Technologická burza, s.r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 18898/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 9. březen 2020
Obchodní firma
Technologická burza, s.r.o.
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 4. červenec 2009
Technologická burza, s.r.o. v likvidaci
zapsáno 4. červenec 2009
vymazáno 9. březen 2020
Sídlo
Panenské Břežany 33, Odolená Voda
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 9. březen 2020
Předmět podnikání
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 29. duben 2008
podpora realizace výzkumu, vývoje a vzdělávání v oblasti přírodních věd a techniky s vyjimkou činností uvedených v přílohách živnostenského zákona č. 455/91 sb.
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 29. duben 2008
činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti inovačního podnikání
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 29. duben 2008
vydavatelská činnost v oblasti inovačního podnikání a transferu technologií-periodické a neperiodické publi- kace
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 29. duben 2008
Statutární orgán
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 16. červenec 2015
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 9. březen 2020
zapsáno 16. červenec 2015
vymazáno 9. březen 2020
Jménem společnosti jednají a podepisují oba jednatelé samostat- ně.
zapsáno 28. srpen 2019
vymazáno 9. březen 2020
zapsáno 4. červenec 2009
vymazáno 16. červenec 2015
zapsáno 16. červenec 2015
vymazáno 28. srpen 2019
Společníci
Technologické nadace ČR Odolena Voda, Panenské Břežany 33, PSČ 250 70
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 30.00% |
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 9. březen 2020
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 9. březen 2020
Dr. Ing. Jiří Beneš
Praha
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 30.00% |
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 9. březen 2020
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 9. březen 2020
Armin Delong
Brno
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 30.00% |
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 9. březen 2020
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 9. březen 2020
RNDr. Jan Koukal
CSc.
Praha
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 30.00% |
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 9. březen 2020
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 9. březen 2020
Ing. Stanislav Lička
CSc.
Kralupy nad Vltavou
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 30.00% |
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 9. březen 2020
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 9. březen 2020
Ing. Tasilo Prnka
DrSc
Ostrava
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 30.00% |
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 9. březen 2020
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 9. březen 2020
Ing. Karel Šperlink
CSc.
Praha
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 30.00% |
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 9. březen 2020
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 9. březen 2020
Ing. Pavel Švejda
CSc.
Praha
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 30.00% |
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 9. březen 2020
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 9. březen 2020
Ing. Luboš Vávra
Praha
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 30.00% |
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 9. březen 2020
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 9. březen 2020
Základní kapitál
180 000,-Kč
zapsáno 24. březen 1993
vymazáno 9. březen 2020
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
Technologická burza, s.r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 30. května 2020 z
datové služby justice.cz dle IČO
47539496
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 47539496 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.