DRINKS Ostrava spol. s r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 3664/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 14. září 1992
vymazáno 23. únor 2016
Obchodní firma
DRINKS Ostrava spol. s r. o.
zapsáno 14. září 1992
vymazáno 15. leden 2007
DRINKS Ostrava spol. s r. o. v likvidaci
zapsáno 15. leden 2007
vymazáno 24. listopad 2015
DRINKS Ostrava spol. s r.o. v likvidaci
zapsáno 24. listopad 2015
vymazáno 23. únor 2016
Sídlo
Orlová - Lutyně 1000, Hotelový dům DOUBRAVAN
zapsáno 14. září 1992
vymazáno 6. září 1995
Pod zvonek 27, Český Těšín
zapsáno 6. září 1995
vymazáno 26. leden 1996
Český Těšín - Chotěbuz čp. 3OO
zapsáno 26. leden 1996
vymazáno 26. leden 1996
Chotěbuzská 300, 735 61 Chotěbuz
zapsáno 26. leden 1996
vymazáno 24. listopad 2015
Chotěbuzská 300, 735 61 Chotěbuz
zapsáno 24. listopad 2015
vymazáno 23. únor 2016
Předmět podnikání
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, mimo zboží vymezené v přílohách l - 3 živnostenského zákona
zapsáno 14. září 1992
vymazáno 22. říjen 2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 22. říjen 2011
vymazáno 24. listopad 2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 24. listopad 2015
vymazáno 23. únor 2016
Statutární orgán
zapsáno 14. září 1992
vymazáno 4. srpen 1995
zapsáno 4. srpen 1995
vymazáno 11. říjen 1995
zapsáno 11. říjen 1995
vymazáno 26. leden 1996
zapsáno 26. leden 1996
vymazáno 28. listopad 2011
zapsáno 28. listopad 2011
vymazáno 24. listopad 2015
zapsáno 24. listopad 2015
vymazáno 23. únor 2016
Jednání za společnost: společnoszt zastupuje jednatel společnosti Miroslav Labus.
Jednání za společnost: jednatel jedná jménem společnosti samostatně.
Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.
zapsáno 24. listopad 2015
zapsáno 24. listopad 2015
vymazáno 23. únor 2016
zapsáno 15. leden 2007
vymazáno 31. červenec 2014
zapsáno 31. červenec 2014
vymazáno 24. listopad 2015
Společníci
zapsáno 14. září 1992
vymazáno 6. září 1995
Miroslav Labus
Orlová
Podíl: | Vklad: 180 000,-Kč |
zapsáno 14. září 1992
vymazáno 6. září 1995
zapsáno 14. září 1992
vymazáno 6. září 1995
zapsáno 6. září 1995
vymazáno 11. říjen 1995
Magdalena Gožďálová
Český Těšín
Podíl: | Vklad: 180 000,-Kč |
zapsáno 6. září 1995
vymazáno 11. říjen 1995
zapsáno 6. září 1995
vymazáno 11. říjen 1995
Martin Halko
Třinec
Podíl: | Vklad: 300 000,-Kč |
zapsáno 11. říjen 1995
vymazáno 26. leden 1996
zapsáno 11. říjen 1995
vymazáno 26. leden 1996
Pavel Folvarčný
Havířov
Podíl: | Vklad: 300 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 26. leden 1996
vymazáno 28. listopad 2011
zapsáno 26. leden 1996
vymazáno 28. listopad 2011
Pavel Folvarčný
Havířov
Podíl: | Vklad: 300 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 28. listopad 2011
vymazáno 24. listopad 2015
zapsáno 28. listopad 2011
vymazáno 24. listopad 2015
Pavel Folvarčný
Praha
Podíl: | Vklad: 300 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 24. listopad 2015
vymazáno 23. únor 2016
zapsáno 24. listopad 2015
vymazáno 23. únor 2016
Základní kapitál
300 000,-Kč
zapsáno 14. září 1992
vymazáno 23. únor 2016
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
DRINKS Ostrava spol. s r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 4. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
46581791
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 46581791 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.