NOVÍ LEGIONERY s.r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 28236/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Obchodní firma
NOVÍ LEGIONERY s.r.o.
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 27. listopad 2019
NOVÍ LEGIONERY s.r.o. v likvidaci
zapsáno 27. listopad 2019
vymazáno 16. únor 2021
Sídlo
Na Kohoutě 787/6, Bukov, 400 10 Ústí nad Labem
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Předmět podnikání
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 6. leden 2015
Statutární orgán
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Ruslan Turcan
Moldavská republika
Den vzniku funkce: 14. prosinec 2009
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Viorel Sandu
Moldavská republika
Den vzniku funkce: 14. prosinec 2009
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Ivan Nehrya
Ukrajina
Den vzniku funkce: 14. prosinec 2009
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Vasyl Yakym
Ukrajina
Den vzniku funkce: 14. prosinec 2009
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Každý jednatel je oprávněn jménem společnosti navenek samostatně jednat a podepisovat, a to tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 14. prosinec 2009
zapsáno 27. listopad 2019
vymazáno 16. únor 2021
Společníci
Mariya Zeykan
Ukrajina
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 1/17 |
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 14. prosinec 2009
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 14. prosinec 2009
Yuriy Zeykan
Ukrajina
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 1/17 |
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 14. prosinec 2009
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 14. prosinec 2009
Ievgeniia Prokopiv
Ukrajina
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 1/17 |
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Roman Hetsko
Ukrajina
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 1/17 |
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Mariya Zeykan
Ukrajina
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 1/17 |
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Anatoliy Kolodkin
Ukrajina
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 1/17 |
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Yuriy Zeykan
Ukrajina
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 1/17 |
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Orest Ovchar
Ukrajina
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 1/17 |
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Vasyl Ivanishak
Ukrajina
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 1/17 |
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Ruslan Turcan
Moldavská republika
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 1/17 |
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Natallia Sibirtsava
Běloruská republika
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 1/17 |
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Viorel Sandu
Moldavská republika
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 1/17 |
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Viktoriia Kravchenko
Ukrajina
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 1/17 |
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Vitalii Bondarenko
Ukrajina
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 1/17 |
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Yevheniia Panha
Moldavská republika
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 1/17 |
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Ivan Nehrya
Ukrajina
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 1/17 |
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Vasyl Bysmak
Ukrajina
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 1/17 |
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Vasyl Yakym
Ukrajina
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 1/17 |
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Lyubov Sorochenko
Ukrajina
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 1/17 |
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Základní kapitál
340 000,-Kč
zapsáno 14. prosinec 2009
vymazáno 16. únor 2021
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
NOVÍ LEGIONERY s.r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 6. května 2021 z
datové služby justice.cz dle IČO
28714695
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28714695 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.