Pavel Franc okres Rychnov nad Kněžnou - Živnostenský rejstřík
NÁZEV: | Pavel Franc | ||
FORMA: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | ||
ADRESA: | okres Rychnov nad Kněžnou |
Kontakty Pavel Franc
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Živnostenský rejstřík: aktuální údaje údaje s historií
- Jméno a příjmení:
- Pavel Franc
od 28.6.1994
- Adresa sídla:
- okres Rychnov nad Kněžnou
Živnostenské oprávnění č.1
- Předmět podnikání:
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
- Druh živnosti:
- Koncesovaná
- Vznik oprávnění:
- 23.3.2007
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.2
- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Obory činnosti:
-
Velkoobchod a maloobchod
Zahájeno: 18.12.2015
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 28.6.1994
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.3
- Předmět podnikání:
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 28.6.1994
- Zánik oprávnění:
- 30.6.2008
Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Pavel Franc
Výpis údajů z živnostenského rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informační hodnotu, nenahrazuje oficiální výpis z živnostenského rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit na živnostenském úřadě nebo na místech CzechPoint.
Hledáte jinou osobu se jménem Pavel Franc?
V rejstříku firem máme 33 záznamů k tomuto jménu.Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Pavel Franc | Praha | od 16. září 2023 |
Loyal Ledger s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Pavel Franc | Mladá Boleslav | od 14. května 2021 |
Atranta, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Pavel Franc | Mladá Boleslav | od 14. května 2021 |
Atranta, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Pavel Franc | Mladá Boleslav | od 27. ledna 2017 |
Entrata, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Pavel Franc | Mladá Boleslav | od 11. května 2016 |
Entrata, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Pavel Franc | Mladá Boleslav | od 29. ledna 2017 |
PFHP Trading, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Pavel Franc | Mladá Boleslav | od 29. ledna 2017 |
PFHP Trading, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Pavel Franc | okres Náchod | od 17. července 2020 |
SLAVONIA, akciová společnost |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Pavel Franc | Praha | od 31. října 2016 |
DataApex,spol. s r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Pavel Franc | Praha | od 15. září 2016 |
DataApex,spol. s r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Pavel Franc | Praha | od 19. srpna 2024 |
Společenství vlastníků domu č. p. 2583 ul. Petržílkova, Praha 5 |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Pavel Franc | Roudnice nad Labem | od 2. května 1995 |
F + B zemědělská výroba, spol. s r.o. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Pavel Franc | Roudnice nad Labem | od 2. května 1995 |
F + B zemědělská výroba, spol. s r.o. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Pavel Franc | Brno | od 16. dubna 2008 |
Frank Bold Advisory, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Pavel Franc | Brno | od 16. července 2015 |
Frank Bold Advokáti, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Pavel Franc | Brno | od 16. července 2015 |
Frank Bold Advokáti, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Pavel Franc | Brno | od 11. července 2019 |
Frank Bold Energy, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Pavel Franc | Brno | od 2. prosince 2023 |
Frank Bold Institut, z. ú. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Pavel Franc | Brno | od 7. prosince 2010 |
Frank Bold Kids z. s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Pavel Franc | Brno | od 24. června 2019 |
Frank Bold, s.r.o. |
Další osoby s příjmením franc ve veřejných rejstřících
Další osoby s podobným jménem ve veřejných rejstřících
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.