22.7.2022
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel, při výkonu funkce zastupuje Jaroslav Vítek.
|
22.7.2022
|
Zapsán společník s vkladem Ultimate Cars Group s.r.o., IČO: 09603204
|
22.7.2022
|
Změna sídla z Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha na Na dolinách 1272/41, Nusle, 140 00 Praha
|
1.4.2022
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Ultimate Cars Group s.r.o., IČO: 09603204.
|
31.3.2022
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel SEAL Option, s.r.o., IČO: 60702613 .
|
21.5.2020
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel DAGMAR GOGOVÁ , den zániku funkce 30.4.2020.
|
1.5.2020
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel SEAL Option, s.r.o., IČO: 60702613.
|
9.10.2019
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel DAGMAR GOGOVÁ, den vzniku funkce 1.10.2018.
|
3.8.2019
|
Změna: Společník s vkladem SEAL Option, s.r.o., změnila adresu
|
27.7.2019
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel DAGMAR GOGOVÁ, den vzniku funkce 1.10.2018.
|
27.7.2019
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Marek Roubal , den zániku funkce 30.9.2018.
|
27.7.2019
|
Zapsán společník s vkladem SEAL Option, s.r.o.
|
27.7.2019
|
Vymazán společník s vkladem Adorare Trade, s.r.o., IČO: 24158348
|
27.7.2019
|
Změna sídla z Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha na Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha
|
29.3.2019
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Marek Roubal, den vzniku funkce 21.4.2018.
|
9.8.2018
|
Změna spisové značky C 3621/KSCB C 299666/MSPH
|
27.7.2018
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Marek Roubal, den vzniku funkce 21.4.2018.
|
27.7.2018
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Jaroslav Vítek , den zániku funkce 20.4.2018.
|
27.7.2018
|
Změna sídla z U Dráhy 783/1, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice na Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha
|
18.9.2017
|
Změna názvu z Májovský s.r.o. na Kind Market, s.r.o.
|
18.9.2017
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Jaroslav Vítek, den vzniku funkce 18.7.2017.
|
18.9.2017
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Pavel Májovský , den zániku funkce 18.7.2017.
|
18.9.2017
|
Vymazán společník s vkladem Ing. Pavel Májovský
|
18.9.2017
|
Zapsán společník s vkladem Adorare Trade, s.r.o., IČO: 24158348
|
18.9.2017
|
Změna sídla z Pražská tř. 2082/37, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice na U Dráhy 783/1, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice
|
18.9.2017
|
Zapsán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ...
|
18.9.2017
|
Zapsán způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. ...
|
18.9.2017
|
Vymazán způsob jednání: Jménem společnosti jedná její jednatel. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí ...
|
18.9.2017
|
Vymazán předmět podnikání: 1/ koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ...
|
7.10.2016
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Pavel Májovský.
|
7.10.2016
|
Změna u společníka s vkladem Ing. Pavel Májovský, vklad: 100 000,-Kč, splaceno: 100000 %.
|
7.10.2016
|
Změna sídla z Pražská 37, 370 04 České Budějovice na Pražská tř. 2082/37, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
|
22.12.1993
|
Vznik společnosti Májovský s.r.o.
|