WASPO,a.s. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
B 3883/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 29. březen 1996
vymazáno 9. prosinec 2008
Obchodní firma
WASPO,a.s.
zapsáno 29. březen 1996
vymazáno 3. prosinec 2007
WASPO,a.s. v likvidaci
zapsáno 3. prosinec 2007
vymazáno 9. prosinec 2008
Sídlo
Platónova 3287, 143 00 Praha
zapsáno 29. březen 1996
vymazáno 9. prosinec 2008
Předmět podnikání
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č.455/91 sb.
zapsáno 29. březen 1996
vymazáno 25. červen 2003
automatizované zpracování dat
zapsáno 18. květen 1998
vymazáno 25. červen 2003
pronájem průmyslového zboží
zapsáno 18. květen 1998
vymazáno 25. červen 2003
správa pohledávek v rozsahu činností nevyhrazených jiným subjektům či nevyloučených v živnostenském podnikání
zapsáno 18. květen 1998
vymazáno 25. červen 2003
.
zapsáno 25. červen 2003
vymazáno 9. prosinec 2008
Statutární orgán - představenstvo
zapsáno 29. březen 1996
vymazáno 29. leden 1998
zapsáno 29. leden 1998
vymazáno 13. květen 1998
zapsáno 13. květen 1998
vymazáno 16. červen 2000
zapsáno 16. červen 2000
vymazáno 12. září 2006
zapsáno 29. březen 1996
vymazáno 29. leden 1998
zapsáno 29. březen 1996
vymazáno 29. leden 1998
zapsáno 29. leden 1998
vymazáno 13. květen 1998
zapsáno 29. leden 1998
vymazáno 13. květen 1998
zapsáno 13. květen 1998
vymazáno 16. červen 2000
zapsáno 13. květen 1998
vymazáno 9. prosinec 2008
zapsáno 16. červen 2000
vymazáno 9. prosinec 2008
Jménem společnosti ve vztahu ke třetím osobám,před soudy a jinými orgány jedná představenstvo,a to tak,že jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy společně dva členové představenstva.Za společnost podepisují společně alespoň dva členové představenstva,a to tak,že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek jménem společnosti jeho členové takto: buď samostatně předseda představenstva nebo společně vždy dva členové představenstva. Za společnost podepisují členové představenstva takto: buď samostatně předseda představenstva nebo společně vždy dva členové představenstva.
zapsáno 3. prosinec 2007
vymazáno 9. prosinec 2008
Dozorčí rada
zapsáno 29. leden 1998
vymazáno 13. květen 1998
zapsáno 29. leden 1998
vymazáno 13. květen 1998
zapsáno 29. březen 1996
vymazáno 13. květen 1998
zapsáno 29. březen 1996
vymazáno 29. leden 1998
zapsáno 29. březen 1996
vymazáno 29. leden 1998
Ing. Jiří Petrla
Praha
Den zániku funkce: 19. červen 2001
Den zániku členství: 19. červen 2001
zapsáno 13. květen 1998
vymazáno 13. září 2005
zapsáno 13. květen 1998
vymazáno 9. prosinec 2008
zapsáno 13. květen 1998
vymazáno 9. prosinec 2008
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Akcie
listinné
počet 100 ks
na majitele
ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč
zapsáno 29. březen 1996
vymazáno 9. prosinec 2008
Základní kapitál
1 000 000,-Kč
zapsáno 29. březen 1996
vymazáno 29. leden 1998
1 000 000,-Kč
Splaceno: 300 000,-Kč
zapsáno 29. leden 1998
vymazáno 26. říjen 1998
1 000 000,-Kč
Splaceno: 1 000 000,-Kč
zapsáno 26. říjen 1998
vymazáno 9. prosinec 2008
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
WASPO,a.s. v likvidaci.
Údaje byly staženy 14. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
61058106
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 61058106 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.