5.8.2024
|
Změna spisové značky C 5998/KSCB C 407910/MSPH
|
24.7.2024
|
Změna názvu z K - Land CZ s.r.o. na Land & invest CZ s.r.o.
|
27.6.2024
|
Změna názvu z Jan Hrabě s.r.o. na K - Land CZ s.r.o.
|
27.6.2024
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Patrik Mareš, den vzniku funkce 25.6.2024.
|
27.6.2024
|
Zapsán společník s vkladem Ing. Patrik Mareš, vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 %
|
27.6.2024
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Václav Mráz , den zániku funkce 25.6.2024.
|
27.6.2024
|
Vymazán společník s vkladem Johann Anton Graf
|
27.6.2024
|
Změna sídla z Jáma 16, 383 01 Mičovice na náměstí Dr. Josefa Theurera 202, Příbram II, 261 01 Příbram
|
27.6.2024
|
Zapsán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činnosti: - velkoobchod a maloobchod. - ...
|
27.6.2024
|
Zapsána činnost: správa vlastního majetku. ...
|
27.6.2024
|
Zapsána činnost: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. ...
|
27.6.2024
|
Zapsán způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. ...
|
27.6.2024
|
Vymazán způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně. ...
|
27.6.2024
|
Vymazán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ...
|
27.6.2024
|
Vymazán předmět podnikání: silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k ...
|
18.8.2021
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Václav Mráz, den vzniku funkce 13.3.1996.
|
5.3.2021
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Václav Mráz, změna adresy.
|
5.3.2021
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Václav Mráz, den vzniku funkce 13.3.1996.
|
5.3.2021
|
Změna sídla z Jáma 16, 383 01 Mičovice na Jáma 16, 383 01 Mičovice
|
2.7.2015
|
Nová listina ve sbírce listin: C 5998/SL23/KSCB účetní závěrka [2014] 2014
|
18.7.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: C 5998/SL22/KSCB účetní závěrka [2013] 2013
|
20.5.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: C 5998/SL21/KSCB notářský zápis 217/2014
|
15.5.2014
|
Změna u společníka s vkladem Johann Anton Graf, vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 %.
|
15.5.2014
|
Vymazán společník s vkladem Johann Anton Graf
|
15.5.2014
|
Zapsán způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně. ...
|
15.5.2014
|
Zapsán předmět podnikání: silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k ...
|
15.5.2014
|
Vymazán předmět podnikání: silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná ...
|
15.5.2014
|
Vymazán způsob jednání: Jménem společnosti jedná jednatel samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, natištěnému či otištěnému názvu společnosti připojí ...
|
10.7.2013
|
Nová listina ve sbírce listin: C 5998/SL20/KSCB účetní závěrka [2012]
|
16.7.2012
|
Nová listina ve sbírce listin: C 5998/SL19/KSCB účetní závěrka r.2011
|
19.12.2011
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Václav Mráz, změna adresy.
|
19.12.2011
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Václav Mráz, den vzniku funkce 13.3.1996.
|
19.12.2011
|
Změna sídla z Jáma 16, 383 01 Prachatice na Jáma 16, 383 01 Mičovice
|
19.12.2011
|
Zapsán předmět podnikání: silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná ...
|
19.12.2011
|
Zapsán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ...
|
19.12.2011
|
Vymazán předmět podnikání: obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo zboží zařazené v přílohách zákona č. 455/91 ...
|
19.12.2011
|
Vymazán předmět podnikání: pronájem a půjčování věcí movitých ...
|
19.12.2011
|
Vymazán předmět podnikání: silniční motorová doprava nákladní-vnitrostátní-mezinárodní ...
|
1.7.2011
|
Nová listina ve sbírce listin: C 5998/SL18/KSCB výroční zpráva -r.2010
|
29.7.2010
|
Nová listina ve sbírce listin: C 5998/SL17/KSCB účetní závěrka -r.2009
|
22.7.2009
|
Nová listina ve sbírce listin: C 5998/SL16/KSCB účetní závěrka r. 2008
|
23.7.2008
|
Nová listina ve sbírce listin: C 5998/SL15/KSCB výroční zpráva -r.2007
|
23.7.2008
|
Nová listina ve sbírce listin: C 5998/SL14/KSCB výroční zpráva -r.2006
|
23.7.2008
|
Nová listina ve sbírce listin: C 5998/SL13/KSCB výroční zpráva -r.2005
|
23.7.2008
|
Nová listina ve sbírce listin: C 5998/SL12/KSCB výroční zpráva -r.2004
|
23.7.2008
|
Nová listina ve sbírce listin: C 5998/SL11/KSCB výroční zpráva -r.2003
|
26.5.2003
|
Nová listina ve sbírce listin: C 5998/SL10/KSCB výroční zpráva + Účet.uzávěrky -r.2002
|
29.7.2002
|
Nová listina ve sbírce listin: C 5998/SL9/KSCB účetní závěrka -r.2001
|
14.11.2001
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Václav Mráz, změna adresy.
|
14.11.2001
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Václav Mráz, den vzniku funkce 13.3.1996.
|