Miroslav Kubíček okres Břeclav - Živnostenský rejstřík
NÁZEV: | Miroslav Kubíček | ||
FORMA: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | ||
ADRESA: | okres Břeclav |
Kontakty Miroslav Kubíček
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Živnostenský rejstřík: aktuální údaje údaje s historií
- Jméno a příjmení:
- Miroslav Kubíček
od 10.6.1998
- Adresa sídla:
- okres Břeclav
Živnostenské oprávnění č.1
- Předmět podnikání:
- Obráběčství
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 10.6.1998
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.2
- Předmět podnikání:
- Zámečnictví, nástrojářství
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 24.7.2019
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.3
- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Obory činnosti:
-
Velkoobchod a maloobchod
Zahájeno: 5.2.2018
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 10.6.1998
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.4
- Předmět podnikání:
- Hostinská činnost
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 19.3.2001
- Zánik oprávnění:
- 14.8.2007
Živnostenské oprávnění č.5
- Předmět podnikání:
- Obchodní činnost
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 10.6.1998
- Zánik oprávnění:
- 30.6.2008
Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Miroslav Kubíček
Výpis údajů z živnostenského rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informační hodnotu, nenahrazuje oficiální výpis z živnostenského rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit na živnostenském úřadě nebo na místech CzechPoint.
Hledáte jinou osobu se jménem Miroslav Kubíček?
V rejstříku firem máme 26 záznamů k tomuto jménu.Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kubíček | Přerov | od 27. července 2019 |
PLATR v.o.s. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kubíček | Přerov | od 27. července 2019 |
PLATR v.o.s. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kubíček | Třebíč | od 12. června 2017 |
L. CLUB - K. s.r.o. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kubíček | Třebíč | od 9. července 2008 |
L. CLUB - K. s.r.o. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kubíček | Třebíč | od 19. května 2003 |
L. CLUB - K. s.r.o. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Miroslav Kubíček | okres Příbram | od 16. ledna 2015 |
LIKOR, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Miroslav Kubíček | okres Příbram | od 13. června 2003 |
LIKOR, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kubíček | Praha | od 11. května 2024 |
Apploud Digital s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kubíček | Praha | od 11. září 2024 |
JAMIKUDA s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kubíček | Praha | od 11. září 2024 |
JAMIKUDA s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kubíček | Bystřice pod Hostýnem | od 29. března 2021 |
AB Max Lisovna Kovářov s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kubíček | Bystřice pod Hostýnem | od 8. září 2004 |
AB Max Lisovna Kovářov s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kubíček | Bystřice pod Hostýnem | od 29. března 2021 |
ABM Bonum s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kubíček | Bystřice pod Hostýnem | od 4. července 2017 |
ABM Bonum s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kubíček | Bystřice pod Hostýnem | od 29. března 2021 |
KUBI-CZECH generation s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kubíček | Bystřice pod Hostýnem | od 19. prosince 2012 |
KUBI-CZECH generation s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kubíček | okres Nový Jičín | od 22. listopadu 2019 |
Společenství vlastníků Závišická 943, Štramberk |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kubíček | Břeclav | od 8. října 2020 |
KUBISTAV s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kubíček | Břeclav | od 30. května 2013 |
STAV Kubíček s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kubíček | Praha | od 1. prosince 2022 |
Výrobní družstvo Výtvarná řemesla |
Další osoby s příjmením kubicek ve veřejných rejstřících
Další osoby s podobným jménem ve veřejných rejstřících
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.