GEDOS LEASING, s.r.o. – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 6523/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
zapsáno 2. březen 1994
vymazáno 13. červenec 2010
Obchodní firma
GEDOS LEASING, s.r.o.
zapsáno 2. březen 1994
vymazáno 13. červenec 2010
Sídlo
Moskevská 82, Česká Lípa
zapsáno 2. březen 1994
vymazáno 13. červenec 2010
Předmět podnikání
pronájem movitých a nemovitých předmětů včetně leasingových operací
zapsáno 2. březen 1994
vymazáno 13. červenec 2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě léčiv, zboží živností vázaných a koncesovaných
zapsáno 2. březen 1994
vymazáno 13. červenec 2010
zprostředkovatelské a obstaravatelské služby v oblastech nákupu a prodeje zboží, realit, hmotných i nehmotných statků a investic i pohledávek, včetně jejich správy a správy konkursní podstaty v konkursním a vyrovnávacím řízení a výkon funkce likvidátora
zapsáno 2. březen 1994
vymazáno 13. červenec 2010
Statutární orgán
zapsáno 2. březen 1994
vymazáno 20. říjen 1994
zapsáno 2. březen 1994
vymazáno 31. červenec 1996
zapsáno 31. červenec 1996
vymazáno 16. únor 2000
zapsáno 20. říjen 1994
vymazáno 13. červenec 2010
Údaje o konkursech
zapsáno 27. únor 2004
vymazáno 12. září 2008
zapsáno 12. září 2008
vymazáno 13. červenec 2010
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat jednatelé a to každý samostatně.
Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20.4.2010, č.j.: 45 K 54/2003-392, byl zrušen konkurs na majetek společnosti GEDOS LEASING, s.r.o., se sídlem Česká Lípa, Moskevská 82, IČO 602 78 498 po splnění rozvrhového usnesení. Usnesení nabylo právní moci dne 18.5.2010.
Společníci
Gedos, s.r.o. Česká Lípa, Jižní 181
Podíl: | Vklad: 11 110 000,-Kč |
zapsáno 2. březen 1994
vymazáno 2. březen 1994
zapsáno 2. březen 1994
vymazáno 2. březen 1994
Viera L a n g r o v á Česká Lípa, Východní 2612
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 2. březen 1994
vymazáno 20. říjen 1994
zapsáno 2. březen 1994
vymazáno 20. říjen 1994
HAVIL v.o.s. IČO: 61537764
Moskevská 82, Česká Lípa
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 20. říjen 1994
vymazáno 7. březen 1995
zapsáno 20. říjen 1994
vymazáno 7. březen 1995
HAVIL v.o.s. IČO: 61537764
Moskevská 82, Česká Lípa
Podíl: | Vklad: 24 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 7. březen 1995
vymazáno 14. leden 2000
zapsáno 7. březen 1995
vymazáno 14. leden 2000
GEDOS, s.r.o. IČO: 43227864
Česká Lípa, Jižní 181
Podíl: | Vklad: 11 118 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 7. březen 1995
vymazáno 9. říjen 2003
zapsáno 7. březen 1995
vymazáno 9. říjen 2003
HAVIL v.o.s. IČO: 61537764
Moskevská 82, Česká Lípa
Podíl: | Vklad: 48 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 14. leden 2000
vymazáno 9. říjen 2003
zapsáno 14. leden 2000
vymazáno 9. říjen 2003
HAVIL v.o.s. IČO: 61537764
Moskevská 82, Česká Lípa
Podíl: | Vklad: 48 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 36.00 % |
zapsáno 9. říjen 2003
vymazáno 13. červenec 2010
zapsáno 9. říjen 2003
vymazáno 13. červenec 2010
Jan Gregor
Česká Lípa
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 2. březen 1994
vymazáno 7. březen 1995
zapsáno 2. březen 1994
vymazáno 7. březen 1995
Emil Pastyřík
Louny
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 2. březen 1994
vymazáno 7. březen 1995
zapsáno 2. březen 1994
vymazáno 7. březen 1995
JUDr. František Hendrych
Česká Lípa
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 2. březen 1994
vymazáno 7. březen 1995
zapsáno 2. březen 1994
vymazáno 7. březen 1995
GEDOS s. r. o.
Česká Lípa
Podíl: | Vklad: 11 110 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 2. březen 1994
vymazáno 7. březen 1995
zapsáno 2. březen 1994
vymazáno 7. březen 1995
JUDr. František Hendrych
Česká Lípa
Podíl: | Vklad: 24 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 7. březen 1995
vymazáno 14. leden 2000
zapsáno 7. březen 1995
vymazáno 14. leden 2000
Jan Gregor
Česká Lípa
Podíl: | Vklad: 24 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 7. březen 1995
vymazáno 9. říjen 2003
zapsáno 7. březen 1995
vymazáno 9. říjen 2003
Jan Gregor
Česká Lípa
Podíl: | Vklad: 24 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 18.00 % |
zapsáno 9. říjen 2003
vymazáno 13. červenec 2010
zapsáno 9. říjen 2003
vymazáno 13. červenec 2010
Ing. Vladimír Fidler
Česká Lípa
Podíl: | Vklad: 11 118 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 46.00 % |
zapsáno 9. říjen 2003
vymazáno 13. červenec 2010
zapsáno 9. říjen 2003
vymazáno 13. červenec 2010
Základní kapitál
11 190 000,-Kč
zapsáno 2. březen 1994
vymazáno 13. červenec 2010
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
GEDOS LEASING, s.r.o.
Údaje byly staženy 12. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
60278498
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 60278498 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.