E U R O H A U S , spol. s r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 10543/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 17. červen 1992
vymazáno 24. listopad 2020
Obchodní firma
E U R O H A U S , spol. s r.o.
zapsáno 17. červen 1992
vymazáno 18. červenec 2019
E U R O H A U S , spol. s r.o. v likvidaci
zapsáno 18. červenec 2019
vymazáno 24. listopad 2020
Sídlo
Jíloviště 162, Jíloviště, Praha - západ
zapsáno 17. červen 1992
vymazáno 21. září 2016
Lomená 162, 252 02 Jíloviště
zapsáno 21. září 2016
vymazáno 24. listopad 2020
Předmět podnikání
investorská činnost
zapsáno 17. červen 1992
vymazáno 15. červen 2016
obchodování nemovitostmi a správa nemovitostí
zapsáno 17. červen 1992
vymazáno 15. červen 2016
Statutární orgán
zapsáno 17. červen 1992
vymazáno 21. září 2016
zapsáno 21. září 2016
vymazáno 22. září 2018
zapsáno 22. září 2018
vymazáno 24. listopad 2020
Zastupování a podepisování za společnost: Společnost zastupuje a za společnost se podepisuje její jednatel.
zapsáno 18. červenec 2019
vymazáno 24. listopad 2020
Společníci
Karel Vaněk
okres Most
zapsáno 17. červen 1992
vymazáno 21. září 2016
zapsáno 17. červen 1992
vymazáno 21. září 2016
René Skuček
Praha
zapsáno 17. červen 1992
vymazáno 21. září 2016
zapsáno 17. červen 1992
vymazáno 21. září 2016
zapsáno 17. červen 1992
vymazáno 21. září 2016
Jan Jezbera
Praha
zapsáno 17. červen 1992
vymazáno 21. září 2016
zapsáno 17. červen 1992
vymazáno 21. září 2016
zapsáno 17. červen 1992
vymazáno 21. září 2016
Václav Jáchim
Praha
zapsáno 17. červen 1992
vymazáno 21. září 2016
zapsáno 17. červen 1992
vymazáno 21. září 2016
zapsáno 21. září 2016
vymazáno 22. září 2018
Anna Klosová
Praha
zapsáno 26. červen 2017
vymazáno 14. srpen 2017
zapsáno 26. červen 2017
vymazáno 14. srpen 2017
Pavel Smékal
Praha
zapsáno 17. červen 1992
vymazáno 21. září 2016
zapsáno 17. červen 1992
vymazáno 21. září 2016
zapsáno 21. září 2016
vymazáno 26. červen 2017
René Skuček
Praha
zapsáno 21. září 2016
vymazáno 24. listopad 2020
zapsáno 21. září 2016
vymazáno 24. listopad 2020
Pavel Smékal
Praha
zapsáno 21. září 2016
vymazáno 24. listopad 2020
zapsáno 21. září 2016
vymazáno 24. listopad 2020
Jan Jezbera
Praha
zapsáno 21. září 2016
vymazáno 24. listopad 2020
zapsáno 21. září 2016
vymazáno 24. listopad 2020
IGOR BRDLÍK
okres Litoměřice
zapsáno 21. září 2016
vymazáno 24. listopad 2020
zapsáno 21. září 2016
vymazáno 24. listopad 2020
Václav Jáchim
Praha
zapsáno 21. září 2016
vymazáno 24. listopad 2020
zapsáno 21. září 2016
vymazáno 24. listopad 2020
zapsáno 22. září 2018
vymazáno 24. listopad 2020
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Obchodní podíl: . |
Základní kapitál
200 000,-Kč
zapsáno 17. červen 1992
vymazáno 24. listopad 2020
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
E U R O H A U S , spol. s r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 9. prosince 2020 z
datové služby justice.cz dle IČO
46348867
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 46348867 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.