28.8.2019
|
Zapsán společník s vkladem PhDr. Šárka Horňáková, vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 %
|
28.8.2019
|
Vymazán společník s vkladem Miroslav Horňák
|
20.7.2016
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Miroslav Ješko, den vzniku funkce 27.6.2016.
|
20.7.2016
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Mgr. KRISTÝNA SOJKOVÁ , den zániku funkce 27.6.2016.
|
20.7.2016
|
Změna sídla z Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha na Sinkulova 78/33, Podolí, 147 00 Praha
|
10.6.2016
|
Změna názvu z LANDIA spol. s r.o. na Cale Miramar s.r.o.
|
10.6.2016
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Mgr. KRISTÝNA SOJKOVÁ, den vzniku funkce 20.4.2016.
|
10.6.2016
|
Zapsán společník s vkladem Miroslav Horňák, vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 %
|
10.6.2016
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Jan Šustek , den zániku funkce 12.5.2014.
|
10.6.2016
|
Vymazán společník s vkladem Jan Šustek
|
10.6.2016
|
Změna sídla z Londýnská 21, 120 00 Praha na Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha
|
10.6.2016
|
Zapsán způsob jednání: Jednatel jedná za společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí ...
|
10.6.2016
|
Vymazán způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně a v plném rozsahu. Podepisování za společnost se provádí tak,že k vytištěnému,na- psanému nebo jinak vyznačenému ...
|
19.10.1993
|
Vznik společnosti LANDIA spol. s r.o.
|