Ing. Jan Koukal, MBA Praha - Živnostenský rejstřík
NÁZEV: | Ing. Jan Koukal, MBA | ||
FORMA: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | ||
ADRESA: | Praha |
Kontakty Ing. Jan Koukal, MBA
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Živnostenský rejstřík: aktuální údaje údaje s historií
- Jméno a příjmení:
- Ing. Jan Koukal, MBA
- Adresa sídla:
- Praha
Živnostenské oprávnění č.1
Provozovny- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Obory činnosti:
-
Zprostředkování obchodu a služeb
Zahájeno: 22.04.2015
Velkoobchod a maloobchod
Zahájeno: 22.04.2015
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Zahájeno: 22.04.2015
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Zahájeno: 22.04.2015
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Zahájeno: 03.03.2020
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Zahájeno: 22.04.2015
Ukončeno: 02.03.2020
- Vznik oprávnění:
- 22.04.2015
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.2
Provozovny- Předmět podnikání:
-
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
od: 21.11.2000
do: 01.07.2008
Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
od: 29.09.1997
do: 21.11.2000
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 29.09.1997
- Datum zániku:
- 20.08.2014
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 15.07.2014
do: 20.08.2014
Živnostenské oprávnění č.3
Provozovny- Předmět podnikání:
- Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
- Druh živnosti:
- Koncesovaná
- Vznik oprávnění:
- 18.11.1997
- Datum zániku:
- 20.08.2014
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 15.07.2014
do: 20.08.2014
Živnostenské oprávnění č.4
Provozovny- Předmět podnikání:
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 05.11.1997
- Datum zániku:
- 30.06.2008
Živnostenské oprávnění č.5
Provozovny- Předmět podnikání:
- Reklamní činnost
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 08.09.1999
- Datum zániku:
- 30.06.2008
Živnostenské oprávnění č.6
Provozovny- Předmět podnikání:
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 08.09.1999
- Datum zániku:
- 30.06.2008
Živnostenské oprávnění č.7
Provozovny- Předmět podnikání:
- Realitní činnost
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 10.01.2001
- Datum zániku:
- 30.06.2008
Živnostenské oprávnění č.8
Provozovny- Předmět podnikání:
- Zastavárenská činnost
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 17.06.2002
- Datum zániku:
- 30.06.2008
Živnostenské oprávnění č.9
Provozovny- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Obory činnosti:
-
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zahájeno: 05.11.1997
Ukončeno: 15.07.2014
Reklamní činnost
Zahájeno: 08.09.1999
Ukončeno: 15.07.2014
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Zahájeno: 08.09.1999
Ukončeno: 15.07.2014
Realitní činnost
Zahájeno: 10.01.2001
Ukončeno: 15.07.2014
Zastavárenská činnost
Zahájeno: 17.06.2002
Ukončeno: 15.07.2014
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Zahájeno: 15.07.2014
Ukončeno: 20.08.2014
Zprostředkování obchodu a služeb
Zahájeno: 15.07.2014
Ukončeno: 20.08.2014
Velkoobchod a maloobchod
Zahájeno: 15.07.2014
Ukončeno: 20.08.2014
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Zahájeno: 15.07.2014
Ukončeno: 20.08.2014
- Vznik oprávnění:
- 05.11.1997
- Datum zániku:
- 20.08.2014
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 15.07.2014
do: 20.08.2014
Provozovny k předmětu podnikání číslo 2. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
ŽivnostZahájení provozování dne: 03.04.2000
Ukončení provozování dne: 03.10.2001
Zahájení provozování dne: 03.04.2000
Ukončení provozování dne: 19.09.2007
Zahájení provozování dne: 03.04.2000
Ukončení provozování dne: 03.10.2001
Zahájení provozování dne: 03.04.2000
Ukončení provozování dne: 03.10.2001
Zahájení provozování dne: 03.04.2000
Ukončení provozování dne: 30.09.2005
Zahájení provozování dne: 01.06.2000
Ukončení provozování dne: 01.10.2004
Zahájení provozování dne: 10.11.2000
Ukončení provozování dne: 03.10.2001
Zahájení provozování dne: 03.10.2001
Ukončení provozování dne: 30.06.2006
