16.8.1999
|
Změna sídla z Sokolská 99, 702 00 Moravská Ostrava na Pionýrů 1757, 738 02 Frýdek-Místek
|
16.8.1999
|
Nová listina ve sbírce listin: C 5431/SL4/KSOS notářský zápis NZ 286/99
|
16.8.1999
|
Nová listina ve sbírce listin: C 5431/SL5/KSOS smlouvy o převodu obchod. podílu
|
29.3.1999
|
Zapsán společník s vkladem Ing. Jaroslav Dostál, vklad: 23 000 000,-Kč
|
29.3.1999
|
Změna sídla z Žimrovice, 747 41 Hradec nad Moravicí na Sokolská 99, 702 00 Moravská Ostrava
|
29.3.1999
|
Změna kapitálu z 200 000 na 23 200 000
|
4.3.1999
|
Nová listina ve sbírce listin: C 5431/SL3/KSOS notářský zápis NZ 34/99
|
28.9.1998
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Ivan Bureš.
|
28.9.1998
|
Vymazán společník s vkladem Ing. Jaromír Melecký
|
28.9.1998
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Petr Abrahámek .
|
28.9.1998
|
Zapsán společník s vkladem ICEC - HOLDING, a.s., IČO: 25357484
|
28.9.1998
|
Nová listina ve sbírce listin: C 5431/SL1/KSOS notářský zápis NZ 360/98
|
28.9.1998
|
Nová listina ve sbírce listin: C 5431/SL2/KSOS notářský zápis NZ 361/98
|
21.1.1997
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Petr Abrahámek.
|
21.1.1997
|
Zapsán společník s vkladem Ing. Jaromír Melecký, vklad: 30 000,-Kč, splaceno: 30000 %
|
21.1.1997
|
Vymazán prokurista Ing. Petr Römer
|
21.1.1997
|
Vymazán společník s vkladem Ing. Jaromír Melecký
|
21.1.1997
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Miroslav Kupčík .
|
21.1.1997
|
Vymazán prokurista Ing. Pavel Stuchlík
|
21.1.1997
|
Vymazán prokurista Ing. Roman Mikulín
|
1.4.1996
|
Zapsán prokurista Ing. Roman Mikulín
|
1.4.1996
|
Změna sídla z Boleslavova 19, 709 00 Ostrava na Žimrovice, 747 41 Hradec nad Moravicí
|
19.10.1995
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Miroslav Kupčík.
|
19.10.1995
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Jaromír Melecký .
|
23.3.1994
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Jaromír Melecký.
|
23.3.1994
|
Zapsán společník s vkladem Ing. Jaromír Melecký, vklad: 30 000,-Kč, splaceno: 30000 %
|
23.3.1994
|
Zapsán prokurista Ing. Petr Römer
|
23.3.1994
|
Zapsán prokurista Ing. Pavel Stuchlík
|
23.3.1994
|
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Jaromír Melecký (vymazáno)
|
20.1.1993
|
Zapsán předmět podnikání: výroba zboží z papíru a lepenky - výroba zboží z papíru a lepenky - výroba vklákniny, papíru a lepenky - ...
|
20.1.1993
|
Zapsán předmět podnikání: výroba zboží z papíru a lepenky - výroba vlákniny, papíru a lepenky - poradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.) a konzultace ...
|
20.1.1993
|
Vymazán předmět podnikání: výroba zboží z papíru a lepenky - výroba zboží z papíru a lepenky - výroba vklákniny, papíru a lepenky - ...
|
1.1.1993
|
Vznik společnosti ICEC - KARTON, spol. s r. o.
|