Josef DOSTÁL Praha - Živnostenský rejstřík
NÁZEV: | Josef DOSTÁL | ||
FORMA: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | ||
ADRESA: | Praha |
Kontakty Josef DOSTÁL
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Živnostenský rejstřík: aktuální údaje údaje s historií
- Jméno a příjmení:
- Josef DOSTÁL
- Adresa sídla:
- Praha
Živnostenské oprávnění č.1
- Předmět podnikání:
- Hostinská činnost
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 26.01.1996
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 07.06.2017
do: 30.06.2027
Živnostenské oprávnění č.2
- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Obory činnosti:
- Provádění prací ve výškách
Zahájeno: 17.11.1997
- Vznik oprávnění:
- 17.11.1997
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 07.06.2017
do: 30.06.2027
Živnostenské oprávnění č.3
- Předmět podnikání:
- Provádění prací ve výškách
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 17.11.1997
- Datum zániku:
- 30.06.2008
Živnostenské oprávnění č.4
- Předmět podnikání:
-
Silniční motorová doprava osobní příležitostná vnitrostátní a mezinárodní
Silniční motorová doprava osobní
od: 16.02.1998
do: 17.07.2001
- Rozsah předmětu podnikání:
- Druh živnosti:
- Koncesovaná
- Vznik oprávnění:
- 16.02.1998
- Datum zániku:
- 01.07.2001
Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Josef DOSTÁL
Výpis údajů z živnostenského rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informační hodnotu, nenahrazuje oficiální výpis z živnostenského rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit na živnostenském úřadě nebo na místech CzechPoint.
Hledáte jinou osobu se jménem Josef DOSTÁL?
V rejstříku firem máme 63 záznamů k tomuto jménu.Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Dostál | okres Prostějov | od 8. července 2014 |
FEUMO s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Dostál | okres Prostějov | od 16. června 2006 |
FEUMO s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Dostál | okres Prostějov | od 28. června 2022 |
KDK SERVIS s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Dostál | okres Prostějov | od 16. května 2014 |
STOTZ - FREDENHAGEN s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Dostál | okres Prostějov | od 24. července 2007 |
STOTZ - FREDENHAGEN s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Josef Dostál | okres Šumperk | od 16. července 2015 |
Moravský skimaraton klub, z. s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Josef Dostál | Hostivice | od 6. září 2022 |
Bohemia Construction s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Josef Dostál | Hostivice | od 8. srpna 2022 |
Bohemia Construction s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Josef Dostál | Hostivice | od 21. července 2023 |
BOXED Property s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Josef Dostál | Hostivice | od 21. července 2023 |
BOXED Property s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Dostál | Hostivice | od 27. září 2022 |
Czech Brand Services s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Dostál | Hostivice | od 21. července 2022 |
Czech Brand Services s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Dostál | Prostějov | od 14. května 2014 |
KDK Mechanik s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Dostál | Prostějov | od 12. ledna 1995 |
KDK Mechanik s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Dostál | Praha | od 28. listopadu 2000 |
Družstvo Sladováře |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Dostál | okres Žďár nad Sázavou | od 15. května 2020 |
FIDORO v.o.s. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Dostál | okres Žďár nad Sázavou | od 15. května 2020 |
FIDORO v.o.s. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Josef Dostál | okres Ústí nad Orlicí | od 28. července 2014 |
Asahi s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Josef Dostál | okres Ústí nad Orlicí | od 28. července 2014 |
Asahi s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Dostál | okres Ústí nad Orlicí | od 7. října 2019 |
D4 s.r.o. |
Další osoby s příjmením dostal ve veřejných rejstřících
Další osoby s podobným jménem ve veřejných rejstřících
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.