FILEX s.r.o. – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 21394/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 29. listopad 1995
vymazáno 25. květen 2006
C 116590/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 25. květen 2006
vymazáno 16. březen 2007
C 21394/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 16. březen 2007
vymazáno 19. červenec 2007
C 116590/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 19. červenec 2007
vymazáno 10. září 2015
Obchodní firma
AB CLUB,s.r.o.
zapsáno 29. listopad 1995
vymazáno 17. leden 2005
FILEX s.r.o.
zapsáno 17. leden 2005
vymazáno 10. září 2015
Sídlo
Kollárova 558, 698 01 Veselí nad Moravou
zapsáno 29. listopad 1995
vymazáno 27. červen 1997
Kollárova 1146, 698 01 Veselí nad Moravou
zapsáno 27. červen 1997
vymazáno 6. srpen 1999
ul. 26. dubna 1917, 688 01 Uherský Brod
zapsáno 6. srpen 1999
vymazáno 17. leden 2005
Předbranská 508, 688 01 Uherský Brod
zapsáno 17. leden 2005
vymazáno 11. duben 2006
Tatarkova 729/10, Háje, 149 00 Praha
zapsáno 11. duben 2006
vymazáno 30. leden 2007
Pozlovice 374, 763 26 Pozlovice
zapsáno 30. leden 2007
vymazáno 19. březen 2007
Tatarkova 729/10, Háje, 149 00 Praha
zapsáno 19. březen 2007
vymazáno 10. září 2015
Předmět podnikání
hostinská činnost
zapsáno 29. listopad 1995
vymazáno 10. září 2015
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 29. listopad 1995
vymazáno 29. červen 2006
řeznictví a uzenářství
zapsáno 17. leden 2005
vymazáno 10. září 2015
správa a údržba nemovitostí
zapsáno 29. červen 2006
vymazáno 10. září 2015
velkoobchod
zapsáno 29. červen 2006
vymazáno 10. září 2015
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 29. červen 2006
vymazáno 10. září 2015
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
zapsáno 29. červen 2006
vymazáno 10. září 2015
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
zapsáno 29. červen 2006
vymazáno 10. září 2015
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
zapsáno 29. červen 2006
vymazáno 10. září 2015
výroba potravinářských výrobků
zapsáno 29. červen 2006
vymazáno 10. září 2015
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
zapsáno 29. červen 2006
vymazáno 10. září 2015
činnost technických poradců v oblasti potravinářství a zemědělství
zapsáno 29. červen 2006
vymazáno 10. září 2015
skladování zboží a maipulace s nákladem
zapsáno 29. červen 2006
vymazáno 10. září 2015
Údaje o konkursech
zapsáno 7. prosinec 2007
vymazáno 9. září 2009
Statutární orgán
zapsáno 29. listopad 1995
vymazáno 27. červen 1997
zapsáno 29. listopad 1995
vymazáno 6. srpen 1999
zapsáno 6. srpen 1999
vymazáno 17. leden 2005
Emilie Frýželková
okres Zlín
Den vzniku funkce: 20. prosinec 2004
Den zániku funkce: 20. červen 2006
zapsáno 17. leden 2005
vymazáno 29. červen 2006
Lubomír Fryželka
Uherský Brod
Den vzniku funkce: 20. červen 2006
Den zániku funkce: 29. listopad 2006
zapsáno 29. červen 2006
vymazáno 30. leden 2007
Ing. Roman Koubek
okres Zlín
Den vzniku funkce: 29. listopad 2006
Den zániku funkce: 6. březen 2007
zapsáno 30. leden 2007
vymazáno 19. březen 2007
Lubomír Frýželka
Uherský Brod
Den vzniku funkce: 6. březen 2007
Den zániku funkce: 19. listopad 2007
zapsáno 19. březen 2007
vymazáno 4. prosinec 2007
Radko Kujka
Slovenská republika
Den vzniku funkce: 19. listopad 2007
zapsáno 4. prosinec 2007
vymazáno 10. září 2015
Způsob zastupování: za společnost jedná a podepisuje jednatel.
zapsáno 29. listopad 1995
Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel samostatně.
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 8.6.2009 č.j. 79K 63/2007-185, které nabylo právní moci dne 31.7.2009, byl konkurz na majetek společnosti jako úpadce zrušen pro nedostatek majetku.
Společníci
zapsáno 6. srpen 1999
vymazáno 17. leden 2005
AGRAMM, spol. s.r.o. IČO: 48528188
Pozlovice 374, 763 26 Pozlovice
Podíl: | Vklad: 51 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 51.00 % |
zapsáno 30. leden 2007
vymazáno 19. březen 2007
zapsáno 30. leden 2007
vymazáno 19. březen 2007
LIST SW s.r.o.
Registrační číslo: 35806079 Myjava, Pažického 412/12, PSČ 907 01, Slovenská republika
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 4. prosinec 2007
vymazáno 10. září 2015
zapsáno 4. prosinec 2007
vymazáno 10. září 2015
Mojmír Barák
Veselí nad Moravou
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
zapsáno 29. listopad 1995
vymazáno 27. červen 1997
zapsáno 29. listopad 1995
vymazáno 27. červen 1997
Janka Arvayová
Veselí nad Moravou
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
zapsáno 29. listopad 1995
vymazáno 27. červen 1997
zapsáno 29. listopad 1995
vymazáno 27. červen 1997
Janka Arvayová
Veselí nad Moravou
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
zapsáno 27. červen 1997
vymazáno 6. srpen 1999
zapsáno 27. červen 1997
vymazáno 6. srpen 1999
zapsáno 6. srpen 1999
vymazáno 17. leden 2005
Zdeňka Frýželková
Uherský Brod
Podíl: | Vklad: 80 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 80.00 % |
zapsáno 17. leden 2005
vymazáno 30. leden 2007
zapsáno 17. leden 2005
vymazáno 30. leden 2007
Emilie Frýželková
okres Zlín
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 20.00 % |
zapsáno 17. leden 2005
vymazáno 30. leden 2007
zapsáno 17. leden 2005
vymazáno 30. leden 2007
Zdeňka Frýželková
Uherský Brod
Podíl: | Vklad: 49 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 49.00 % |
zapsáno 30. leden 2007
vymazáno 24. duben 2007
zapsáno 30. leden 2007
vymazáno 24. duben 2007
Lubomír Frýželka
Uherský Brod
Podíl: | Vklad: 51 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 51.00 % |
zapsáno 19. březen 2007
vymazáno 24. duben 2007
zapsáno 19. březen 2007
vymazáno 24. duben 2007
Emilie Frýželková
okres Zlín
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 24. duben 2007
vymazáno 7. červenec 2007
zapsáno 24. duben 2007
vymazáno 7. červenec 2007
Emilie Frýželková
okres Zlín
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 7. červenec 2007
vymazáno 4. prosinec 2007
zapsáno 7. červenec 2007
vymazáno 4. prosinec 2007
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 29. listopad 1995
vymazáno 10. září 2015
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
FILEX s.r.o.
Údaje byly staženy 5. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
63486440
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 63486440 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.