INSEK spol. s r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 8044/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 19. listopad 1992
vymazáno 17. červenec 2007
C 127251/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 17. červenec 2007
vymazáno 18. březen 2023
Obchodní firma
INSEK spol. s r.o.
zapsáno 19. listopad 1992
vymazáno 26. květen 2017
INSEK spol. s r.o. v likvidaci
zapsáno 26. květen 2017
vymazáno 18. březen 2023
Sídlo
Doubravník 19, 592 61 Doubravník
zapsáno 19. listopad 1992
vymazáno 4. srpen 2006
Cejl 58/72, Zábrdovice, 602 00 Brno
zapsáno 4. srpen 2006
vymazáno 15. květen 2007
Přístavní 1363/1, Holešovice, 170 00 Praha
zapsáno 15. květen 2007
vymazáno 10. červenec 2008
Truhlářská 1519/25, Nové Město, 110 00 Praha
zapsáno 10. červenec 2008
vymazáno 23. září 2015
Truhlářská 1519/25, Nové Město, 110 00 Praha
zapsáno 23. září 2015
vymazáno 18. březen 2023
Předmět podnikání
obchodní činnost: nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma věcí živnost. zákonem přímo zakázaných - provádění průmyslových staveb
zapsáno 19. listopad 1992
vymazáno 15. říjen 1997
činnosti prováděné hornickým způsobem
zapsáno 22. listopad 1993
vymazáno 18. březen 2023
montáž a výroba ocelových konstrukcí, technologií a potrubních rozvodů
zapsáno 22. listopad 1993
vymazáno 23. září 2015
manipulace s těžkými břemeny
zapsáno 22. listopad 1993
vymazáno 23. září 2015
provádění staveb včetně jejich změn , udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
zapsáno 15. říjen 1997
vymazáno 23. září 2015
obchodní činnost: nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma věcí živnost. zákonem přímo zakázaných
zapsáno 15. říjen 1997
vymazáno 23. září 2015
Statutární orgán
zapsáno 19. listopad 1992
vymazáno 22. listopad 1993
zapsáno 22. listopad 1993
vymazáno 14. červen 1995
zapsáno 19. listopad 1992
vymazáno 14. duben 2006
zapsáno 14. duben 2006
vymazáno 18. červenec 2013
zapsáno 18. červenec 2013
vymazáno 7. duben 2014
zapsáno 7. duben 2014
vymazáno 23. září 2015
Tomáš Janů
Olomouc
Den vzniku funkce: 31. květen 2006
Den zániku funkce: 25. duben 2007
zapsáno 4. srpen 2006
vymazáno 27. leden 2009
zapsáno 23. září 2015
vymazáno 28. říjen 2018
zapsáno 28. říjen 2018
vymazáno 18. březen 2023
Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel
zapsáno 26. květen 2017
vymazáno 28. říjen 2018
zapsáno 28. říjen 2018
vymazáno 25. červenec 2022
zapsáno 25. červenec 2022
vymazáno 18. březen 2023
zapsáno 15. říjen 1997
vymazáno 14. duben 2006
Způsob zastupování: prokurista za společnost podepisuje samostatně a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
Společníci
Tomáš Janů
Olomouc
Podíl: | Vklad: 51 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 20. březen 2015
vymazáno 23. září 2015
zapsáno 20. březen 2015
vymazáno 23. září 2015
Pavel Prokop
Brno
zapsáno 30. srpen 1994
vymazáno 3. prosinec 1997
zapsáno 30. srpen 1994
vymazáno 3. prosinec 1997
zapsáno 30. srpen 1994
vymazáno 3. prosinec 1997
Ing. Miroslav Sedlařík
Brno
Podíl: | Vklad: 102 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 3. prosinec 1997
vymazáno 14. duben 2006
zapsáno 3. prosinec 1997
vymazáno 14. duben 2006
Jan Neumeister
Polička
Podíl: | Vklad: 102 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 14. duben 2006
vymazáno 4. srpen 2006
zapsáno 14. duben 2006
vymazáno 4. srpen 2006
Jan Neumeister
Polička
Podíl: | Vklad: 51 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 4. srpen 2006
vymazáno 28. červen 2013
zapsáno 4. srpen 2006
vymazáno 28. červen 2013
Jan Neumeister
Polička
Podíl: | Vklad: 51 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 28. červen 2013
vymazáno 28. červen 2013
zapsáno 28. červen 2013
vymazáno 28. červen 2013
Jan Neumeister
Polička
Podíl: | Vklad: 51 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 28. červen 2013
vymazáno 18. červenec 2013
zapsáno 28. červen 2013
vymazáno 18. červenec 2013
Jan Neumeister
okres Svitavy
Podíl: | Vklad: 51 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 18. červenec 2013
vymazáno 7. duben 2014
zapsáno 18. červenec 2013
vymazáno 7. duben 2014
Jan Neumeister
okres Svitavy
Podíl: | Vklad: 51 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 7. duben 2014
vymazáno 23. září 2015
zapsáno 7. duben 2014
vymazáno 23. září 2015
Tomáš Janů
Olomouc
Podíl: | Vklad: 51 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 4. srpen 2006
vymazáno 7. duben 2014
zapsáno 4. srpen 2006
vymazáno 7. duben 2014
Tomáš Janů
Olomouc
Podíl: | Vklad: 51 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 7. duben 2014
vymazáno 20. březen 2015
zapsáno 7. duben 2014
vymazáno 20. březen 2015
Jan Neumeister
okres Svitavy
Podíl: | Vklad: 51 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 23. září 2015
vymazáno 28. říjen 2018
zapsáno 23. září 2015
vymazáno 28. říjen 2018
Tomáš Janů
Olomouc
Podíl: | Vklad: 51 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 23. září 2015
vymazáno 6. říjen 2016
zapsáno 23. září 2015
vymazáno 6. říjen 2016
Tomáš Janů
Olomouc
Podíl: | Vklad: 51 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 6. říjen 2016
vymazáno 24. únor 2021
zapsáno 6. říjen 2016
vymazáno 24. únor 2021
Tomáš Janů
Brno
Podíl: | Vklad: 51 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 24. únor 2021
vymazáno 18. březen 2023
zapsáno 24. únor 2021
vymazáno 18. březen 2023
Jan Neumeister
okres Svitavy
Podíl: | Vklad: 51 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 28. říjen 2018
vymazáno 18. březen 2023
zapsáno 28. říjen 2018
vymazáno 18. březen 2023
Základní kapitál
102 000,-Kč
zapsáno 19. listopad 1992
vymazáno 18. březen 2023
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
INSEK spol. s r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 4. dubna 2023 z
datové služby justice.cz dle IČO
46979824
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 46979824 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.