I Z O L M A N P L U S s.r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 6963/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
zapsáno 12. květen 1994
vymazáno 26. září 2000
C 38130/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 26. září 2000
vymazáno 1. prosinec 2021
Obchodní firma
I Z O L M A N P L U S s.r.o.
zapsáno 12. květen 1994
vymazáno 19. listopad 2014
I Z O L M A N P L U S s.r.o. v likvidaci
zapsáno 19. listopad 2014
vymazáno 1. prosinec 2021
Sídlo
Kyjická 4638, 430 04 Chomutov
zapsáno 12. květen 1994
vymazáno 21. leden 2000
Vranovice 599, okr. Břeclav
zapsáno 21. leden 2000
vymazáno 14. listopad 2011
Kopečky 599, 691 25 Vranovice
zapsáno 14. listopad 2011
vymazáno 7. prosinec 2016
Kopečky 599, 691 25 Vranovice
zapsáno 7. prosinec 2016
vymazáno 1. prosinec 2021
Statutární orgán
zapsáno 12. květen 1994
vymazáno 31. březen 1995
zapsáno 12. květen 1994
vymazáno 21. leden 2000
zapsáno 12. květen 1994
vymazáno 21. leden 2000
zapsáno 12. květen 1994
vymazáno 21. leden 2000
zapsáno 31. březen 1995
vymazáno 21. leden 2000
Milan Šuba
okres Brno-venkov
Den zániku funkce: 21. listopad 2006
zapsáno 21. leden 2000
vymazáno 6. září 2011
Za společnost jednají vždy dva ze čtyř jednatelů společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí dva jednatelé svůj podpis.
Jednatel jedná za společnost v plném rozsahu bez omezení. Podepisování za společnost se bude uskutečňovat tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis.
zapsáno 11. listopad 2015
vymazáno 27. červenec 2016
zapsáno 27. červenec 2016
vymazáno 1. prosinec 2021
zapsáno 19. listopad 2014
vymazáno 11. listopad 2015
Společníci
Josef Macho
Chomutov
zapsáno 12. květen 1994
vymazáno 31. březen 1995
zapsáno 12. květen 1994
vymazáno 31. březen 1995
zapsáno 12. květen 1994
vymazáno 31. březen 1995
Jan Prokeš
Jirkov
zapsáno 12. květen 1994
vymazáno 31. březen 1995
zapsáno 12. květen 1994
vymazáno 31. březen 1995
Richard Soukup
Sokolov
zapsáno 12. květen 1994
vymazáno 31. březen 1995
zapsáno 12. květen 1994
vymazáno 31. březen 1995
Josef Macho
Chomutov
Podíl: | Vklad: 25 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 31. březen 1995
vymazáno 21. leden 2000
zapsáno 31. březen 1995
vymazáno 21. leden 2000
František Németh
Chomutov
Podíl: | Vklad: 25 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 31. březen 1995
vymazáno 21. leden 2000
zapsáno 31. březen 1995
vymazáno 21. leden 2000
Jan Prokeš
Jirkov
Podíl: | Vklad: 25 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 31. březen 1995
vymazáno 21. leden 2000
zapsáno 31. březen 1995
vymazáno 21. leden 2000
Richard Soukup
Jirkov
Podíl: | Vklad: 25 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 31. březen 1995
vymazáno 21. leden 2000
zapsáno 31. březen 1995
vymazáno 21. leden 2000
Milan Šuba
okres Brno-venkov
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 21. leden 2000
vymazáno 11. listopad 2015
zapsáno 21. leden 2000
vymazáno 11. listopad 2015
Milan Šuba
okres Brno-venkov
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 11. listopad 2015
vymazáno 11. září 2021
zapsáno 11. listopad 2015
vymazáno 11. září 2021
Milan Šuba
okres Brno-venkov
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 11. září 2021
vymazáno 1. prosinec 2021
zapsáno 11. září 2021
vymazáno 1. prosinec 2021
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 12. květen 1994
vymazáno 1. prosinec 2021
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
I Z O L M A N P L U S s.r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 11. ledna 2022 z
datové služby justice.cz dle IČO
61325490
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 61325490 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.