Miroslav Kolísek Želeč - Živnostenský rejstřík
NÁZEV: | Miroslav Kolísek | ||
FORMA: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | ||
ADRESA: | Želeč |
Kontakty Miroslav Kolísek
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Živnostenský rejstřík: aktuální údaje údaje s historií
- Jméno a příjmení:
- Miroslav Kolísek
- Adresa sídla:
- Želeč
Živnostenské oprávnění č.1
Provozovny- Předmět podnikání:
-
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od: 12.02.2001
do: 01.07.2008
Výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů
od: 01.10.1992
do: 12.02.2001
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 29.09.1992
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 04.09.2010
do: 17.10.2048
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 03.09.2008
do: 03.09.2010
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 02.09.2006
do: 02.09.2008
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 01.09.2004
do: 01.09.2006
Živnostenské oprávnění č.2
Provozovny- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Obory činnosti:
-
Zprostředkování obchodu a služeb
Zahájeno: 29.08.2008
Velkoobchod a maloobchod
Zahájeno: 29.08.2008
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zahájeno: 11.05.1994
Ukončeno: 29.08.2008
Zprostředkovatelská činnost, mimo činnosti vyžadující zvláštní povolení
Zahájeno: 08.12.1997
Ukončeno: 29.08.2008
- Vznik oprávnění:
- 11.05.1994
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 04.09.2010
do: 17.10.2048
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 03.09.2008
do: 03.09.2010
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 02.09.2006
do: 02.09.2008
Živnostenské oprávnění č.3
Provozovny- Předmět podnikání:
- Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 11.05.1994
- Datum zániku:
- 30.06.2008
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 02.09.2006
do: 30.06.2008
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 01.09.2004
do: 01.09.2006
Živnostenské oprávnění č.4
Provozovny- Předmět podnikání:
- Zprostředkovatelská činnost, mimo činnosti vyžadující zvláštní povolení
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 08.12.1997
- Datum zániku:
- 30.06.2008
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 02.09.2006
do: 30.06.2008
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 01.09.2004
do: 01.09.2006
Provozovny k předmětu podnikání číslo 1. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
ŽivnostZahájení provozování dne: 01.10.1992
Ukončení provozování dne: 01.09.2004
Provozovny k předmětu podnikání číslo 3. Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
ŽivnostZahájení provozování dne: 11.05.1994
Ukončení provozování dne: 30.06.1996
Zahájení provozování dne: 13.01.1995
Ukončení provozování dne: 31.05.1999
Zahájení provozování dne: 09.12.1996
Ukončení provozování dne: 30.06.1997
Zahájení provozování dne: 01.01.1998
Ukončení provozování dne: 01.07.2001
Provozovny k předmětu podnikání číslo 4. Zprostředkovatelská činnost, mimo činnosti vyžadující zvláštní povolení
ŽivnostZahájení provozování dne: 08.12.1997
Ukončení provozování dne: 31.05.1999
Zahájení provozování dne: 08.12.1997
Ukončení provozování dne: 01.07.2001
Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Miroslav Kolísek
Výpis údajů z živnostenského rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informační hodnotu, nenahrazuje oficiální výpis z živnostenského rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit na živnostenském úřadě nebo na místech CzechPoint.
Hledáte jinou osobu se jménem Miroslav Kolísek?
V rejstříku firem máme 7 záznamů k tomuto jménu.Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kolísek | okres Svitavy | od 9. února 2004 |
ATEK s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kolísek | okres Svitavy | od 28. prosince 2013 |
ATEK systems s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Miroslav Kolísek | Praha | od 4. listopadu 2023 |
PRAGUE TRIMEX spol. s r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Miroslav Kolísek | Praha | od 4. listopadu 2023 |
PRAGUE TRIMEX spol. s r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kolísek | okres Prostějov | od 13. srpna 2014 |
INTERIER KM s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kolísek | okres Prostějov | od 12. července 2001 |
INTERIER KM s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kolísek | okres Prostějov | od 11. června 2024 |
MAS Hanácký venkov, z. s. |
Další osoby s příjmením kolisek ve veřejných rejstřících
Další osoby s podobným jménem ve veřejných rejstřících
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.