Zahájení provozování dne: 01.01.2002
Ukončení provozování dne: 01.04.2004
Zahájení provozování dne: 01.01.2002
Ukončení provozování dne: 31.03.2005
Zahájení provozování dne: 01.01.2002
Ukončení provozování dne: 31.08.2004
Zahájení provozování dne: 01.01.2002
Ukončení provozování dne: 31.05.2005
Zahájení provozování dne: 01.09.2002
Ukončení provozování dne: 19.09.2007
Zahájení provozování dne: 03.03.2003
Ukončení provozování dne: 30.07.2007
Adresa: Archeologická 2256/1, 155 00, Praha 5 - Stodůlky
Zahájení provozování dne: 01.04.2005
Ukončení provozování dne: 31.12.2006
Provozovny k předmětu podnikání číslo 3. Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
ŽivnostZahájení provozování dne: 08.09.1999
Ukončení provozování dne: 03.10.2001
Zahájení provozování dne: 03.10.2001
Ukončení provozování dne: 30.06.2006
Zahájení provozování dne: 01.01.2002
Ukončení provozování dne: 30.07.2007
Zahájení provozování dne: 01.09.2002
Ukončení provozování dne: 30.07.2007
Provozovny k předmětu podnikání číslo 4. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
ŽivnostZahájení provozování dne: 03.04.2000
Ukončení provozování dne: 03.10.2001
Zahájení provozování dne: 03.04.2000
Ukončení provozování dne: 03.10.2001
Zahájení provozování dne: 03.04.2000
Ukončení provozování dne: 03.10.2001
Zahájení provozování dne: 10.11.2000
Ukončení provozování dne: 03.10.2001
Zahájení provozování dne: 03.10.2001
Ukončení provozování dne: 01.01.2002
Zahájení provozování dne: 03.04.2000
Ukončení provozování dne: 30.07.2007
Zahájení provozování dne: 03.04.2000
Ukončení provozování dne: 30.09.2005
Zahájení provozování dne: 01.06.2000
Ukončení provozování dne: 01.10.2004
Zahájení provozování dne: 03.10.2001
Ukončení provozování dne: 30.06.2006
Zahájení provozování dne: 01.01.2002
Ukončení provozování dne: 31.05.2005
Zahájení provozování dne: 01.01.2002
Ukončení provozování dne: 31.08.2004
Zahájení provozování dne: 01.01.2002
Ukončení provozování dne: 31.03.2005
Zahájení provozování dne: 01.01.2002
Ukončení provozování dne: 30.07.2007
Zahájení provozování dne: 01.09.2002
Ukončení provozování dne: 30.07.2007
Zahájení provozování dne: 03.03.2003
Ukončení provozování dne: 30.07.2007
Zahájení provozování dne: 11.10.2004
Ukončení provozování dne: 15.10.2004
Zahájení provozování dne: 03.01.2005
Ukončení provozování dne: 31.05.2005
Adresa: Archeologická 2256/1, 155 00, Praha 5 - Stodůlky
Zahájení provozování dne: 01.04.2005
Ukončení provozování dne: 31.12.2006
Provozovny k předmětu podnikání číslo 5. Reklamní činnost
ŽivnostZahájení provozování dne: 01.06.2000
Ukončení provozování dne: 01.10.2004
Zahájení provozování dne: 03.10.2001
Ukončení provozování dne: 30.06.2006
Zahájení provozování dne: 03.10.2001
Ukončení provozování dne: 31.08.2004
Zahájení provozování dne: 01.01.2002
Ukončení provozování dne: 30.09.2005
Zahájení provozování dne: 01.01.2002
Ukončení provozování dne: 30.07.2007
Zahájení provozování dne: 01.01.2002
Ukončení provozování dne: 30.07.2007
Zahájení provozování dne: 01.09.2002
Ukončení provozování dne: 30.07.2007
Adresa: Archeologická 2256/1, 155 00, Praha 5 - Stodůlky
Zahájení provozování dne: 01.04.2005
Ukončení provozování dne: 31.12.2006
Provozovny k předmětu podnikání číslo 6. Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
ŽivnostZahájení provozování dne: 03.04.2000
Ukončení provozování dne: 31.12.2005
Zahájení provozování dne: 03.04.2000
Ukončení provozování dne: 01.01.2002
Zahájení provozování dne: 03.04.2000
Ukončení provozování dne: 03.10.2001
Zahájení provozování dne: 03.04.2000
Ukončení provozování dne: 19.09.2007
Zahájení provozování dne: 03.04.2000
Ukončení provozování dne: 01.01.2002
Zahájení provozování dne: 01.06.2000
Ukončení provozování dne: 01.10.2004
Zahájení provozování dne: 03.10.2001
Ukončení provozování dne: 30.06.2006
Zahájení provozování dne: 03.10.2001
Ukončení provozování dne: 31.08.2004
Zahájení provozování dne: 01.01.2002
Ukončení provozování dne: 30.09.2005
Zahájení provozování dne: 01.01.2002
Ukončení provozování dne: 31.05.2005
Zahájení provozování dne: 01.01.2002
Ukončení provozování dne: 31.03.2005
Zahájení provozování dne: 01.01.2002
