Vladimír Kropáček okres Ústí nad Orlicí - Živnostenský rejstřík
NÁZEV: | Vladimír Kropáček | ||
FORMA: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | ||
ADRESA: | okres Ústí nad Orlicí |
Kontakty Vladimír Kropáček
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Živnostenský rejstřík: aktuální údaje údaje s historií
- Jméno a příjmení:
- Vladimír Kropáček
- Adresa sídla:
- okres Ústí nad Orlicí
Živnostenské oprávnění č.1
Provozovny- Předmět podnikání:
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Druh živnosti:
- Ohlašovací vázaná
- Vznik oprávnění:
- 01.07.2010
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 14.01.2015
do: 12.09.2017
Živnostenské oprávnění č.2
Provozovny- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Obory činnosti:
-
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Zahájeno: 24.04.2013
Zprostředkování obchodu a služeb
Zahájeno: 24.04.2013
Velkoobchod a maloobchod
Zahájeno: 24.04.2013
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Zahájeno: 24.04.2013
- Vznik oprávnění:
- 24.04.2013
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 14.01.2015
do: 12.09.2017
Živnostenské oprávnění č.3
Provozovny- Předmět podnikání:
-
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od: 13.05.2013
do: 01.08.2022
- Druh živnosti:
- Koncesovaná
- Vznik oprávnění:
- 13.05.2013
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 04.10.2017
do: 04.10.2027
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 25.07.2014
do: 12.09.2017
Živnostenské oprávnění č.4
Provozovny- Předmět podnikání:
- Zednictví
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 01.06.1995
- Datum zániku:
- 02.03.2010
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 24.01.2010
do: 02.03.2010
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 24.01.2008
do: 23.01.2010
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 23.01.2006
do: 23.01.2008
Živnostenské oprávnění č.5
Provozovny- Předmět podnikání:
- Obkladačství
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 09.12.1996
- Datum zániku:
- 27.02.2001
Živnostenské oprávnění č.6
Provozovny- Předmět podnikání:
-
Truhlářství, podlahářství
Truhlářství
od: 21.11.2000
do: 01.07.2008
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 21.11.2000
- Datum zániku:
- 02.03.2010
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 24.01.2010
do: 02.03.2010
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 24.01.2008
do: 23.01.2010
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 23.01.2006
do: 23.01.2008
Živnostenské oprávnění č.7
Provozovny- Předmět podnikání:
- Zprostředkovatelská činnost
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 01.04.1993
- Datum zániku:
- 30.06.2008
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 24.01.2008
do: 30.06.2008
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 23.01.2006
do: 23.01.2008
Živnostenské oprávnění č.8
Provozovny- Předmět podnikání:
- Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 12.08.1993
- Datum zániku:
- 30.06.2008
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 24.01.2008
do: 30.06.2008
Živnostenské oprávnění č.9
Provozovny- Předmět podnikání:
- Renovace nátěrů - natěračství
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 15.06.1995
- Datum zániku:
- 30.03.1998
Živnostenské oprávnění č.10
Provozovny- Předmět podnikání:
- Výroba a montáž jízdních kol
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 27.03.2000
- Datum zániku:
- 21.02.2006
Živnostenské oprávnění č.11
Provozovny- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Obory činnosti:
-
Zprostředkovatelská činnost
Zahájeno: 01.04.1993
Ukončeno: 02.03.2010
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zahájeno: 12.08.1993
Ukončeno: 02.03.2010
- Vznik oprávnění:
- 01.04.1993
- Datum zániku:
- 02.03.2010
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 24.01.2010
do: 02.03.2010
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 24.01.2008
do: 23.01.2010
Provozovny k předmětu podnikání číslo 1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
ŽivnostIdentifikační číslo provozovny: 1009799487
Zahájení provozování dne: 25.07.2014
Ukončení provozování dne: 12.01.2015
Provozovny k předmětu podnikání číslo 4. Zednictví
ŽivnostZahájení provozování dne: 04.03.1996
Ukončení provozování dne: 29.07.1996
Provozovny k předmětu podnikání číslo 8. Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
ŽivnostZahájení provozování dne: 07.09.1993
Ukončení provozování dne: 15.01.1997
Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Vladimír Kropáček
Výpis údajů z živnostenského rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informační hodnotu, nenahrazuje oficiální výpis z živnostenského rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit na živnostenském úřadě nebo na místech CzechPoint.
Hledáte jinou osobu se jménem Vladimír Kropáček?
V rejstříku firem máme 32 záznamů k tomuto jménu.Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Vladimír Kropáček | Praha | od 31. března 2022 |
Avis Albis z.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Vladimír Kropáček | Praha | od 13. dubna 2011 |
Brainstones International a.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Vladimír Kropáček | Praha | od 6. srpna 2020 |
CONFIDENCES, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Vladimír Kropáček | Praha | od 6. srpna 2020 |
CONFIDENCES, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Vladimír Kropáček | Praha | od 30. ledna 2019 |
Desiderium s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Vladimír Kropáček | Praha | od 28. dubna 2021 |
digital cave s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Vladimír Kropáček | Praha | od 23. května 2022 |
Di-Hub s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Vladimír Kropáček | Praha | od 20. června 2024 |
EGM, s.r.o. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Vladimír Kropáček | Praha | od 6. ledna 2020 |
front creative s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Vladimír Kropáček | Praha | od 5. února 2020 |
front solutions s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Vladimír Kropáček | Praha | od 1. července 2020 |
JK Property s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Vladimír Kropáček | Praha | od 28. května 2020 |
M. I. central s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Vladimír Kropáček | Praha | od 16. prosince 2021 |
Mezon Investments s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Vladimír Kropáček | Praha | od 21. října 2010 |
MG Opatovická s.r.o. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Vladimír Kropáček | Praha | od 6. června 2024 |
MG Trading s.r.o. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Vladimír Kropáček | Praha | od 6. října 2003 |
MG Trading s.r.o. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Vladimír Kropáček | Praha | od 2. července 2021 |
Na Svobodě I. s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Vladimír Kropáček | Praha | od 15. prosince 2020 |
NAVILOCK s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Vladimír Kropáček | Praha | od 1. června 2017 |
NOXON Advisory s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Vladimír Kropáček | Praha | od 12. března 2019 |
NOXON GROUP s.r.o. |
Další osoby s příjmením kropacek ve veřejných rejstřících
Další osoby s podobným jménem ve veřejných rejstřících
ADRIANA KROPÁČKOVÁ
ALENA KROPÁČKOVÁ
ALEŠ KROPÍK
ALEXANDRA KROPÁČOVÁ
Alexandra Kroppová
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.