statutárního orgánu Tomáš Chaloupka
|
14.9.2017
|
Nová listina ve sbírce listin: Dr 2415/SL11/KSOS účetní závěrka [2016] vč. přílohy
|
7.9.2017
|
Změna: Člen statutárního orgánu Daniel Opačitý
|
15.9.2016
|
Změna: Člen statutárního orgánu Božena Kořenková
|
15.9.2016
|
Změna: Člen statutárního orgánu Tomáš Chaloupka
|
15.9.2016
|
Změna: Člen statutárního orgánu Daniel Opačitý, změna adresy
|
15.9.2016
|
Zapsán člen statutárního orgánu Daniel Opačitý
|
15.9.2016
|
Změna sídla z Francouzská 1016, 742 21 Kopřivnice na Francouzská 1016/2, 742 21 Kopřivnice
|
14.7.2016
|
Nová listina ve sbírce listin: Dr 2415/SL10/KSOS účetní závěrka [2015] vč. přílohy
|
27.7.2015
|
Nová listina ve sbírce listin: Dr 2415/SL9/KSOS účetní závěrka [2014] vč. přílohy
|
24.11.2014
|
Změna: Člen statutárního orgánu Tomáš Chaloupka, změna adresy
|
24.11.2014
|
Změna: Člen statutárního orgánu Daniel Opačitý, změna adresy
|
24.11.2014
|
Změna: Člen statutárního orgánu Božena Kořenková, změna adresy
|
24.11.2014
|
Zapsán člen statutárního orgánu Daniel Opačitý
|
24.11.2014
|
Zapsán člen statutárního orgánu Tomáš Chaloupka
|
24.11.2014
|
Zapsán člen statutárního orgánu Božena Kořenková
|
24.11.2014
|
Zapsána činnost: činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: - provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí ...
|
24.11.2014
|
Zapsán způsob jednání: Předseda představenstva jedná za družstvo navenek. je-li však pro právní jednání, které činí, zákonem předepsána písemná forma, je třeba podpisu ...
|
24.11.2014
|
Vymazán způsob jednání: Způsob jednání: Předseda je oprávněn jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Je-li pro právní úkon, který činí předseda předepsána ...
|
24.11.2014
|
Vymazána činnost: pronájem bytových a nebytových prostor a uzavírání smluv o nájmu ...
|
24.11.2014
|
Vymazána činnost: zajišťování bytových potřeb členů družstva ...
|
24.11.2014
|
Vymazána činnost: zajišťování služeb spojených s bydlením ...
|
24.11.2014
|
Vymazána činnost: správa majetku družstva ...
|
24.11.2014
|
Vymazána činnost: přidělování družstevních bytů a uzavírání příslušných nájemních smluv ...
|
10.9.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: Dr 2415/SL8/KSOS účetní závěrka [2013] s příl.
|
8.8.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: Dr 2415/SL7/KSOS stanovy společnosti
|
9.8.2013
|
Nová listina ve sbírce listin: Dr 2415/SL6/KSOS účetní závěrka [2012] s příl.
|
1.10.2012
|
Nová listina ve sbírce listin: Dr 2415/SL5/KSOS účetní závěrka vč. přílohy
|
13.9.2011
|
Nová listina ve sbírce listin: Dr 2415/SL4/KSOS účetní závěrka [2010] vč. přílohy
|
25.11.2009
|
Nová listina ve sbírce listin: Dr 2415/SL2/KSOS notářský zápis [NZ 163/2009], stanovy společnosti
|