KOMAK, spol. s r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 1175/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 30. duben 2016
Obchodní firma
KOMAK, spol. s r.o.
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 4. červen 2015
KOMAK, spol. s r.o. v likvidaci
zapsáno 4. červen 2015
vymazáno 30. duben 2016
Sídlo
Svobodné Dvory 125, 503 11 Hradec Králové
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 18. březen 1996
U Studánky 93, 503 11 Hradec Králové
zapsáno 18. březen 1996
vymazáno 7. únor 2002
Na Rybárně 1657, 500 02 Hradec Králové
zapsáno 7. únor 2002
vymazáno 4. červen 2015
Na Rybárně 1657, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
zapsáno 4. červen 2015
vymazáno 30. duben 2016
Předmět podnikání
zemědělská výroba
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 29. červenec 1993
v případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu.
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 29. červenec 1993
obchodní a zprostředkovatelské služby
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 29. červenec 1993
výkony vnitřního obchodu s výjimkou těch, ke kterým je třeba zvláštní povolení dle platných právních předpisů
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 29. červenec 1993
potravinářská výroba (zelí, žampiony, zelenina atd.)
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 29. červenec 1993
výroba dřevařská, truhlářská, klempířská, zámečnická, strojírenská atd.
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 29. červenec 1993
výroba a odbyt stavebního zboží a materiálů
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 29. červenec 1993
pronájem nemovitostí a pozemků
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 29. červenec 1993
činnost a výkony odbytu a zásobování vlastní výroby
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 29. červenec 1993
výkony zahraničního obchodu s výjimkou těch, ke kterým je třeba zvláštní povolení dle platných právních předpisů (v souladu s § 4 fmzo vyhl. č. 27/91 sb. u dovozu a vývozu zboží s výjimkou nař. vlády č. 256/90 sb.)
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 29. červenec 1993
průzkum trhu, konzultační a poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 29. červenec 1993
realitní kancelář
zapsáno 29. červenec 1993
vymazáno 7. únor 2002
realitní činnost
zapsáno 7. únor 2002
vymazáno 30. duben 2016
správa a údržba nemovitostí
zapsáno 7. únor 2002
vymazáno 30. duben 2016
Statutární orgán
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 29. červenec 1993
zapsáno 29. červenec 1993
vymazáno 31. říjen 2000
Ivan Komárek
Hradec Králové
Den vzniku funkce: 29. červenec 1993
zapsáno 31. říjen 2000
vymazáno 5. listopad 2009
zapsáno 29. červenec 1993
vymazáno 5. listopad 2009
Ivan Komárek
Hradec Králové
Den vzniku funkce: 29. červenec 1993
zapsáno 5. listopad 2009
vymazáno 4. červen 2015
zapsáno 5. listopad 2009
vymazáno 4. červen 2015
Ivan Komárek
Hradec Králové
Den vzniku funkce: 29. červenec 1993
zapsáno 4. červen 2015
vymazáno 30. duben 2016
zapsáno 4. červen 2015
vymazáno 30. duben 2016
Zastupování: Společnost navenek zastupuje ředitel společnosti.
Zastupování za společnost: Společnost navenek zastupuje jednatel společnosti.
