HOME 977 s.r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 32404/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 24. únor 2015
Obchodní firma
HOME 977 s.r.o.
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 9. červenec 2012
HOME 977 s.r.o. v likvidaci
zapsáno 9. červenec 2012
vymazáno 24. únor 2015
Sídlo
Praha - Krč
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 31. srpen 2002
140 00 Praha - Krč
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 24. únor 2015
Předmět podnikání
pronájem bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb s tím spojených
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 24. únor 2015
Statutární orgán
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 31. srpen 2002
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 31. srpen 2002
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 31. srpen 2002
Jan Váňa
Praha
Den vzniku funkce: 19. říjen 1994
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 24. únor 2015
Zastupování a podepisování za společnost : Jednatelé společnosti jsou oprávněni jednat jménem společnosti samostatně.
zapsáno 9. červenec 2012
vymazáno 24. únor 2015
Společníci
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 11. duben 1997
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
Lída Pešková
Praha
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
zapsáno 11. duben 1997
vymazáno 14. říjen 1998
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
Karel Alferi
Praha
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
Tomáš Novák
Praha
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
Michal Benčok
Praha
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
Emil Dosedla
Praha
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
Ing. Jan Váňa
Praha
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
Jiří Farkaš
Praha
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
Josef Lysák
Praha
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 14. říjen 1998
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 10. duben 2000
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
Josef Plaček
Liberec
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
Karel Alferi
Praha
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
Marie Pešková
Praha
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
Tomáš Novák
Praha
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
Michal Benčok
Praha
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
Evžen Onderka
Praha
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
Emil Dosedla
Praha
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
Ing. Jan Váňa
Praha
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
Jiří Farkaš
Praha
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 31. srpen 2002
Josef Lysák
Praha
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
zapsáno 14. říjen 1998
vymazáno 31. srpen 2002
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 7. září 2009
Věra Rejnková
Praha
Podíl: | Vklad: 21 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 7. září 2009
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 7. září 2009
vymazáno 24. únor 2015
Marie Pešková
Praha
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 24. únor 2015
Tomáš Novák
Praha
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 25. březen 2014
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 25. březen 2014
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 24. únor 2015
Michal Benčok
Praha
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 26. červenec 2013
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 26. červenec 2013
Michal Benčok
Praha
zapsáno 26. červenec 2013
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 26. červenec 2013
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 7. září 2009
Marie Onderková
okres Praha-západ
Podíl: | Vklad: 26 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 7. září 2009
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 7. září 2009
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 24. únor 2015
Emil Dosedla
Praha
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 24. únor 2015
Ing. Jan Váňa
Praha
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 24. únor 2015
Jiří Farkaš
Praha
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 25. říjen 2013
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 25. říjen 2013
Jiří Farkaš
Praha
zapsáno 25. říjen 2013
vymazáno 25. březen 2014
zapsáno 25. říjen 2013
vymazáno 25. březen 2014
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 7. červen 2010
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 10. duben 2003
Miroslav Váňa
Turnov
Podíl: | Vklad: 23 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 7. červen 2010
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 7. červen 2010
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 3. květen 2011
Josef Lysák
Praha
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 3. říjen 2006
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 3. říjen 2006
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 16. duben 2003
Růžena Trifunová
Praha
Podíl: | Vklad: 26 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 3. květen 2011
vymazáno 21. září 2012
zapsáno 3. květen 2011
vymazáno 21. září 2012
Rosa Chomout
Spolková republika Německo
Podíl: | Vklad: 26 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 21. září 2012
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 21. září 2012
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 3. říjen 2006
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 26. květen 2003
vymazáno 10. únor 2011
zapsáno 10. únor 2011
vymazáno 24. únor 2015
Tomáš Novák
Praha
zapsáno 25. březen 2014
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 25. březen 2014
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 25. březen 2014
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 10. duben 2000
vymazáno 14. červen 2000
zapsáno 10. duben 2000
vymazáno 14. červen 2000
zapsáno 14. červen 2000
vymazáno 31. srpen 2002
zapsáno 14. červen 2000
vymazáno 31. srpen 2002
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 31. srpen 2002
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 10. duben 2003
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 10. duben 2003
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 16. duben 2003
vymazáno 26. květen 2003
zapsáno 16. duben 2003
vymazáno 26. květen 2003
Základní kapitál
458 000,-Kč
zapsáno 19. říjen 1994
vymazáno 24. únor 2015
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
HOME 977 s.r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 5. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
62418173
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 62418173 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.