Havraňská obchodní, spol. s r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 6221/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
zapsáno 12. leden 1994
vymazáno 8. červenec 2016
Obchodní firma
AVE Havraň, spol. s r.o.
zapsáno 12. leden 1994
vymazáno 24. říjen 1994
Havraňská obchodní, spol. s r.o.
zapsáno 24. říjen 1994
vymazáno 24. leden 2006
Havraňská obchodní, spol. s r.o. v likvidaci
zapsáno 24. leden 2006
vymazáno 8. červenec 2016
Sídlo
Havraň 56, Havraň
zapsáno 12. leden 1994
vymazáno 8. červenec 2016
Předmět podnikání
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu živností volných)
zapsáno 12. leden 1994
vymazáno 8. červenec 2016
zprostředkovatelská činnost (v rámci platných právních norem)
zapsáno 12. leden 1994
vymazáno 8. červenec 2016
provozování odstavných ploch pro motorová vozidla
zapsáno 12. prosinec 1994
vymazáno 8. červenec 2016
pronájem nebytových prostor s poskytováním jiných služeb než základních
zapsáno 12. prosinec 1994
vymazáno 8. červenec 2016
úprava a sušení zemědělských produktů (v režimu živností volných)
zapsáno 12. prosinec 1994
vymazáno 8. červenec 2016
výroba humusových preparátů substrátů
zapsáno 12. prosinec 1994
vymazáno 8. červenec 2016
Údaje o konkursech
zapsáno 8. listopad 2006
vymazáno 23. říjen 2013
Statutární orgán
zapsáno 12. leden 1994
vymazáno 8. červenec 2005
zapsáno 24. říjen 1994
vymazáno 8. červenec 2016
Jednatel jedná jménem společnosti navenek a podepisuje tak, že k obchodnímu jménu vytištěnému či napsanému připojí svůj podpis.
Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 46 K 41/2006-263, ze dne 30.4.2013, které nabylo právní moci dne 1.6.2013, byl konkurs na majetek úpadce Havraňská obchodní, spol. s r.o. v likvidaci, se sídlem Havraň 56, IČ 499 05 074 zrušen, protože majetek nepostačí na úhradu odměny a nákladů správce.
zapsáno 11. červenec 2013
zapsáno 24. leden 2006
vymazáno 8. červenec 2016
Společníci
zapsáno 12. leden 1994
vymazáno 4. říjen 1994
Ing. Jiří Brada
Most
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 4. říjen 1994
vymazáno 8. červenec 2016
zapsáno 4. říjen 1994
vymazáno 8. červenec 2016
Jiří Psika
Most
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 4. říjen 1994
vymazáno 28. leden 1998
zapsáno 4. říjen 1994
vymazáno 28. leden 1998
Jiří Psika
Most
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 28. leden 1998
vymazáno 8. červenec 2016
zapsáno 28. leden 1998
vymazáno 8. červenec 2016
Ing. Vladimír Jech
Most
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 4. říjen 1994
vymazáno 8. červenec 2016
zapsáno 4. říjen 1994
vymazáno 8. červenec 2016
Ing. Jiří Lanc
Most
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 4. říjen 1994
vymazáno 8. červenec 2016
zapsáno 4. říjen 1994
vymazáno 8. červenec 2016
Rudolf Strnad
Most
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 4. říjen 1994
vymazáno 6. květen 2016
zapsáno 4. říjen 1994
vymazáno 6. květen 2016
Josef Záchvěj
Most
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 4. říjen 1994
vymazáno 8. červenec 2016
zapsáno 4. říjen 1994
vymazáno 8. červenec 2016
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 12. leden 1994
vymazáno 4. říjen 1994
120 000,-Kč
zapsáno 4. říjen 1994
vymazáno 8. červenec 2016
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
Havraňská obchodní, spol. s r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 4. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
49905074
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 49905074 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.