Ukončení provozování dne: 30.07.2007
Zahájení provozování dne: 01.09.2002
Ukončení provozování dne: 30.07.2007
Adresa: Archeologická 2256/1, 155 00, Praha 5 - Stodůlky
Zahájení provozování dne: 01.04.2005
Ukončení provozování dne: 31.12.2006
Provozovny k předmětu podnikání číslo 8. Zastavárenská činnost
ŽivnostZahájení provozování dne: 17.06.2002
Ukončení provozování dne: 30.06.2006
Zahájení provozování dne: 17.06.2002
Ukončení provozování dne: 30.07.2007
Zahájení provozování dne: 17.06.2002
Ukončení provozování dne: 31.05.2005
Zahájení provozování dne: 17.06.2002
Ukončení provozování dne: 01.04.2004
Zahájení provozování dne: 17.06.2002
Ukončení provozování dne: 30.09.2005
Zahájení provozování dne: 17.06.2002
Ukončení provozování dne: 01.10.2004
Zahájení provozování dne: 17.06.2002
Ukončení provozování dne: 31.08.2004
Zahájení provozování dne: 17.06.2002
Ukončení provozování dne: 31.03.2005
Zahájení provozování dne: 01.09.2002
Ukončení provozování dne: 30.07.2007
Zahájení provozování dne: 03.03.2003
Ukončení provozování dne: 29.03.2007
Adresa: Archeologická 2256/1, 155 00, Praha 5 - Stodůlky
Zahájení provozování dne: 01.04.2005
Ukončení provozování dne: 31.12.2006
Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Ing. Jan Koukal, MBA
Výpis údajů z živnostenského rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informační hodnotu, nenahrazuje oficiální výpis z živnostenského rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit na živnostenském úřadě nebo na místech CzechPoint.
Hledáte jinou osobu se jménem Ing. Jan Koukal, MBA?
V rejstříku firem máme 33 záznamů k tomuto jménu.Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. JAN KOUKAL MBA | Praha | od 29. března 2018 |
G Service 1997 s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. JAN KOUKAL MBA | Praha | od 29. března 2018 |
G Service 1997 s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. JAN KOUKAL MBA | Praha | od 3. dubna 2018 |
Gifts service s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. JAN KOUKAL MBA | Praha | od 3. dubna 2018 |
Gifts service s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jan Koukal | Praha | od 11. prosince 2015 |
První exportní/importní s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jan Koukal | Praha | od 24. listopadu 2006 |
První exportní/importní s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. JAN KOUKAL MBA | Praha | od 29. března 2018 |
SYNERGY 1997 s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. JAN KOUKAL MBA | Praha | od 29. března 2018 |
SYNERGY 1997 s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jan Koukal | Praha | od 9. prosince 2015 |
www.mobilbox.cz s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jan Koukal | Praha | od 9. prosince 2015 |
www.mobilbox.cz s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jan Koukal | Mníšek pod Brdy | od 12. března 2017 |
Netos s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jan Koukal | Mníšek pod Brdy | od 11. května 2009 |
Netos s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
RNDr. Jan Koukal CSc. | Praha | od 17. května 2022 |
AKLIM CZ, a.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
RNDr. JAN KOUKAL CSc | Praha | od 12. dubna 2022 |
AKLIM CZ, a.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
RNDr. Jan Koukal CSc. | Praha | od 17. března 2020 |
CRYOMETAL s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
RNDr. Jan Koukal CSc. | Praha | od 6. listopadu 2015 |
KATRES spol. s r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
RNDr. Jan Koukal CSc. | Praha | od 12. dubna 2022 |
LIBRETO,s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jan Koukal | Praha | od 6. listopadu 2015 |
LIBRETO,s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
RNDr. Jan Koukal CSc. | Praha | od 4. července 2024 |
MAGALIA INVESTMENT CZECH REPUBLIC s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jan Koukal | Praha | od 19. srpna 2021 |
JAMI, spol. s r.o. v likvidaci |
Další osoby s příjmením koukal ve veřejných rejstřících
Další osoby s podobným jménem ve veřejných rejstřících
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.