9.10.2000
|
Nová listina ve sbírce listin: B 1241/SL21/KSHK ostatní
|
13.9.2000
|
Nová listina ve sbírce listin: B 1241/SL15/KSHK výroční zpráva
|
11.2.2000
|
Zapsán člen představenstva Ing. Dalibor Haken
|
11.2.2000
|
Zapsán člen představenstva, předseda Ing. Libor Slezák CSc.
|
11.2.2000
|
Vymazán člen představenstva Ing. Libor Slezák CSc.
|
11.2.2000
|
Zapsán způsob jednání: Způsob jednání za společnost: Oprávnění jednat jménem společnosti mají členové představenstva v tomto pořadí: a) předseda představenstva, b) místopředseda představenstva ...
|
11.2.2000
|
Vymazán způsob jednání: Zastupování a podepisování: Oprávnění jednat a podepisovat jménem společnosti mají členové představenstva v tomto pořadí: a) předseda představenstva, b) místopředseda ...
|
10.1.2000
|
Nová listina ve sbírce listin: B 1241/SL12/KSHK ostatní
|
10.1.2000
|
Nová listina ve sbírce listin: B 1241/SL13/KSHK ostatní
|
10.1.2000
|
Nová listina ve sbírce listin: B 1241/SL14/KSHK ostatní
|
13.9.1999
|
Vymazán člen představenstva, předseda Ing. Roman Sodomka
|
30.7.1999
|
Nová listina ve sbírce listin: B 1241/SL11/KSHK rozhod. o statut. orgánu
|
7.5.1999
|
Zapsán člen představenstva Ing. Jaroslav Mojžíš
|
7.5.1999
|
Zapsán člen dozorčí rady Ing. Petr Tomšů
|
7.5.1999
|
Zapsán člen představenstva, místopředseda Rostislav Šmahel
|
7.5.1999
|
Zapsán člen představenstva Jaroslav Kňava
|
7.5.1999
|
Zapsán člen dozorčí rady Ing. Petr Váňa
|
7.5.1999
|
Vymazán člen dozorčí rady Ing. Hana Demlová
|
7.5.1999
|
Vymazán člen představenstva Ing. Alena Páralová
|
7.5.1999
|
Vymazán člen představenstva, místopředseda Doc. RNDr. Václav Černý CSc.
|
7.5.1999
|
Vymazán člen představenstva Ing. Václav Brož
|
7.5.1999
|
Vymazán člen dozorčí rady Doc. Ing. Vlastislav Mojžíš CSc.
|
14.4.1999
|
Nová listina ve sbírce listin: B 1241/SL9/KSHK ostatní
|
14.4.1999
|
Nová listina ve sbírce listin: B 1241/SL10/KSHK ostatní
|
11.9.1998
|
Zapsán člen představenstva Ing. Petr Kvaš
|
11.9.1998
|
Vymazán člen představenstva Ing. Karel Vilím
|
30.7.1998
|
Nová listina ve sbírce listin: B 1241/SL8/KSHK rozhod. o statut. orgánu
|
1.6.1998
|
Zapsán člen představenstva Ing. Václav Brož
|
1.6.1998
|
Vymazán člen představenstva RNDr. Vladimír Ježek
|
30.4.1998
|
Nová listina ve sbírce listin: B 1241/SL6/KSHK ostatní
|
2.4.1998
|
Zapsán člen dozorčí rady Ing. Hana Demlová
|
2.4.1998
|
Vymazán člen dozorčí rady Ing. Miroslav Gregor
|
24.10.1997
|
Změna sídla z Teplého ulice 2141, 530 20 Pardubice na Teplého 2141, 532 20 Pardubice
|
1.9.1997
|
Změna: Člen představenstva, místopředseda Doc. RNDr. Václav Černý CSc.
|
1.9.1997
|
Zapsán člen představenstva Doc. Ing. Ladislav Koudelka DrSc.
|
1.9.1997
|
Zapsán člen představenstva Ing. Libor Slezák CSc.
|
1.9.1997
|
Zapsán člen představenstva, předseda Ing. Roman Sodomka
|
1.9.1997
|
Vymazán člen představenstva, místopředseda Ing. Roman Sodomka
|
1.9.1997
|
Vymazán člen představenstva Ing. Petr Cejnar
|
1.9.1997
|
Vymazán člen představenstva, předseda Doc. RNDr. Václav Černý CSc.
|
1.9.1997
|
Vymazán člen představenstva Ing. Milan Graja CSc.
|
1.9.1997
|
Změna kapitálu z 145 581 000,-Kč, splaceno: % na 145 581 000,-Kč, splaceno: 100%
|
1.9.1997
|
Zapsán předmět podnikání: výroba, montáž, opravy a rekonstrukce trolejového vedení, pevných trakčních zařízení mhd (nemajících charakter živností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 ...
|
1.9.1997
|
Zapsán předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v obchodě, informačním servisu a parkovacích automatech. ...
|
1.9.1997
|
Zapsán předmět podnikání: provozování trolejbusových drah. ...
|
1.9.1997
|
Zapsán předmět podnikání: provozování rozvodu tepla. ...
|
1.9.1997
|
Zapsán předmět podnikání: výroba, instalace a opravy elektronických zařízení. ...
|
1.9.1997
|
Zapsán předmět podnikání: výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. ...
|
1.9.1997
|
Zapsán předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. ...
|
1.9.1997
|
Zapsán předmět podnikání: opravy karoserií. ...
|