zapsáno 29. červenec 1993
zapsáno 4. červen 2015
vymazáno 21. říjen 2015
zapsáno 21. říjen 2015
vymazáno 30. duben 2016
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 29. červenec 1993
Společníci
Ladislav Komárek
Praha
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 31. říjen 2000
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 31. říjen 2000
Ladislav Komárek
Praha
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 31. říjen 2000
vymazáno 7. únor 2002
zapsáno 31. říjen 2000
vymazáno 7. únor 2002
František Komárek
Hradec Králové
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 7. únor 2002
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 7. únor 2002
Jaroslav Komárek
Hradec Králové
Podíl: | Vklad: 30 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 31. říjen 2000
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 31. říjen 2000
Jaroslav Komárek
Olomouc
Podíl: | Vklad: 30 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 31. říjen 2000
vymazáno 7. únor 2002
zapsáno 31. říjen 2000
vymazáno 7. únor 2002
Irena Knytlová
Pardubice
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 7. únor 2002
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 7. únor 2002
Ivan Komárek
Hradec Králové
Podíl: | Vklad: 30 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 31. říjen 2000
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 31. říjen 2000
Ivan Komárek
Hradec Králové
Podíl: | Vklad: 30 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 31. říjen 2000
vymazáno 7. únor 2002
zapsáno 31. říjen 2000
vymazáno 7. únor 2002
Ladislav Komárek
Praha
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 20.00 % |
zapsáno 7. únor 2002
vymazáno 25. leden 2006
zapsáno 7. únor 2002
vymazáno 25. leden 2006
František Komárek
Hradec Králové
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 20.00 % |
zapsáno 7. únor 2002
vymazáno 25. leden 2006
zapsáno 7. únor 2002
vymazáno 25. leden 2006
Jaroslav Komárek
Olomouc
Podíl: | Vklad: 30 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 30.00 % |
zapsáno 7. únor 2002
vymazáno 25. leden 2006
zapsáno 7. únor 2002
vymazáno 25. leden 2006
Irena Knytlová
Pardubice
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 20.00 % |
zapsáno 7. únor 2002
vymazáno 25. leden 2006
zapsáno 7. únor 2002
vymazáno 25. leden 2006
Ivan Komárek
Hradec Králové
Podíl: | Vklad: 30 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 30.00 % |
zapsáno 7. únor 2002
vymazáno 25. leden 2006
zapsáno 7. únor 2002
vymazáno 25. leden 2006
Ladislav Komárek
Praha
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 25. leden 2006
vymazáno 4. červen 2015
zapsáno 25. leden 2006
vymazáno 4. červen 2015
František Komárek
Hradec Králové
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 25. leden 2006
vymazáno 24. říjen 2012
zapsáno 25. leden 2006
vymazáno 24. říjen 2012
Jaroslav Komárek
Olomouc
Podíl: | Vklad: 30 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 25. leden 2006
vymazáno 4. červen 2015
zapsáno 25. leden 2006
vymazáno 4. červen 2015
Irena Knytlová
Pardubice
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 25. leden 2006
vymazáno 5. listopad 2009
zapsáno 25. leden 2006
vymazáno 5. listopad 2009
Ivan Komárek
Hradec Králové
Podíl: | Vklad: 30 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 25. leden 2006
vymazáno 5. listopad 2009
zapsáno 25. leden 2006
vymazáno 5. listopad 2009
Irena Knytlová
Pardubice
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 5. listopad 2009
vymazáno 4. červen 2015
zapsáno 5. listopad 2009
vymazáno 4. červen 2015
Ivan Komárek
Hradec Králové
Podíl: | Vklad: 30 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 5. listopad 2009
vymazáno 4. červen 2015
zapsáno 5. listopad 2009
vymazáno 4. červen 2015
Roman Komárek
Hradec Králové
zapsáno 24. říjen 2012
vymazáno 4. červen 2015
zapsáno 24. říjen 2012
vymazáno 4. červen 2015
Ladislav Komárek
Praha
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 4. červen 2015
vymazáno 30. duben 2016
zapsáno 4. červen 2015
vymazáno 30. duben 2016
Jaroslav Komárek
Olomouc
Podíl: | Vklad: 30 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 4. červen 2015
vymazáno 30. duben 2016
zapsáno 4. červen 2015
vymazáno 30. duben 2016
Irena Knytlová
Pardubice
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 4. červen 2015
vymazáno 30. duben 2016
zapsáno 4. červen 2015
vymazáno 30. duben 2016
Ivan Komárek
Hradec Králové
Podíl: | Vklad: 30 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 4. červen 2015
vymazáno 30. duben 2016
zapsáno 4. červen 2015
vymazáno 30. duben 2016
Roman Komárek
Hradec Králové
zapsáno 4. červen 2015
vymazáno 30. duben 2016
zapsáno 4. červen 2015
vymazáno 30. duben 2016
Základní kapitál
120 000,-Kč
zapsáno 5. prosinec 1991
vymazáno 30. duben 2016
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
KOMAK, spol. s r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 4. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
42196167
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 42196167 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.