Keptorka s.r.o., v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 7904/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 17. březen 1992
vymazáno 23. leden 2015
Obchodní firma
Prospekta s.r.o.
zapsáno 17. březen 1992
vymazáno 28. duben 2010
Keptorka s.r.o.
zapsáno 28. duben 2010
vymazáno 16. červenec 2014
Keptorka s.r.o., v likvidaci
zapsáno 16. červenec 2014
vymazáno 23. leden 2015
Sídlo
184 00 Praha -Dolní Chabry
zapsáno 17. březen 1992
vymazáno 7. červenec 2008
Staropramenná 3117/17, Praha 5, 150 00 Praha
zapsáno 7. červenec 2008
vymazáno 1. duben 2009
Radlická 663/28, 150 00 Praha
zapsáno 1. duben 2009
vymazáno 6. srpen 2012
Bucharova 1314/8, 158 00 Praha
zapsáno 6. srpen 2012
vymazáno 23. leden 2015
Předmět podnikání
prodej a koupě zboží za účelem jeho dalčího prodeje
zapsáno 17. březen 1992
vymazáno 18. březen 2009
realitní kancelář.
zapsáno 25. květen 1993
vymazáno 18. březen 2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví.
zapsáno 25. květen 1993
vymazáno 18. březen 2009
hostinská činnost
zapsáno 7. prosinec 1993
vymazáno 23. leden 2015
pořádání sportovních akcí
zapsáno 7. prosinec 1993
vymazáno 18. březen 2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti kultury a sportu
zapsáno 7. prosinec 1993
vymazáno 18. březen 2009
reaklamní činnost
zapsáno 7. prosinec 1993
vymazáno 18. březen 2009
provzování a organizování sportovních činností včetně soutěží a utkání
zapsáno 22. leden 1996
vymazáno 18. březen 2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 18. březen 2009
vymazáno 23. leden 2015
Statutární orgán
zapsáno 17. březen 1992
vymazáno 19. duben 1999
zapsáno 22. leden 1996
vymazáno 27. říjen 2000
zapsáno 17. březen 1992
vymazáno 19. duben 1999
Ivo Rittig
Praha
Den zániku funkce: 4. červen 2007
zapsáno 19. duben 1999
vymazáno 25. červen 2007
Monika Bognerová
Praha
Den vzniku funkce: 4. červen 2007
Den zániku funkce: 4. únor 2009
zapsáno 25. červen 2007
vymazáno 1. duben 2009
zapsáno 1. duben 2009
vymazáno 24. listopad 2013
zapsáno 24. listopad 2013
vymazáno 23. leden 2015
K vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí jednatelé svůj podpis.Při jednání za společnost použí- vají jednatelé označení \"ředitel\".Jsou oprávněni jednat každý samostatně.
zapsáno 16. červenec 2014
vymazáno 23. leden 2015
Společníci
CADMORE LIMITED, IČ: 120008 Limassol, Vasili Vryonidi, GALA COURT CHAMBERS, 1st floor, Flat/Office 101,102 6, PSČ 3095, Kyperská republika
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 25. červen 2007
vymazáno 1. duben 2009
zapsáno 25. červen 2007
vymazáno 1. duben 2009
Ranistar Limited
Registrační číslo: HE 237685 Limassol, Arch. Kyprianou & Agiou Andreou 2, G.PAVLIDES COURT, 5th floor, P.C. 3036
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 1. duben 2009
vymazáno 23. leden 2015
zapsáno 1. duben 2009
vymazáno 23. leden 2015
Lubomír Rosík
Praha
zapsáno 17. březen 1992
vymazáno 19. duben 1999
zapsáno 17. březen 1992
vymazáno 19. duben 1999
Ivo Rittig
Praha
zapsáno 17. březen 1992
vymazáno 19. duben 1999
zapsáno 17. březen 1992
vymazáno 19. duben 1999
Ivo Rittig
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 19. duben 1999
vymazáno 25. červen 2007
zapsáno 19. duben 1999
vymazáno 25. červen 2007
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 17. březen 1992
vymazáno 23. leden 2015
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
Keptorka s.r.o., v likvidaci.
Údaje byly staženy 5. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
45307083
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 45307083 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.