Odbor přátel SK SLAVIA Praha v Brandýse nad Orlicí, z.s. aktuálně - Změny a události ve společnosti
4.8.2020 | Změna: Člen představenstva Jaroslav Beneš |
4.8.2020 | Změna: Člen představenstva Josef Martinec |
4.8.2020 | Změna: Člen představenstva Miroslav Frydrych |
4.8.2020 | Zapsán člen dozorčí rady Petr Tomášek |
4.8.2020 | Zapsán člen dozorčí rady Jan Šmejdíř |
4.8.2020 | Zapsán člen představenstva VLADIMÍR KNAPOVSKÝ |
4.8.2020 | Zapsán člen představenstva EVŽEN HORNÍČEK |
4.8.2020 | Vymazán člen představenstva Jaromír Voženílek |
4.8.2020 | Vymazán člen představenstva Jiří Držmíšek |
12.6.2019 | Člen dozorčí rady Vladimír Hurych |
12.6.2019 | Vymazán člen dozorčí rady Vladimír Hurych |
29.12.2015 | Zapsán člen dozorčí rady Vladimír Hurych |
29.12.2015 | Zapsán člen představenstva Jaromír Voženílek |
29.12.2015 | Zapsán člen představenstva Jaroslav Beneš |
29.12.2015 | Zapsán člen představenstva Miroslav Frydrych |
29.12.2015 | Zapsán člen představenstva Jiří Držmíšek |
29.12.2015 | Zapsán člen představenstva Josef Martinec |
9.12.2015 | Změna názvu z Odbor přátel SK SLAVIA Praha v Brandýse nad Orlicí o.s. na Odbor přátel SK SLAVIA Praha v Brandýse nad Orlicí, z.s. |
30.4.1992 | Vznik společnosti Odbor přátel SK SLAVIA Praha v Brandýse nad Orlicí o.s. |